M Yves THIERY
Administrateur de CLINIQUE DES MARTINETS
M Yves THIERY a 70 ans ( naissance en 1952), est Administrateur de la société CLINIQUE DES MARTINETS
M Yves THIERY peut être contacté au siège de la société CLINIQUE DES MARTINETS par courrier à l'adresse CLINIQUE DES MARTINETS 97 AVENUE ALBERT 1ER 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 14Â 38Â 00 ou par fax au 01Â 47Â 08Â 23Â 38
La société CLINIQUE DES MARTINETS est principalement dirigée par M Yves THIERY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités hospitalières ,clinique, hôpital, maternité, urgences, laboratoire, radiologue, anesthésiste, planning familial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8610Z (Activités hospitalières), les activités sont :
- Activités hospitalières
- les activités d'hospitalisation de court ou long séjour, c'est-à -dire les activités médicales de diagnostic et de soins des établissements hospitaliers et des cliniques, publics ou privés, dans des établissements généraux (hôpitaux locaux, régionaux,
- Ces activités concernent principalement des patients hospitalisésElles sont exercées sous la responsabilité de médecins et comprennent :
- les services du personnel médical et paramédical
- les services des laboratoires et installations techniques, y compris les services de radiologie et d'anesthésie,
- les services d'urgences
- les services des salles d'opération, les services de pharmacie, d'hébergement, de restauration et les autres services hospitaliers
- les services des centres de planning familial assurant des actes médicaux tels que la stérilisation ou l'interruption de grossesse, avec hébergement
- les services d'hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine
Mais sont exclues les activités :
- les activités de laboratoire et inspections de tous les types de matériaux et produits, à l'exclusion des produits médicaux (cf71.20B)
- les activités vétérinaires (cf75.00Z)
- les soins médicaux dispensés au personnel militaire en campagne (cf84.22Z)
- l'exercice de la médecine ambulatoire en milieu hospitalier ou en clinique et les services des médecins consultants privés à des personnes hospitalisées (cf86.2)
- les activités de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (dentisterie, endodontie et dentisterie pédiatrique, pathologie orale, activités d'orthodontie) (cf86.23Z)
- les activités de transport en ambulance (cf86.90A)
- les services des laboratoires d'analyses médicales (cf86.90B)
La société CLINIQUE DES MARTINETS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/11/1962 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 62980391700018.
- M Marc DERRIEN, Directeur général (1958) depuis le 13 juin 2013
- M Marc DERRIEN, Président du conseil d`administration (1958) depuis le 10 octobre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CLINIQUE DES MARTINETS est de 64 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian MARTINSEGUR, Directeur général (1961) du 04 février 2012 au 07 juillet 2012
- M Jean-Luc BREUX, Président du conseil d`administration (1959) du 09 octobre 2014 au 10 octobre 2015
- M Jean-Pierre RANDE, Président-directeur général (1961) du 30 mai 2006 au 07 août 2007
- M Stephane LOCRET, Président du conseil d`administration (1964) du 07 août 2007 au 26 juin 2012
- M Stephane MARTINSEGUR, Directeur général (1961) du 09 janvier 2010 au 04 février 2012
- M Yves THIERY, Président-directeur général (1952) du 23 décembre 2003 au 30 mai 2006
- MME Beatrice CAUX, Président du conseil d`administration (1955) du 26 juin 2012 au 09 octobre 2014
- MME Dominique BOULANGE, Administrateur (1950) du 23 décembre 2003 au 30 mai 2006
Dirigeants personne morale:
- ALPHAMED, Administrateur depuis le 30 mai 2006
- CLINIQUE JOUVENET, Administrateur depuis le 10 octobre 2015
- COMPAGNIE GENERALE DE SANTE, Administrateur depuis le 13 juin 2013
- DELOITTE ASSOCIES SA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 juillet 2015
- KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 juillet 2015
- CLINIQUE JOUVENET, Administrateur du 26 juin 2012 au 07 juillet 2012
- CLINIQUE JOUVENET, Administrateur du 07 juillet 2012 au 09 octobre 2014
- CLINIQUE JOUVENET, Administrateur du 09 octobre 2014 au 10 octobre 2015
