MME Elise LANGELLIER
Administrateur de SEBE
MME Elise LANGELLIER a 44 ans ( naissance en 1978), elle est Administrateur de la société SEBE
MME Elise LANGELLIER peut être contacté au siège de la société SEBE par courrier à l'adresse SEBE 121 123 A 121 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN 93190 LIVRY GARGAN FRANCE, par téléphone au 0143842525 ou par fax au 01Â 43Â 84Â 91Â 23
La société SEBE est principalement dirigée par MME Elise LANGELLIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux ,plombier, installateur de gaz
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- réseaux de distribution d'eau et de gaz
- plomberie et appareils sanitaires
- installations d'extinction automatique d'incendie
- l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- l'installation de conduits
Mais sont exclues les activités :
- le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
La société SEBE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/08/1965 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 65820267600032.
- M Nikola VLASIC, Président (1954) depuis le 21 février 2012
Anciens dirigeants :
- M Dominique HENNAUT, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 20 février 2007
- M Philippe LANGELLIER, Président du conseil d`administration (1950) du 19 janvier 2005 au 20 février 2007
- M Philippe LANGELLIER, Président (1950) du 23 décembre 2008 au 21 février 2012
- M Serge LANGELLIER, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 20 février 2007
- MME Dominique HENNAUT, Directeur général (1955) du 19 janvier 2005 au 20 février 2007
- MME Elise LANGELLIER, Administrateur (1978) du 19 janvier 2005 au 23 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SEBE | |
Entrepreneurs individuels | SEBE | |
Identifiant de l'entreprise | 658202676 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 121 BD ROBERT SCHUMAN 93190 LIVRY GARGAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 septembre 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1965 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 912 000,00 | |
Résultat net | -1 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Synonyme | plombier, installateur de gaz | |
Principal | plombier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 47 000 |
Immobilisation incorporelle | 790 |
Immobilisation corporelle | 2 000 |
Immobilisation financière | 44 000 |
Actif circulant net | 1 888 000 |
Stock | 1 063 000 |
Avance | 0 |
Créance | 727 000 |
Placement | 98 000 |
Total Actif | 1 936 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 194 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 741 000 |
Total Passif | 1 936 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 912 000 |
Produit d'exploitation | 2 028 000 |
Charge d'exploitation | 2 017 000 |
Résultat d'exploitation | 11 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 19 000 |
Résultat financier | -19 000 |
Résultat courrant | -8 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | -1 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
65820267600032 | SEBE 121 123 A 121 BOULEVARD ROBERT SCHUMAN 93190 LIVRY GARGAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
Commissaire aux comptes titulaire : LECONTE JACQUES modification le 31 Janvier 2007. Président : LANGELLIER Philippe en fonction le 08 Juin 2007. Commissaire aux comptes suppléant : PYBOURDIN Jean Pierre en fonction le 05 Décembre 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : LECONTE JACQUES modification le 31 Janvier 2007 Commissaire aux comptes suppléant : PYBOURDIN Jean Pierre en fonction le 05 Décembre 2008 Président : VLASIC Nikola en fonction le 17 Février 2012
Président : VLASIC Nikola en fonction le 17 Février 2012 Commissaire aux comptes suppléant : TEBOUL Laure-Anna en fonction le 12 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COMELLI-DE ROSA Véronique en fonction le 12 Décembre 2014
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.