M Herve MICHAUD
Président du conseil d`administration de CHAPSOL S A
M Herve MICHAUD a 69 ans ( naissance en 1955), est Président du conseil d`administration de la société CHAPSOL S A
M Herve MICHAUD peut être contacté au siège de la société CHAPSOL S A par courrier à l'adresse CHAPSOL S A 5 BOULEVARD JULES FERRY 02200 SOISSONS FRANCE, par téléphone au 0142655220
La société CHAPSOL S A est principalement dirigée par M Herve MICHAUD qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'éléments en béton pour la construction ,fabricant d'éléments en béton, fabricant d'éléments en béton pour la construction
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2361Z (Fabrication d'éléments en béton pour la construction), les activités sont :
- Fabrication d'éléments en béton pour la construction
- la fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la construction :
- tuiles, carreaux, dalles, briques, blocs, hourdis, etc.
- plaques, panneaux, bordures, etc.
- tuyaux, conduits, etc.
- la fabrication d'éléments préfabriqués en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la construction :
- éléments de voirie ou d'assainissement
- éléments de structure en béton pour le bâtiment et le génie civil
- la fabrication de produits divers en béton, en ciment ou en pierre artificielle pour la clôture, le funéraire, etc.
La société CHAPSOL S A est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/11/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 63205232000082.
- M Alain SEYDOUX, Administrateur (1937) depuis le 14 décembre 2004
- M Herve MICHAUD, Président du conseil d`administration (1955) depuis le 23 juillet 2011
- M Loic-Amaury VANDEVENTER, Administrateur (1967) depuis le 21 juin 2016
- M Pascal JABET, Commissaire aux comptes suppléant (1959) depuis le 20 juin 2015
- M Pascal MORARD, Directeur général (1969) depuis le 14 février 2013
- M Richard BONNEVILLE, Administrateur (1960) depuis le 14 août 2010
- M Serge DUSSERRE, Administrateur (1943) depuis le 14 août 2010
- MME Helene BABIN, Administrateur (1984) depuis le 18 août 2009
- MME Micheline REVRET, Administrateur (1948) depuis le 29 mars 2017
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société CHAPSOL S A est de 66 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 87 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain CARMICHAEL, Président du conseil d`administration (1928) du 14 décembre 2004 au 03 février 2009
- M Antoine BONNEVILLE, Administrateur (1957) du 14 décembre 2004 au 19 décembre 2006
- M Bernard VANDEVENTER, Administrateur (1933) du 14 décembre 2004 au 29 mars 2017
- M Charles VANDEVENTER, Administrateur (1961) du 14 décembre 2004 au 14 août 2010
- M Charles VANDEVENTER, Administrateur (1961) du 14 août 2010 au 29 mars 2017
- M Francois JANSSEN, Directeur général non administrateur (1951) du 14 décembre 2004 au 14 février 2013
- M Jean-Loup CARMICHAEL, Administrateur (1958) du 14 mars 2006 au 26 décembre 2016
- M Michel BONNEVILLE, Administrateur (1932) du 14 décembre 2004 au 17 juillet 2015
- M Pierre VANDEVENTER, Administrateur (1944) du 14 décembre 2004 au 08 mars 2005
- M Richard BONNEVILLE, Administrateur (1960) du 14 décembre 2004 au 14 août 2010
- M Thierry SEYDOUX, Administrateur (1925) du 14 décembre 2004 au 06 juin 2006
Dirigeants personne morale:
- CABINET LABBEE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHAPSOL S A | |
Entrepreneurs individuels | CHAPSOL S A | |
Identifiant de l'entreprise | 632052320 | |
Numéro interne du siège | 00082 | |
Adresse | 231 RUE LA FONTAINE 94120 FONTENAY SOUS BOIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 19 décembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 4 491 837,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 17 658 000,00 | |
Résultat net | 78 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2361Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction | |
Activité principale de l'entreprise | 2361Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction | |
Activité principale | 2361Z | |
Première activité | 2361Z | |
Deuxième activité | 4941B | |
Troisième activité | 2369Z | |
Quatrième activité | 4673A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | |
Synonyme | fabricant d'éléments en béton, fabricant d'éléments en béton pour la construction | |
Principal | fabricant d'éléments en béton |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 6 390 000 |
Immobilisation incorporelle | 289 000 |
Immobilisation corporelle | 6 020 000 |
Immobilisation financière | 82 000 |
Actif circulant net | 8 156 000 |
Stock | 3 125 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 649 000 |
Placement | 1 382 000 |
Total Actif | 14 546 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 574 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 304 000 |
Dette | 7 668 000 |
Total Passif | 14 546 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 658 000 |
Produit d'exploitation | 17 402 000 |
Charge d'exploitation | 17 320 000 |
Résultat d'exploitation | 82 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 179 000 |
Résultat financier | -177 000 |
Résultat courrant | -95 000 |
Produit exceptionnel | 425 000 |
Charges exceptionnelles | 235 000 |
Résultat exceptionnel | 190 000 |
Résultat net | 78 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
63205232000082 | CHAPSOL S A TECHNIPOLE B 231 RUE LA FONTAINE 94120 FONTENAY SOUS BOIS FRANCE |
63205232000066 | CHAPSOL S A ZONE ARTISANALE QUARTIER LES TOMPLES 26700 PIERRELATTE FRANCE |
63205232000041 | CHAPSOL S A ROUTE DU PERRIER 24110 ST ASTIER FRANCE |
63205232000033 | CHAPSOL S A 5 BOULEVARD JULES FERRY 02200 SOISSONS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 01702 Travaux publics ouvriers
modification de l'Administrateur délègué aux fonctions de Président Vandeventer, Bernard.
