M Michel ROUMEAS
Directeur général délégué de ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS
M Michel ROUMEAS a 54 ans ( naissance en 1968), est Directeur général délégué de la société ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS
M Michel ROUMEAS peut être contacté au siège de la société ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS par courrier à l'adresse ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS ZI HAM DE L ARDOISE 30290 LAUDUN L'ARDOISE , par téléphone au 0466504980 ou par fax au 04Â 66Â 50Â 49Â 81
La société ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS est principalement dirigée par M Michel ROUMEAS qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/04/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 63020008700017.
- M Bernard ROUMEAS, Administrateur (1930) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean ROUMEAS, Président du conseil d`administration (1963) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean ROUMEAS, Administrateur (1963) depuis le 10 juillet 2010
- M Jean ROUMEAS, Directeur général (1963) depuis le 19 octobre 2012
- M Jean-Louis ROUMEAS, Administrateur (1935) depuis le 10 juillet 2010
- M Michel ROUMEAS, Directeur général délégué (1968) depuis le 10 juillet 2010
- M Olivier ROUMEAS, Directeur général délégué (1965) depuis le 10 juillet 2010
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS est de 67 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 92 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marie BASTIE, Administrateur (1931) du 19 janvier 2005 au 10 juillet 2010
- M Michel ROUMEAS, Directeur général délégué (1968) du 03 mars 2009 au 10 juillet 2010
- M Olivier ROUMEAS, Directeur général délégué (1965) du 03 mars 2009 au 10 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
- T S A AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 janvier 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 février 2009 : ROUMEAS Michel André Christian nom d'usage : ROUMEAS Michel devient directeur général délégué.. ROUMEAS Olivier Gilbert nom d'usage : ROUMEAS Olivier devient directeur général délégué..)
- 01 août 2010 : BASTIE Jean Marie nom d'usage : BASTIE Jean n'est plus administrateur. ROUMEAS Jean-Louis nom d'usage : ROUMEAS Jean-Louis devient administrateur.)
- 14 avril 2022 : ROUMEAS Bernard nom d'usage : ROUMEAS n'est plus administrateur. ROUMEAS Michel André Christian nom d'usage : ROUMEAS devient administrateur. ROUMEAS Olivier Gilbert nom d'usage : ROUMEAS devient administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS | |
Entrepreneurs individuels | ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS | |
Identifiant de l'entreprise | 630200087 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | HAM DE L ARDOISE 30290 LAUDUN L'ARDOISE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 1 971 000,00 | |
Résultat net | 98 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 7 837 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 141 000 |
Immobilisation financière | 5 696 000 |
Actif circulant net | 1 110 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 055 000 |
Placement | 56 000 |
Total Actif | 8 947 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 945 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 002 000 |
Total Passif | 8 947 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 971 000 |
Produit d'exploitation | 2 132 000 |
Charge d'exploitation | 1 991 000 |
Résultat d'exploitation | 141 000 |
Produit financier net | 48 000 |
Charge financière | 52 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | 137 000 |
Produit exceptionnel | 21 000 |
Charges exceptionnelles | 520 |
Résultat exceptionnel | 20 000 |
Résultat net | 98 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
63020008700017 | ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS ZI HAM DE L ARDOISE 30290 LAUDUN L'ARDOISE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
ROUMEAS Michel André Christian nom d'usage : ROUMEAS Michel devient directeur général délégué.. ROUMEAS Olivier Gilbert nom d'usage : ROUMEAS Olivier devient directeur général délégué..
BASTIE Jean Marie nom d'usage : BASTIE Jean n'est plus administrateur. ROUMEAS Jean-Louis nom d'usage : ROUMEAS Jean-Louis devient administrateur.
ROUMEAS Bernard nom d'usage : ROUMEAS n'est plus administrateur. ROUMEAS Michel André Christian nom d'usage : ROUMEAS devient administrateur. ROUMEAS Olivier Gilbert nom d'usage : ROUMEAS devient administrateur