M Jacques LANUSSE
Président du conseil de surveillance de ENTREPRISE LANUSSE
M Jacques LANUSSE a 84 ans ( naissance en 1940), est Président du conseil de surveillance de la société ENTREPRISE LANUSSE
M Jacques LANUSSE peut être contacté au siège de la société ENTREPRISE LANUSSE par courrier à l'adresse ENTREPRISE LANUSSE 147 BOULEVARD VICTOR HUGO 62100 CALAIS FRANCE, par téléphone au 0321460710 ou par fax au 03Â 21Â 46Â 07Â 29
La société ENTREPRISE LANUSSE est principalement dirigée par M Jacques LANUSSE qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Travaux de plâtrerie ,plâtrier, plâtrerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4331Z (Travaux de plâtrerie), les activités sont :
- Travaux de plâtrerie
- la mise en Åuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre, de staff ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés
- la pose de plaques de plâtre
La société ENTREPRISE LANUSSE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/03/1967 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 67175009900028.
- M Jacques LANUSSE, Président du conseil de surveillance (1940) depuis le 16 décembre 2003
Anciens dirigeants :
- M Frederic DONNEZ, Président (1959) du 10 février 2004 au 17 avril 2014
- M Mickael FILLIETTE, Président (1972) du 17 avril 2014 au 17 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENTREPRISE LANUSSE | |
Entrepreneurs individuels | ENTREPRISE LANUSSE | |
Identifiant de l'entreprise | 671750099 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 147 BD VICTOR HUGO 62100 CALAIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 09 novembre 1983 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1967 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 249 000,00 | |
Résultat net | -122 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4331Z : Travaux de plâtrerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4331Z : Travaux de plâtrerie | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de plâtrerie | |
Synonyme | plâtrier, plâtrerie | |
Principal | plâtrier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 100 000 |
Immobilisation incorporelle | 5 000 |
Immobilisation corporelle | 95 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 549 000 |
Stock | 160 000 |
Avance | 4 000 |
Créance | 1 317 000 |
Placement | 68 000 |
Total Actif | 1 649 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 756 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 893 000 |
Total Passif | 1 649 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 249 000 |
Produit d'exploitation | 4 279 000 |
Charge d'exploitation | 4 396 000 |
Résultat d'exploitation | -117 000 |
Produit financier net | 300 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | -122 000 |
Produit exceptionnel | 700 |
Charges exceptionnelles | 400 |
Résultat exceptionnel | 400 |
Résultat net | -122 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
67175009900028 | ENTREPRISE LANUSSE 147 BOULEVARD VICTOR HUGO 62100 CALAIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 87 47 67 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-boulognesurmer.fr.
Les greffiers sont : HAU christine , MARQUET-PAQUIER Thierry , PIDOU Laurence
Le greffe est ouvert 10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
LANUSSE (Nicole Simone Marie), ancien membre et vice-Président du conseil de surveillance.
Président : FILLIETTE Mickaël, Bruno, Martin Président du conseil de surveillance : LANUSSE Jacques Vice-président du conseil de surveillance : LANUSSE Nicole, Simonne, Marie né(e) MUYS Membre du conseil de surveillance : LANUSSE Olivier Commissaire aux comptes titulaire : QUENEZ Christian Commissaire aux comptes suppléant : MERLEN Didier
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant administrateur SELARL AJJIS Représentée par Maître Vincent LABIS 316, avenue de Dunkerque - 59130 Lambersart avec une mission d'assistance, mandataire judiciaire Maître DELEZENNE Alexandre 64, boulevard la Fayette - 62100 Calais . Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître DELEZENNE Alexandre 64, boulevard la Fayette - 62100 Calais , et mettant fin à la mission de l'administrateur SELARL AJJIS Représentée par Maître Vincent LABIS.
Président du conseil de surveillance : LANUSSE Jacques Vice-président du conseil de surveillance : LANUSSE Nicole, Simonne, Marie né(e) MUYS Membre du conseil de surveillance : LANUSSE Olivier Commissaire aux comptes titulaire : QUENEZ Christian Commissaire aux comptes suppléant : MERLEN Didier
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.