M Rene SAAL
Président de SOC A I B E R
M Rene SAAL a 74 ans ( naissance en 1948), est Président de la société SOC A I B E R
M Rene SAAL peut être contacté au siège de la société SOC A I B E R par courrier à l'adresse SOC A I B E R 8 BOULEVARD SAINT MARCEL 75005 PARIS FRANCE, par téléphone au 0143378787
La société SOC A I B E R est principalement dirigée par M Rene SAAL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société SOC A I B E R est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/08/1967 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 67203439400011.
Anciens dirigeants :
- M Rene SAAL, Président (1948) du 17 octobre 2012 au 13 juillet 2017
Dirigeants personne morale:
- GESTIONA, Président depuis le 13 juillet 2017
- SAAL, Co-gérant du 19 janvier 2005 au 17 octobre 2012
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC A I B E R | |
Sigle de l'entreprise | AIBER | |
Entrepreneurs individuels | SOC A I B E R | |
Identifiant de l'entreprise | 672034394 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 8 BD SAINT MARCEL 75005 PARIS 5 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1967 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1967 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 175 960,00 | |
Résultat net | 29 073,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 16 828 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 4 778 |
Immobilisation financière | 12 050 |
Actif circulant net | 259 414 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 44 164 |
Placement | 215 250 |
Total Actif | 276 242 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 198 706 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 77 535 |
Total Passif | 276 241 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 175 960 |
Produit d'exploitation | 177 327 |
Charge d'exploitation | 143 219 |
Résultat d'exploitation | 34 108 |
Produit financier net | 1 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 |
Résultat courrant | 34 109 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 29 073 |
Siret | Etablissement |
---|---|
67203439400011 | SOC A I B E R 8 BOULEVARD SAINT MARCEL 75005 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
modification du Président Saal, René Makhlouf
Président partant : Saal, René Makhlouf, nomination du Président : GESTIONA