M Alain CLAVIER
Administrateur de SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP
M Alain CLAVIER a 72 ans ( naissance en 1952), est Administrateur de la société SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP
M Alain CLAVIER peut être contacté au siège de la société SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP par courrier à l'adresse SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP CHATEAU DE VALBOIS 42580 L ETRAT FRANCE, par téléphone au 0477931218 ou par fax au 04Â 77Â 91Â 11Â 02
La société SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP est principalement dirigée par M Alain CLAVIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/05/1962 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 62450050000043.
- M Alain CLAVIER, Directeur général délégué (1952) depuis le 14 août 2010
- M Anthony FAURE, Administrateur (1978) depuis le 14 août 2010
- M Jean FAURE, Président du conseil d`administration (1953) depuis le 31 mai 2005
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP est de 63 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain CLAVIER, Administrateur (1952) du 17 août 2004 au 14 août 2010
- M Alain CLAVIER, Directeur général délégué (1952) du 07 août 2007 au 14 août 2010
- M Anthony FAURE, Administrateur (1978) du 17 août 2004 au 14 août 2010
Dirigeants personne morale:
- AXENS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 mars 2017
- MICHEL TAMET ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 mars 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP | |
Entrepreneurs individuels | SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP | |
Identifiant de l'entreprise | 624500500 | |
Numéro interne du siège | 00043 | |
Adresse | CHATEAU DE VALBOIS 42580 L' ETRAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 juin 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1962 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 473 076,00 | |
Résultat net | -253 704,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 116 457 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 32 303 |
Immobilisation financière | 84 154 |
Actif circulant net | 2 172 049 |
Stock | 18 476 |
Avance | 7 638 |
Créance | 2 051 722 |
Placement | 94 213 |
Total Actif | 2 288 508 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 459 336 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 829 172 |
Total Passif | 2 288 508 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 473 076 |
Produit d'exploitation | 463 818 |
Charge d'exploitation | 864 333 |
Résultat d'exploitation | -400 515 |
Produit financier net | 872 |
Charge financière | 20 442 |
Résultat financier | -19 570 |
Résultat courrant | -420 450 |
Produit exceptionnel | 168 958 |
Charges exceptionnelles | 2 213 |
Résultat exceptionnel | 166 745 |
Résultat net | -253 704 |
Siret | Etablissement |
---|---|
62450050000043 | SOC IMMOB CONSTR PROMOT FAURE SICP CHATEAU DE VALBOIS 42580 L ETRAT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Président du conseil d'administration : FAURE Jean Luc Elie Francis Directeur général délégué : CLAVIER Alain Claude Christophe Administrateur : CLAVIER Alain Claude Christophe Administrateur : FAURE Anthony Marcel Marc Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL TAMET ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : AXENS AUDIT
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 6 mars 2017 désignant administrateur SELARL Bauland Carboni Martinez & Associes prise en la personne de Me Eric BAULAND 40 Rue De Bonnel 69484 LYON CEDEX 03 avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire SELARL Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Fabrice Chretien 8 Rue Blanqui Le Century 42026 Saint-Etienne. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Président du conseil d'administration : FAURE Jean Luc Elie Francis ; Directeur général délégué : CLAVIER Alain Claude Christophe ; Administrateur : CLAVIER Alain Claude Christophe ; Administrateur : FAURE Anthony Marcel Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : AXENS AUDIT modification le 21 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : PERRIER Christophe en fonction le 21 Novembre 2017
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 5 ans , nomme Commissaire à l'exécution du plan Selarl Bcm Prise en la Personne de Me Eric Bauland 40 rue de Bonnel 69003 Lyon