M William GRANGEON
Contrôleur de gestion de ORDISCOM
M William GRANGEON a 62 ans ( naissance en 1962), est Contrôleur de gestion de la société ORDISCOM
M William GRANGEON peut être contacté au siège de la société ORDISCOM par courrier à l'adresse ORDISCOM 162 ROUTE DE VALMONT 76400 FECAMP FRANCE
La société ORDISCOM est principalement dirigée par M William GRANGEON qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac ,intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en denrées, agent commercial en denrées, intermédiaire de commerce en boissons, agent commercial en boissons, intermédiaire de commerce en tabac, agent commercial en tabac
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4617B (Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac), les activités sont :
- Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
La société ORDISCOM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/03/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 64726005800043.
- M Olivier DUSSAILLANT, Administrateur (1965) depuis le 16 avril 2011
- M Philippe DEGARDIN, Administrateur (1959) depuis le 27 février 2010
- M Stephane GRANGEON, Contrôleur de gestion (1966) depuis le 30 septembre 2014
- MME Anne-Sophie LEDOT, Administrateur (1977) depuis le 14 février 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ORDISCOM est de 57 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre KROMPHOLTZ, Président du conseil d`administration (1949) du 19 janvier 2005 au 18 mars 2015
- M Jean-Claude PERROD, Contrôleur de gestion (1945) du 19 janvier 2005 au 05 avril 2005
- M Jean-Roger PERROD, Administrateur (1972) du 30 septembre 2014 au 14 février 2017
- M Philippe DEGARDIN, Administrateur (1959) du 19 janvier 2005 au 27 février 2010
- M Stephane GRANGEON, Contrôleur de gestion (1966) du 01 février 2005 au 24 juin 2008
- M William GRANGEON, Contrôleur de gestion (1962) du 24 juin 2008 au 27 février 2010
- M William GRANGEON, Contrôleur de gestion (1962) du 27 février 2010 au 30 septembre 2014
- MME Jocelyne ROMAND, Président du conseil d`administration (1951) du 19 janvier 2005 au 16 avril 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 juillet 2008 : GRANGEON Stéphane François Paul nom d'usage : GRANGEON Stéphane n'est plus contrôleur gestion.GRANGEON William Robert Marie nom d'usage : GRANGEON William devient contrôleur gestion..)
- 28 avril 2011 : KROMPHOLTZ André nom d'usage : KROMPHOLTZ devient président du conseil d'administration. PERROD Jocelyne nom d'usage : ROMAND n'est plus président du conseil d'administration. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur du gie, nouvelle identité : KROMPHOLTZ André nom d'usage : KROMPHOLTZ. DUSSAILLANT Olivier Robert André nom d'usage : DUSSAILLANT devient administrateur du gie.)
- 08 octobre 2014 : KROMPHOLTZ André nom d'usage : KROMPHOLTZ n'est plus Administrateur. PERROD Jean-Roger Marc nom d'usage : PERROD devient Administrateur. GRANGEON William Robert Marie nom d'usage : GRANGEON n'est plus contrôleur gestion. GRANGEON Stéphane François Paul nom d'usage : GRANGEON devient contrôleur gestion. DEGRANGE Christian nom d'usage : DEGRANGE n'est plus contrôleur des comptes. FOURNIER Laurent nom d'usage : FOURNIER devient contrôleur des comptes.)
- 25 mars 2015 : KROMPHOLTZ André nom d'usage : KROMPHOLTZ n'est plus président du conseil d'administration.)
- 21 octobre 2018 : DEGARDIN Philippe François Raymond nom d'usage : DEGARDIN n'est plus administrateur. DUSSAILLANT Olivier Robert André nom d'usage : DUSSAILLANT n'est plus administrateur. DUSSAILLANT Olivier Robert André nom d'usage : DUSSAILLANT devient liquidateur. LAGNEAU Anne-Sophie nom d'usage : LEDOT n'est plus administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ORDISCOM | |
Entrepreneurs individuels | ORDISCOM | |
Identifiant de l'entreprise | 647260058 | |
Numéro interne du siège | 00043 | |
Adresse | 162 RTE DE VALMONT 76400 FECAMP | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 17 septembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1972 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4617B : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | |
Activité principale de l'entreprise | 4617B : Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en denrées, agent commercial en denrées, intermédiaire de commerce en boissons, agent commercial en boissons, intermédiaire de commerce en tabac, agent commercial en tabac | |
Principal | intermédiaire de commerce en agro-alimentaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
64726005800043 | ORDISCOM 162 ROUTE DE VALMONT 76400 FECAMP FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 42 15 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lehavre.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre Philippe , LE PAGE Nicolas
- 01396 Industries des produits alimentaires élaborés
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01405 Expédition exportation de fruits et légumes
- 01930 Meunerie
- 01504 Poissonnerie
- 01513 Production eaux boissons sans alcool bière
- 00086 Publicité
- 02728 Sucreries sucreries-distilleries raffineries
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 01384 Vins de Champagne
- 00804 VRP
GRANGEON Stéphane François Paul nom d'usage : GRANGEON Stéphane n'est plus contrôleur gestion.GRANGEON William Robert Marie nom d'usage : GRANGEON William devient contrôleur gestion..
KROMPHOLTZ André nom d'usage : KROMPHOLTZ devient président du conseil d'administration. PERROD Jocelyne nom d'usage : ROMAND n'est plus président du conseil d'administration. Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur du gie, nouvelle identité : KROMPHOLTZ André nom d'usage : KROMPHOLTZ. DUSSAILLANT Olivier Robert André nom d'usage : DUSSAILLANT devient administrateur du gie.
KROMPHOLTZ André nom d'usage : KROMPHOLTZ n'est plus Administrateur. PERROD Jean-Roger Marc nom d'usage : PERROD devient Administrateur. GRANGEON William Robert Marie nom d'usage : GRANGEON n'est plus contrôleur gestion. GRANGEON Stéphane François Paul nom d'usage : GRANGEON devient contrôleur gestion. DEGRANGE Christian nom d'usage : DEGRANGE n'est plus contrôleur des comptes. FOURNIER Laurent nom d'usage : FOURNIER devient contrôleur des comptes.
KROMPHOLTZ André nom d'usage : KROMPHOLTZ n'est plus président du conseil d'administration.
Cette activité est commerciale organisation de la vente de confiserie biscuiterie chocolaterie et autres produits a des collectivités comites d'entreprises administrations toutes autres formes de groupements ou autres
Administrateur : DEGARDIN Philippe, François, Raymond Administrateur : DUSSAILLANT Olivier, Robert, André Administrateur : PERROD Jean-Roger, Marc Contrôleur de gestion : GRANGEON Stéphane, François, Paul Contrôleur des comptes : KROMPHOLTZ André
Administrateur : DEGARDIN Philippe, François, Raymond ; Administrateur : DUSSAILLANT Olivier, Robert, André ; Administrateur : LEDOT Anne-Sophie né(e) LAGNEAU ; Contrôleur de gestion : GRANGEON Stéphane, François, Paul ; Contrôleur des comptes : KROMPHOLTZ André
DEGARDIN Philippe François Raymond nom d'usage : DEGARDIN n'est plus administrateur. DUSSAILLANT Olivier Robert André nom d'usage : DUSSAILLANT n'est plus administrateur. DUSSAILLANT Olivier Robert André nom d'usage : DUSSAILLANT devient liquidateur. LAGNEAU Anne-Sophie nom d'usage : LEDOT n'est plus administrateur