MME Lucile COMBE-CHOSSON
Administrateur de CONSEIL DE GESTION FINANCIERE
MME Lucile COMBE-CHOSSON a 51 ans ( naissance en 1972), elle est Administrateur de la société CONSEIL DE GESTION FINANCIERE
MME Lucile COMBE-CHOSSON peut être contacté au siège de la société CONSEIL DE GESTION FINANCIERE par courrier à l'adresse CONSEIL DE GESTION FINANCIERE 11 RUE AUBER 75009 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 40Â 06Â 02Â 22 ou par fax au 01Â 42Â 66Â 62Â 40
La société CONSEIL DE GESTION FINANCIERE est principalement dirigée par MME Lucile COMBE-CHOSSON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société CONSEIL DE GESTION FINANCIERE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/04/1962 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 62202003000046.
- M Alexandre DUPRE, Directeur général délégué (1973) depuis le 22 mai 2014
- M Gregoire CHARBIT, Administrateur (1964) depuis le 02 janvier 2007
- M Jean D`ARAQUY, Administrateur (1938) depuis le 02 mai 2006
- M Philippe DONJON DE SAINT MARTIN, Président du conseil d`administration (1968) depuis le 23 décembre 2003
- M Philippe DONJON DE SAINT MARTIN, Directeur général (1968) depuis le 18 septembre 2007
- M Serge GRUBER, Commissaire aux comptes suppléant (1960) depuis le 31 mai 2016
- M Thierry DUMAS, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 31 mai 2016
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société CONSEIL DE GESTION FINANCIERE est de 61 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 85 ans.
Anciens dirigeants :
- M Guillaume DARD, Administrateur (1958) du 24 août 2004 au 31 mai 2016
- M Jean DU PASQUIER, Président du conseil d`administration (1944) du 02 mai 2006 au 19 décembre 2009
- M Jean DU PASQUIER, Président du conseil d`administration (1944) du 19 décembre 2009 au 22 mai 2014
- M Jean-Claude LABARRAQUE, Administrateur (1931) du 27 juin 2006 au 21 juin 2013
- M Laurent MIGNON, Administrateur (1963) du 05 août 2008 au 19 décembre 2009
- MME Lucile COMBE-CHOSSON, Administrateur (1972) du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDITIS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 mai 2016
- ODDO ET CIE, Administrateur depuis le 07 novembre 2006
- PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 mai 2016
- CYRIL FINANCE GESTION SA, Administrateur du 23 décembre 2003 au 02 mai 2006
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONSEIL DE GESTION FINANCIERE | |
Sigle de l'entreprise | COGEFI | |
Entrepreneurs individuels | CONSEIL DE GESTION FINANCIERE | |
Identifiant de l'entreprise | 622020030 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 11 RUE AUBER 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 décembre 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2008 ) | 4 859 000,00 | |
Résultat net | 677 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2008 |
Actif immobilisé | 1 824 000 |
Immobilisation incorporelle | 34 000 |
Immobilisation corporelle | 16 000 |
Immobilisation financière | 1 774 000 |
Actif circulant net | 27 789 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 281 000 |
Placement | 26 508 000 |
Total Actif | 29 614 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 105 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 15 000 |
Dette | 21 494 000 |
Total Passif | 29 614 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 859 000 |
Produit d'exploitation | 4 995 000 |
Charge d'exploitation | 5 660 000 |
Résultat d'exploitation | -664 000 |
Produit financier net | 1 605 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 605 000 |
Résultat courrant | 940 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 38 000 |
Résultat exceptionnel | -36 000 |
Résultat net | 677 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
62202003000046 | CONSEIL DE GESTION FINANCIERE 11 RUE AUBER 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Administrateur partant : Charbit, Gregoire, nomination de l'Administrateur : Mignon, Laurent
modification du Directeur général et Administrateur Donjon De Saint Martin, Philippe, modification de l'Administrateur D'araquy, Jean Pierre.
Administrateur partant : Mignon, Laurent, nomination de l'Administrateur : Charbit, Grégoire