M Lionel RADENNE
Président de PERRENOT JURA
M Lionel RADENNE a 54 ans ( naissance en 1970), est Président de la société PERRENOT JURA
M Lionel RADENNE peut être contacté au siège de la société PERRENOT JURA par courrier à l'adresse PERRENOT JURA 12 CHEMIN DES CROCHERES 39570 MONTMOROT FRANCE
La société PERRENOT JURA est principalement dirigée par M Lionel RADENNE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Messagerie, fret express ,collecte d'envois, fret express
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229A (Messagerie, fret express), les activités sont :
- la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de 3 tonnes groupés sur des quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir des véhicules de transport pour dégroupage au quai du centre réceptionnaire et livraison au domicile du dest
- le fret express de marchandises
Mais sont exclues les activités :
- les activités des coursiers urbains et taxis-marchandises (cf53.20Z)
- les activités de poste et de courrier (cf53)
La société PERRENOT JURA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/07/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 64545018000171.
- M Philippe GIVONE, Directeur général (1964) depuis le 23 septembre 2014
- M Yann BERTHAUD, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 20 août 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PERRENOT JURA est de 55 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacky PERRENOT, Directeur général (1942) du 28 juillet 2012 au 05 janvier 2017
- M Lionel RADENNE, Président (1970) du 29 juin 2004 au 10 octobre 2009
- M Lionel RADENNE, Directeur général (1970) du 10 octobre 2009 au 02 juin 2015
Dirigeants personne morale:
- ARTHAUD ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 août 2016
- ZAMENHOF EXPLOITATION, Président depuis le 05 janvier 2017
- EURL OLIVIER CHETAIL CONSEILS, Commissaire aux comptes titulaire du 22 mai 2015 au 20 août 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 04 juillet 2010 : MALVAULT LIONEL nom d'usage : MALVAULT LIONEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DESBOIS Benoît nom d'usage : DESBOIS Benoît devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 01 août 2012 : CONSTANTIN ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. O.C.C OLIVIER CHETAIL CONSEILS devient commissaire aux comptes titulaire. CART TANNEUR Gilles nom d'usage : CART TANNEUR n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 20 novembre 2013 : ORCOM AUDEXCOM n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DESBOIS Benoît nom d'usage : DESBOIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 08 octobre 2014 : RADENNE Lionel Gérard Jean nom d'usage : RADENNE n'est plus président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient président. RADENNE Lionel Gérard Jean nom d'usage : RADENNE devient directeur général.)
- 17 juin 2015 : RADENNE Lionel Gérard Jean nom d'usage : RADENNE n'est plus directeur général.)
- 26 août 2016 : EURL OLIVIER CHETAIL CONSEILS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 13 janvier 2017 : GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus président. Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION devient président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient directeur général. PERRENOT Jacky Lucien Roger nom d'usage : PERRENOT n'est plus directeur général)
- 20 octobre 2017 : BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 17 décembre 2020 : Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION n'est plus président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée ZAM DIRECTION devient président)
12 CHE DES CROCHERES
39570 MONTMOROT
Téléphone : Société
PERRENOT JURA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PERRENOT JURA | |
Sigle de l'entreprise | JT | |
Entrepreneurs individuels | PERRENOT JURA | |
Identifiant de l'entreprise | 645450180 | |
Numéro interne du siège | 00171 | |
Adresse | RTE DE ROMANS 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1954 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 5229A : Messagerie, fret express | |
Activité principale | 5229A | |
Première activité | 5229A | |
Deuxième activité | 4730Z | |
Troisième activité | 7712Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Messagerie, fret express | |
Synonyme | collecte d'envois, fret express | |
Principal | fret express |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
64545018000171 | PERRENOT JURA ROUTE DE ROMANS 26260 ST DONAT SUR L HERBASSE FRANCE |
64545018000106 | PERRENOT JURA 12 CHEMIN DES CROCHERES 39570 MONTMOROT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
MALVAULT LIONEL nom d'usage : MALVAULT LIONEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DESBOIS Benoît nom d'usage : DESBOIS Benoît devient commissaire aux comptes suppléant.
CONSTANTIN ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. O.C.C OLIVIER CHETAIL CONSEILS devient commissaire aux comptes titulaire. CART TANNEUR Gilles nom d'usage : CART TANNEUR n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET devient commissaire aux comptes suppléant.
ORCOM AUDEXCOM n'est plus commissaire aux comptes titulaire. DESBOIS Benoît nom d'usage : DESBOIS n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
RADENNE Lionel Gérard Jean nom d'usage : RADENNE n'est plus président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient président. RADENNE Lionel Gérard Jean nom d'usage : RADENNE devient directeur général.
RADENNE Lionel Gérard Jean nom d'usage : RADENNE n'est plus directeur général.
EURL OLIVIER CHETAIL CONSEILS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD devient commissaire aux comptes suppléant.
GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus président. Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION devient président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE devient directeur général. PERRENOT Jacky Lucien Roger nom d'usage : PERRENOT n'est plus directeur général
BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION n'est plus président. GIVONE Philippe nom d'usage : GIVONE n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée ZAM DIRECTION devient président