nomination de l'Administrateur : Babin, Hélène
Président du conseil d'administration partant : Carmichael, Alain Charles Felix Robert, modification du Président du conseil d'administration Vandeventer, Bernard
nomination de l'Administrateur : Dusserre, Serge
nomination de l'Administrateur : Michaud, Hervé
Directeur général non Administrateur partant : Janssen, Francois, nomination du Directeur général : Morard, Pascal
modification du Président du conseil d'administration Michaud, Hervé, modification de l'Administrateur Vandeventer, Bernard
Président du conseil d'administration : MICHAUD Hervé en fonction le 19 Novembre 2014 Directeur général : MORARD Pascal en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : VANDEVENTER Bernard en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : SEYDOUX Alain en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : VANDEVENTER Charles Henri Pierre en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : BONNEVILLE Richard Guillaume Michel en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : CARMICHAEL Jean-Loup en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : BABIN Hélène en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : DUSSERRE Serge en fonction le 19 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : JABET Pascal en fonction le 19 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABBEE en fonction le 19 Novembre 2014
Président du conseil d'administration : MICHAUD Hervé en fonction le 19 Novembre 2014 Directeur général : MORARD Pascal modification le 07 Janvier 2016 Administrateur : VANDEVENTER Bernard modification le 07 Janvier 2016 Administrateur : SEYDOUX Alain en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : VANDEVENTER Charles Henri Pierre en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : BONNEVILLE Richard Guillaume Michel en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : CARMICHAEL Jean-Loup en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : BABIN Hélène modification le 07 Janvier 2016 Administrateur : DUSSERRE Serge en fonction le 19 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : JABET Pascal en fonction le 19 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABBEE en fonction le 19 Novembre 2014 Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury en fonction le 17 Juin 2016
Président du conseil d'administration : MICHAUD Hervé en fonction le 19 Novembre 2014 ; Directeur général : MORARD Pascal modification le 07 Janvier 2016 ; Administrateur : VANDEVENTER Bernard modification le 07 Janvier 2016 ; Administrateur : SEYDOUX Alain en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : VANDEVENTER Charles Henri Pierre en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BONNEVILLE Richard Guillaume Michel en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BABIN Hélène modification le 07 Janvier 2016 ; Administrateur : DUSSERRE Serge en fonction le 19 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : JABET Pascal en fonction le 19 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABBEE en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury en fonction le 17 Juin 2016
Président du conseil d'administration : MICHAUD Hervé en fonction le 19 Novembre 2014 ; Directeur général : MORARD Pascal modification le 07 Janvier 2016 ; Administrateur : SEYDOUX Alain en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BONNEVILLE Richard Guillaume Michel en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BABIN Hélène modification le 07 Janvier 2016 ; Administrateur : DUSSERRE Serge en fonction le 19 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : JABET Pascal en fonction le 19 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABBEE en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury en fonction le 17 Juin 2016 ; Administrateur : GENART Micheline en fonction le 27 Mars 2017
Au siège du fonds vendu D41 le Perrier 24110 Saint-Astier- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Directeur général : MORARD Pascal modification le 07 Janvier 2016 ; Administrateur : SEYDOUX Alain en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BONNEVILLE Richard Guillaume Michel en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BABIN Hélène modification le 07 Janvier 2016 ; Président du conseil d'administration : DUSSERRE Serge modification le 09 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : JABET Pascal en fonction le 19 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABBEE en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury en fonction le 17 Juin 2016 ; Administrateur : GENART Micheline en fonction le 27 Mars 2017
