M Daniel ADAM
Président-directeur général de ETABLISSEMENTS ADAM
M Daniel ADAM a 71 ans ( naissance en 1953), est Président-directeur général de la société ETABLISSEMENTS ADAM
M Daniel ADAM peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS ADAM par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS ADAM BRASSERIE DES ABERS 2 AVENUE DE PORTSALL 29830 PLOUDALMEZEAU FRANCE, par téléphone au 0298834365 ou par fax au 02Â 98Â 69Â 86Â 80
La société ETABLISSEMENTS ADAM est principalement dirigée par M Daniel ADAM qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerces de détail de charbons et combustibles ,vendeur de charbon, vendeur de combustibles, marchand de charbon, marchand de combustibles, magasin de charbon, magasin de combustibles, boutique de charbon, boutique de combustibles
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778B (Commerces de détail de charbons et combustibles), les activités sont :
- Commerces de détail de charbons et combustibles
- le commerce de détail de mazout, de gaz en bonbonnes, de charbon et de bois pour usages domestiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de carburant pour véhicules automobiles (cf47.30Z)
La société ETABLISSEMENTS ADAM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/05/1971 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 63712047800051.
- M Eric GODET, Directeur général (1962) depuis le 13 septembre 2014
- M Hubert MERCIER, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 29 septembre 2016
- MME Veronique GODET, Président (1964) depuis le 02 décembre 2003
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS ADAM est de 61 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel ADAM, Président-directeur général (1953) du 02 décembre 2003 au 20 novembre 2007
- M Jean-Pierre ADAM, Directeur général (1953) du 13 novembre 2010 au 13 septembre 2014
Dirigeants personne morale:
- GORIOUX FARO ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 septembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS ADAM | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS ADAM | |
Identifiant de l'entreprise | 637120478 | |
Numéro interne du siège | 00051 | |
Adresse | 2 AV DE PORTSALL 29830 PLOUDALMEZEAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 13 octobre 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 500 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1971 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 13 898 000,00 | |
Résultat net | 89 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778B : Commerces de détail de charbons et combustibles | |
Activité principale de l'entreprise | 4778B : Commerces de détail de charbons et combustibles | |
Activité principale | 4778B | |
Première activité | 4778B | |
Deuxième activité | 4671Z | |
Troisième activité | 8122Z | |
Quatrième activité | 4322B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerces de détail de charbons et combustibles | |
Synonyme | vendeur de charbon, vendeur de combustibles, marchand de charbon, marchand de combustibles, magasin de charbon, magasin de combustibles, boutique de charbon, boutique de combustibles | |
Principal | vendeur de charbon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 503 000 |
Immobilisation incorporelle | 686 000 |
Immobilisation corporelle | 737 000 |
Immobilisation financière | 80 000 |
Actif circulant net | 3 657 000 |
Stock | 755 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 332 000 |
Placement | 1 570 000 |
Total Actif | 5 160 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 779 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 000 |
Dette | 2 377 000 |
Total Passif | 5 160 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 898 000 |
Produit d'exploitation | 14 039 000 |
Charge d'exploitation | 13 953 000 |
Résultat d'exploitation | 85 000 |
Produit financier net | 26 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 23 000 |
Résultat courrant | 108 000 |
Produit exceptionnel | 25 000 |
Charges exceptionnelles | 44 000 |
Résultat exceptionnel | -19 000 |
Résultat net | 89 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 98 43 31 31 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brest.fr.
Les greffiers sont : APPERE-BONDER Béatrice , BONDER-MARCHAND Yveline
Le greffe est ouvert 9h - 12h/14h - 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01388 Industrie du pétrole
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Président : GODET Véronique né(e) ADAM Directeur général : ADAM Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : MARREC Jean-Paul Commissaire aux comptes suppléant : BLECON ET ASSOCIES (SAS)
Président : GODET Véronique né(e) ADAM Directeur général : ADAM Jean-Pierre Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO & ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Hubert
Cabinet d'Avocats Les Conseils D'entreprises 1, rue Rosemonde Gérard Zone d'Activités Commerciales de Kergaradec - BP 96 29802 Brest Cedex 9
Président : GODET Véronique né(e) ADAM Directeur général : GODET Eric, Jean, Christian Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO & ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Hubert
CABINET D'AVOCATS LES CONSEILS D'ENTREPRISES 1, rue Rosemonde Gérard zone artisanale et commerciale de Kergaradec 29802 Brest Cedex 9
SELARL Arnaud PRIGENT et Hervé RAMOND 10, rue de la Tour d'Auvergne 29400 Landivisiau- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Président : GODET Véronique, Yvonne né(e) ADAM ; Directeur général : GODET Eric, Jean, Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO & ASSOCIES (SARL)
Election de domicile : Office notarial de Maître Antoine MEROUR 32 Rue Monge 29200 Brest pour la validité et Opposition dans les 10 jours suivant la d
Président : FICHE Pascal, François, Joseph ; Directeur général : BIGOT Sébastien, Marcel, Fernand ; Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO & ASSOCIES
Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : SELARL CHEVALLIER & Associés 24 Rue du Château 29200 Brest Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l\'article L141-12 du Code de Commerce.
Président : HELLEGOUARCH David, Paul, Marie ; Directeur général : BIGOT Sébastien, Marcel, Fernand ; Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX FARO & ASSOCIES