M Jean COMPAGNION
Directeur général de VULCAIN PREVENTION INCENDIE
M Jean COMPAGNION a 66 ans ( naissance en 1958), est Directeur général de la société VULCAIN PREVENTION INCENDIE
M Jean COMPAGNION peut être contacté au siège de la société VULCAIN PREVENTION INCENDIE par courrier à l'adresse VULCAIN PREVENTION INCENDIE 1319 RUE DU VERT BUISSON 76160 ST LEGER DU BOURG DENIS FRANCE
La société VULCAIN PREVENTION INCENDIE est principalement dirigée par M Jean COMPAGNION qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société VULCAIN PREVENTION INCENDIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/12/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 68050087300277.
- M Alain RUE, Président (1963) depuis le 21 mai 2016
- M Jean COMPAGNION, Directeur général (1958) depuis le 21 mai 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société VULCAIN PREVENTION INCENDIE est de 64 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Brice MOREAU, Directeur général (1964) du 26 octobre 2004 au 23 août 2010
- M Brice MOREAU, Directeur général (1964) du 23 août 2010 au 06 août 2011
- M Franck MOREAU, Président (1968) du 16 novembre 2004 au 23 août 2010
- M Franck MOREAU, Président (1968) du 23 août 2010 au 06 août 2011
- M Michel DARDENNE, Président (1957) du 06 août 2011 au 21 mai 2016
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 mai 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 mai 2015
1319 RUE DU VERT BUISSON
76160 SAINT LEGER DU BOURG DENIS
Téléphone : Société
VULCAIN PREVENTION INCENDIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VULCAIN PREVENTION INCENDIE | |
Entrepreneurs individuels | VULCAIN PREVENTION INCENDIE | |
Identifiant de l'entreprise | 680500873 | |
Numéro interne du siège | 00277 | |
Adresse | 3 AV DU GUE LANGLOIS 77600 BUSSY SAINT MARTIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 360 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1968 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 19 127 000,00 | |
Résultat net | 957 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale | 3312Z | |
Première activité | 3312Z | |
Deuxième activité | 4669B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 5 868 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 920 000 |
Immobilisation corporelle | 845 000 |
Immobilisation financière | 102 000 |
Actif circulant net | 8 994 000 |
Stock | 1 267 000 |
Avance | 200 |
Créance | 5 765 000 |
Placement | 1 962 000 |
Total Actif | 14 862 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 780 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 082 000 |
Total Passif | 14 862 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 127 000 |
Produit d'exploitation | 19 288 000 |
Charge d'exploitation | 17 921 000 |
Résultat d'exploitation | 1 366 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 24 000 |
Résultat financier | -18 000 |
Résultat courrant | 1 348 000 |
Produit exceptionnel | 108 000 |
Charges exceptionnelles | 55 000 |
Résultat exceptionnel | 54 000 |
Résultat net | 957 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
au siège de la branche d'activité du fonds cédée
Président de la société : MOREAU Franck Yves Jean Directeur général : MOREAU Brice Michel Pierre Commissaire aux comptes titulaire : PINEL François Commissaire aux comptes suppléant : RAYEUR Ludovic
Président de la société : DARDENNE Michel Paul François Commissaire aux comptes titulaire : PINEL François Commissaire aux comptes suppléant : RAYEUR Ludovic
Commissaire aux comptes titulaire partant : Pinel, François, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Rayeur, Ludovic, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
VULCAIN PREVENTION INCENDIE 2, rue Maurice Bellonte Zone Industrielle 63800 Cournon-d'Auvergne
VULCAIN PREVENTION INCENDIE 2, rue Maurice Bellonte Zone Industrielle 63800 Cournon-d\'Auvergne
Lieu du fonds cédé et siège social du vendeur
au fonds vendu 3 avenue du Gué Langlois Zac du Gué Langlois - 77600 Bussy saint martin pour la validité, Me Libaud 143 boulevard Haussmann 75008 paris pour la correspondance .
modification du Président Dardenne, Michel Paul François, nomination du Président : Rue, Alain, nomination du Directeur général : Compagnion, Jean Michel
Président partant : Rue, Alain ; nomination du Président : Abgrall, Patrick