M Enzo STRAPPAZZON
Président de SEFELEC
M Enzo STRAPPAZZON a 59 ans ( naissance en 1965), est Président de la société SEFELEC
M Enzo STRAPPAZZON peut être contacté au siège de la société SEFELEC par courrier à l'adresse SEFELEC 19 RUE DES CAMPANULES 77185 LOGNES FRANCE, par téléphone au 0474607978 ou par fax au 04Â 74Â 60Â 83Â 94
La société SEFELEC est principalement dirigée par M Enzo STRAPPAZZON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'instrumentation scientifique et technique ,fabricant d'instruments scientifiques, fabricant d'instruments techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2651B (Fabrication d'instrumentation scientifique et technique), les activités sont :
- Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
- la fabrication d'instruments de contrôle des émissions des véhicules à moteur
- la fabrication d'instruments météorologiques
- la fabrication d'instruments d'essai et de contrôle des propriétés physiques
- la fabrication de polygraphes
- la fabrication de détecteurs et de moniteurs de radiation
- la fabrication d'instruments de géodésie
- la fabrication de thermomètres, genre liquide-dans-verre et bilame (sauf médical)
- la fabrication d'humidistats
- la fabrication d'instruments de contrôle de limite hydronique
- la fabrication d'instruments de contrôle de flamme et de brûleur
- la fabrication de spectromètres
- la fabrication de jauges pneumatiques
- la fabrication de compteurs de consommation (eau, gaz, électricité, etc.)
- la fabrication de débitmètres et de compteurs
- la fabrication de détecteurs de mines, de générateurs de signaux, de détecteurs de métaux
- la fabrication de contrôleurs et de régulateurs environnementaux automatiques
- la fabrication d'instruments de mesure et d'enregistrement
- la fabrication de détecteurs de mouvements
- la fabrication d'instruments d'analyse en laboratoire (par exemple instruments d'analyse du sang)
- la fabrication d'échelles, de balances, d'incubateurs de laboratoires et de divers appareils de laboratoire de mesure, d'essai, etc.
- la fabrication de microscopes électroniques et diffractographes
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de répondeurs téléphoniques (cf26.30Z)
- la fabrication d'appareils de mesure et de contrôle du temps (cf26.52Z)
- la fabrication d'équipements médicaux d'essai et d'irradiation (cf26.60Z)
- la fabrication d'équipements de positionnement optiques et de microscopes optiques (cf26.70Z)
- la fabrication de pompes distributrices (cf28.13Z)
- la fabrication de machines à dicter (cf28.23Z)
- la fabrication d'appareils de pesage (à l'exception des balances de laboratoire), de niveaux, de mètres à ruban, etc(cf28.29A, 28.29B)
- la fabrication de matériel médicochirurgical et dentaire (cf32.50A)
- l'installation d'équipements de contrôle des processus industriels (cf33.20C)
- la fabrication d'outils de mesure mécaniques simples (voir la classe en fonction du matériau utilisé à titre principal)
La société SEFELEC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/11/1986 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 65200174400026.
- M Alain DELOUIS, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 11 août 2015
- M Cyril BADOL, Directeur général (1971) depuis le 07 avril 2017
- M Michael LONGMAN, Président (1963) depuis le 11 août 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SEFELEC est de 61 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Enzo STRAPPAZZON, Président (1965) du 27 août 2011 au 11 août 2015
- M Rene CLEDASSOU, Directeur général (1961) du 11 août 2015 au 07 avril 2017
Dirigeants personne morale:
- TUILLET AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 août 2015
19 RUE DES CAMPANULES
77185 LOGNES
Téléphone : 0474607978 Société
SEFELEC
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SEFELEC | |
Entrepreneurs individuels | SEFELEC | |
Identifiant de l'entreprise | 652001744 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 19 RUE DES CAMPANULES 77185 LOGNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 1986 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 8 515 000,00 | |
Résultat net | 232 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2651B : Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | |
Activité principale de l'entreprise | 2651B : Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | |
Activité principale | 2651B | |
Première activité | 2651B | |
Deuxième activité | 4652Z | |
Troisième activité | 3313Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | |
Synonyme | fabricant d'instruments scientifiques, fabricant d'instruments techniques | |
Principal | fabricant d'instruments scientifiques et techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 364 000 |
Immobilisation incorporelle | 51 000 |
Immobilisation corporelle | 144 000 |
Immobilisation financière | 1 169 000 |
Actif circulant net | 4 531 000 |
Stock | 1 207 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 140 000 |
Placement | 1 184 000 |
Total Actif | 5 895 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 771 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 314 000 |
Dette | 1 810 000 |
Total Passif | 5 895 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 515 000 |
Produit d'exploitation | 9 070 000 |
Charge d'exploitation | 8 486 000 |
Résultat d'exploitation | 585 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | -8 000 |
Résultat courrant | 577 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 252 000 |
Résultat exceptionnel | -252 000 |
Résultat net | 232 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
65200174400026 | SEFELEC 19 RUE DES CAMPANULES 77185 LOGNES FRANCE |
65200174400042 | SEFELEC 61 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 01480 JASSANS RIOTTIER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01576 Métallurgie Cher
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
Président de la société : STRAPPAZZON Enzo Commissaire aux comptes titulaire : TUILLET AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : DELOUIS Alain
Président partant : Strappazzon, Enzo, nomination du Président : Longman, Michael Douglas, nomination du Directeur général : Cledassou, René Martial
Directeur général partant : Cledassou, René Martial, nomination du Directeur général : Badol, Cyril, modification du Commissaire aux comptes suppléant Delouis, Alain
Président partant : Longman, Michael Douglas ; nomination du Président : Sergy, Yvan
Commissaire aux comptes titulaire partant : TUILLET AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Delouis, Alain
Président partant : Sergy, Yvan ; nomination du Président : Dubois, nom d'usage : Gibella, Marine