- CLINIQUE JOUVENET CENTRE DE CHIRURGIE OSSEUSE ET, Administrateur du 03 octobre 2009 au 10 février 2012
- CLINIQUE JOUVENET CENTRE DE CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPEDIQU, Administrateur du 15 juillet 2008 au 03 octobre 2009
- CLINIQUE JOUVENET SAS, Administrateur du 10 février 2012 au 26 juin 2012
- COMPAGNIE GENERALE DE SANTE, Administrateur du 26 juin 2012 au 13 juin 2013
- GENERALE DE SANTE CLINIQUES, Administrateur du 30 mai 2006 au 04 février 2012
- HEXAGONE HOSPITALISATION, Administrateur du 23 décembre 2003 au 06 décembre 2005
- HEXAGONE HOSPITALISATION IDF, Administrateur du 06 décembre 2005 au 30 mai 2006
97 AV ALBERT 1ER
92500 RUEIL MALMAISON
Téléphone : 01Â 47Â 14Â 38Â 00 Société
CLINIQUE DES MARTINETS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CLINIQUE DES MARTINETS | |
Entrepreneurs individuels | CLINIQUE DES MARTINETS | |
Identifiant de l'entreprise | 629803917 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 97 AV ALBERT 1ER 92500 RUEIL MALMAISON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 13 718 000,00 | |
Résultat net | -230 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8610Z : Activités hospitalières | |
Activité principale de l'entreprise | 8610Z : Activités hospitalières | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités hospitalières | |
Synonyme | clinique, hôpital, maternité, urgences, laboratoire, radiologue, anesthésiste, planning familial | |
Principal | hôpital |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 2 807 000 |
Immobilisation incorporelle | 53 000 |
Immobilisation corporelle | 2 136 000 |
Immobilisation financière | 618 000 |
Actif circulant net | 3 270 000 |
Stock | 258 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 995 000 |
Placement | 17 000 |
Total Actif | 6 077 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -4 636 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 130 000 |
Dette | 10 583 000 |
Total Passif | 6 077 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 718 000 |
Produit d'exploitation | 13 982 000 |
Charge d'exploitation | 14 238 000 |
Résultat d'exploitation | -256 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 162 000 |
Résultat financier | -160 000 |
Résultat courrant | -416 000 |
Produit exceptionnel | 14 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 14 000 |
Résultat net | -230 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
62980391700018 | CLINIQUE DES MARTINETS 97 AVENUE ALBERT 1ER 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
Commissaire aux comptes suppléant : VANTHOMME Dominique en fonction le 22 Juillet 2004Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Robert en fonction le 22 Juillet 2004. Administrateur : ALPHAMED représenté par DE FAULTRIER Jean modification le 10 Juillet 2007. Administrateur : GENERALE DE SANTE CLINIQUES représenté par PRIN Emmanuel en fonction le 09 Mai 2006. Commissaire aux comptes suppléant : DELOITTE & ASSOCIES SA en fonction le 04 Août 2006. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Août 2006. Président directeur général et administrateur : LOCRET Stéphane en fonction le 10 Juillet 2007. Administrateur : CLINIQUE JOUVENET CENTRE DE CHIRURGIE OSSEUSE ET représenté par MONTELEONE Filippo en fonction le 04 Juin 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : VANTHOMME Dominique en fonction le 22 Juillet 2004 Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Robert en fonction le 22 Juillet 2004 Administrateur : ALPHAMED représenté par DE FAULTRIER Jean modification le 10 Juillet 2007 Administrateur : GENERALE DE SANTE CLINIQUES représenté par PRIN Emmanuel en fonction le 09 Mai 2006 Commissaire aux comptes suppléant : DELOITTE & ASSOCIES SA en fonction le 04 Août 2006 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Août 2006 Président du conseil d'administration et administrateur : LOCRET Stéphane modification le 06 Janvier 2010 Administrateur : CLINIQUE JOUVENET CENTRE DE CHIRURGIE OSSEUSE ET représenté par MONTELEONE Filippo modification le 10 Juin 2008 Directeur général : MARTINSEGUR Stéphane en fonction le 06 Janvier 2010
Au fonds vendu pour la correspondance et les oppositions