Directeur général : MORARD Pascal modification le 07 Janvier 2016 ; Administrateur : SEYDOUX Alain en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BONNEVILLE Richard Guillaume Michel en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BABIN Hélène modification le 07 Janvier 2016 ; Président du conseil d'administration : DUSSERRE Serge modification le 09 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : JABET Pascal en fonction le 19 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABBEE en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury en fonction le 17 Juin 2016 ; Administrateur : GENART Micheline en fonction le 27 Mars 2017 ; Administrateur : ETIENNE Dominique en fonction le 21 Juin 2018
Directeur général : MORARD Pascal modification le 07 Janvier 2016 ; Administrateur : SEYDOUX Alain en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BABIN Hélène modification le 07 Janvier 2016 ; Président du conseil d'administration : DUSSERRE Serge modification le 09 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : JABET Pascal en fonction le 19 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABBEE en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury en fonction le 17 Juin 2016 ; Administrateur : GENART Micheline en fonction le 27 Mars 2017 ; Administrateur : ETIENNE Dominique en fonction le 21 Juin 2018
Administrateur : SEYDOUX Alain en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : BABIN Hélène modification le 07 Janvier 2016 ; Président du conseil d'administration : DUSSERRE Serge modification le 09 Avril 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : JABET Pascal en fonction le 19 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LABBEE en fonction le 19 Novembre 2014 ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury en fonction le 17 Juin 2016 ; Administrateur : GENART Micheline en fonction le 27 Mars 2017 ; Administrateur : ETIENNE Dominique en fonction le 21 Juin 2018
Directeur général : ARENA Alberto ; Président du conseil d'administration : DUSSERRE Serge ; Administrateur : HOLDING CARSEY Eric ; Administrateur : SEYDOUX Alain ; Administrateur : ETIENNE Dominique ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury ; Administrateur : REVRET Micheline ; Administrateur : BABIN Hélène ; Commissaire aux comptes titulaire : NORMECO AUDIT
Directeur général : ARENA Alberto ; Président du conseil d'administration : DUSSERRE Serge ; Administrateur : HOLDING CARSEY Eric ; Administrateur : SEYDOUX Alain ; Administrateur : ETIENNE Dominique ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury ; Administrateur : REVRET Micheline ; Commissaire aux comptes titulaire : NORMECO AUDIT
Président du conseil d'administration : ARENA Alberto ; Administrateur : HOLDING CARSEYGALABERT Romain Olivier ; Administrateur : SEYDOUX Alain ; Administrateur : ETIENNE Dominique ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury ; Administrateur : REVRET Micheline ; Commissaire aux comptes titulaire : NORMECO AUDIT
Président du conseil d'administration : ARENA Alberto ; Administrateur : HOLDING CARSEYGALABERT Romain Olivier ; Administrateur : SEYDOUX Alain ; Administrateur : ETIENNE Dominique ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury ; Administrateur : REVRET Micheline ; Administrateur : TIEZZI Gilbert Hamlet ; Commissaire aux comptes titulaire : NORMECO AUDIT
Président du conseil d'administration : ARENA Alberto ; Administrateur : HOLDING CARSEYGALABERT Romain Olivier ; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amaury ; Administrateur : TIEZZI Gilbert Hamlet ; Commissaire aux comptes titulaire : NORMECO AUDIT
Président du conseil d'administration : ARENA Albertoà; Directeur général : BARTHELEMY Fabrice, Georges, Raoulà; Administrateur : HOLDING CARSEYGALABERT Romain Olivierà; Administrateur : VANDEVENTER Loïc-Amauryà; Administrateur : TIEZZI Gilbert Hamletà; Commissaire aux comptes titulaire : NORMECO AUDIT
Président du conseil d'administration : ARENA Albertoà; Directeur général : BARTHELEMY Fabrice, Georges, Raoulà; Administrateur : HOLDING CARSEYVANDEVENTER Loïc-Amaury Bernardà; Administrateur : TIEZZI Gilbert Hamletà; Administrateur : GALABERT Romain Olivierà; Commissaire aux comptes titulaire : NORMECO AUDIT
Président du conseil d\'administration : ARENA Alberto ; Directeur général : BARTHELEMY Fabrice, Georges, Raoul ; Administrateur : HOLDING CARSEYVANDEVENTER Loïc-Amaury Bernard ; Administrateur : TIEZZI Gilbert Hamlet ; Commissaire aux comptes titulaire : NORMECO AUDIT
fabrication et vente de revêtements de sols industriels, pose de revêtement de sols industriels