M Jean MORISSON
Président de CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE
M Jean MORISSON a 78 ans ( naissance en 1944), est Président de la société CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE
M Jean MORISSON peut être contacté au siège de la société CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE par courrier à l'adresse CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE ZT DU VERT GALANT AVENUE DES GROS CHEVAUX 95310 ST OUEN L AUMONE FRANCE
La société CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE est principalement dirigée par M Jean MORISSON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/08/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 64203501800034.
- M Michael BEFFEL, Président (1957) depuis le 12 février 2011
Anciens dirigeants :
- M Jean MORISSON, Président (1944) du 06 avril 2004 au 22 août 2006
- M Michael BEFFEL, Administrateur (1957) du 12 février 2011 au 18 juillet 2012
- M Scott RANSLEY, Président du conseil d`administration (1963) du 24 octobre 2009 au 12 février 2011
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 décembre 2016
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 décembre 2016
- CHROMALLOY AMERICAN CORPORATION, Administrateur du 06 avril 2004 au 22 août 2006
- CHROMALLOY AMERICAN CORPORATION STE AMERICAINE, Administrateur du 22 août 2006 au 18 novembre 2008
- CHROMALLOY AMERICAN LLC, Administrateur du 18 novembre 2008 au 24 octobre 2009
- CHROMALLOY AMERICAN LLC, Administrateur du 24 octobre 2009 au 12 février 2011
- CHROMALLOY AMERICAN LLC, Administrateur du 12 février 2011 au 18 juillet 2012
- CHROMALLOY GAS TURBINE EUROPA BV, Administrateur du 06 avril 2004 au 12 février 2011
- CHROMALLOY GAS TURBINE EUROPA BV, Administrateur du 12 février 2011 au 18 juillet 2012
AV DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
Téléphone : Société
CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE | |
Sigle de l'entreprise | CHF | |
Entrepreneurs individuels | CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 642035018 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | AV DES GROS CHEVAUX 95310 SAINT OUEN L'AUMONE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 18 août 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 11 056 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 août 1987 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 043 000,00 | |
Résultat net | 42 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 15 321 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 008 000 |
Immobilisation financière | 14 313 000 |
Actif circulant net | 12 593 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 12 426 000 |
Placement | 167 000 |
Total Actif | 27 914 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 16 516 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 398 000 |
Total Passif | 27 914 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 043 000 |
Produit d'exploitation | 1 043 000 |
Charge d'exploitation | 667 000 |
Résultat d'exploitation | 375 000 |
Produit financier net | 6 741 000 |
Charge financière | 6 044 000 |
Résultat financier | 697 000 |
Résultat courrant | 1 072 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 42 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
64203501800034 | CHROMALLOY GAS TURBINE FRANCE ZT DU VERT GALANT AVENUE DES GROS CHEVAUX 95310 ST OUEN L AUMONE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Administrateur : CHROMALLOY AMERICAN LLC représenté par WAIVER Brian modification le 30 Octobre 2008. Administrateur : CHROMALLOY GAS TURBINE EUROPA BV représenté par ORENBUCH Gordon modification le 13 Juillet 2004. Président du conseil d'administration et administrateur : VAN DER LINDEN Thomas en fonction le 24 Juillet 2006. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2006. Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES en fonction le 24 Juillet 2006.
Administrateur : CHROMALLOY AMERICAN LLC représenté par WAIVER Brian modification le 30 Octobre 2008 Administrateur : CHROMALLOY GAS TURBINE EUROPA BV représenté par ORENBUCH Gordon modification le 13 Juillet 2004 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2006 Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES en fonction le 24 Juillet 2006 Président du conseil d'administration et administrateur : RANSLEY Scott Lyon en fonction le 19 Octobre 2009
Administrateur : CHROMALLOY AMERICAN LLC représenté par LOWSON Steven, Robert modification le 02 Février 2010 Administrateur : CHROMALLOY GAS TURBINE EUROPA BV représenté par RANSLEY Scott Lyon modification le 02 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2006 Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES en fonction le 24 Juillet 2006 Président du conseil d'administration et administrateur : RANSLEY Scott Lyon modification le 19 Octobre 2009
Administrateur : CHROMALLOY AMERICAN LLC représenté par LOWSON Steven, Robert modification le 02 Février 2010 Administrateur : CHROMALLOY GAS TURBINE EUROPA BV représenté par BEFFEL Michael modification le 04 Février 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2006 Commissaire aux comptes suppléant : SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES en fonction le 24 Juillet 2006 Président directeur général et administrateur : BEFFEL Michael en fonction le 04 Février 2011
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2006 Président : BEFFEL Michael modification le 22 Mai 2012 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 16 Juillet 2012
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2006 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 16 Juillet 2012 ; Président : LUZZATTO Carlo en fonction le 14 Février 2018
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 04 Mai 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 16 Juillet 2012 ; Président : JERRAM Paul Anthony en fonction le 04 Mai 2018
holding et prestattions de services
holding et prestattions de services
Président : ERICKSON James, Scott ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD