M Pascal TURPIN
Président du conseil d`administration de SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB FR
M Pascal TURPIN a 62 ans ( naissance en 1960), est Président du conseil d`administration de la société SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB FR
M Pascal TURPIN peut être contacté au siège de la société SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB FR par courrier à l'adresse SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB F 26 RUE DESAIX 75015 PARIS FRANCE, par téléphone au 0140574802 ou par fax au 01Â 45Â 19Â 18Â 45
La société SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB FR est principalement dirigée par M Pascal TURPIN qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de journaux ,éditeur, maison d'édition, éditeur de journaux, éditeur de journaux papiers, éditeur de journaux en ligne, éditeur de presse
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5813Z (Ãdition de journaux), les activités sont :
- Ãdition de journaux
- l'édition de journaux, y compris les journaux publicitaires, paraissant au moins quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agences de presse (cf63.91Z)
La société SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB FR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/01/1968 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 68200123500014.
- M Antoine JIMENO, Président du conseil d`administration (1964) depuis le 11 juillet 2017
- M Christophe SERVY, Administrateur (1968) depuis le 17 juin 2008
- M Clifford HENAULT, Administrateur (1977) depuis le 10 mai 2016
- M Nicolas BESSEMOULIN, Administrateur (1971) depuis le 27 avril 2013
- M Stephane MILLIOT, Administrateur (1976) depuis le 07 mai 2011
- MME Catherine COUSIN, Administrateur (1965) depuis le 10 mai 2016
- MME Clothilde PETRY, Administrateur (1969) depuis le 28 avril 2012
- MME Isabelle GAULTIER, Administrateur (1969) depuis le 08 mai 2014
- MME Valerie BRIANT, Administrateur (1966) depuis le 16 août 2005
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB FR est de 53 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard JEGADEN, Administrateur (1952) du 23 novembre 2004 au 17 juin 2008
- M Didier CELLIE, Administrateur (1958) du 23 novembre 2004 au 11 juillet 2006
- M Gilbert EDON, Administrateur (1940) du 23 novembre 2004 au 07 mai 2011
- M Guy BLIN, Administrateur (1958) du 17 juin 2008 au 10 mai 2016
- M Jacques CHEVALIER, Président du conseil d`administration (1948) du 23 novembre 2004 au 16 août 2005
- M Jean-Michel HIBLOT, Administrateur (1962) du 26 mai 2009 au 08 mai 2014
- M Jean-Pierre ANDRIEU, Administrateur (1953) du 23 novembre 2004 au 29 juillet 2008
- M Jerome BAUDRY, Administrateur (1962) du 17 juin 2008 au 28 mai 2011
- M Jerome LE ROUX, Administrateur (1963) du 07 mai 2011 au 27 avril 2013
- M Marc BRICKA, Administrateur (1954) du 23 novembre 2004 au 16 août 2005
- M Marc LE SQUER, Administrateur (1962) du 11 juillet 2006 au 07 mai 2011
- M Olivier LESIEUR, Administrateur (1970) du 11 juillet 2006 au 17 juin 2008
- M Pascal TURPIN, Président du conseil d`administration (1960) du 23 novembre 2004 au 07 mai 2011
- M Pascal TURPIN, Directeur général (1960) du 16 août 2005 au 07 mai 2011
- M Pascal TURPIN, Président du conseil d`administration (1960) du 07 mai 2011 au 14 janvier 2015
- M Patrick DECREUS, Administrateur (1951) du 23 novembre 2004 au 17 juin 2008
- M Philippe BOUSQUIE, Administrateur (1952) du 23 novembre 2004 au 17 juin 2008
- M Philippe DUFOUR, Administrateur (1955) du 11 juillet 2006 au 26 mai 2009
- MME Brigitte VAN ACKER, Administrateur (1956) du 23 novembre 2004 au 28 mai 2011
- MME Christine GURRUCHAGA, Administrateur (1963) du 16 août 2005 au 11 juillet 2006
- MME Claudine CHAREILLE, Administrateur (1963) du 17 juin 2008 au 28 avril 2012
- MME Corinne LANGLOIS, Administrateur (1953) du 23 novembre 2004 au 17 juin 2008
- MME Isabelle PETIT, Administrateur (1952) du 28 mai 2011 au 08 mai 2014
- MME Marie-Christine POUGET, Administrateur (1966) du 08 mai 2014 au 10 mai 2016
- MME Regine RIVA, Administrateur (1953) du 11 juillet 2006 au 28 mai 2011
- MME Valerie BRIANT, Directeur général (1966) du 14 janvier 2015 au 11 juillet 2017
- MME Viviane ARNOUX, Administrateur (1957) du 17 juin 2008 au 11 juillet 2017
Dirigeants personne morale:
- COURCELLES EXPERTS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 mai 2016
- H3P Audit, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juillet 2017
- CABINET LECLERE GAYRARD ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 07 mai 2015 au 11 juillet 2017
- SARL HERMESIANE, Commissaire aux comptes suppléant du 07 mai 2015 au 10 mai 2016
26 RUE DESAIX
75015 PARIS 15
Téléphone : 0140574802 Société
SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB FR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB FR | |
Sigle de l'entreprise | SACIJO | |
Entrepreneurs individuels | SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB FR | |
Identifiant de l'entreprise | 682001235 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 26 RUE DESAIX 75015 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1968 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1968 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 2 737 000,00 | |
Résultat net | 26 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5813Z : Ãdition de journaux | |
Activité principale de l'entreprise | 5813Z : Ãdition de journaux | |
Activité principale | 5813Z | |
Première activité | 5813Z | |
Deuxième activité | 5814Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de journaux | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de journaux, éditeur de journaux papiers, éditeur de journaux en ligne, éditeur de presse | |
Principal | éditeur de journaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 349 000 |
Immobilisation incorporelle | 36 000 |
Immobilisation corporelle | 40 000 |
Immobilisation financière | 273 000 |
Actif circulant net | 5 424 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 259 000 |
Placement | 5 165 000 |
Total Actif | 5 773 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 373 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 45 000 |
Dette | 5 355 000 |
Total Passif | 5 773 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 737 000 |
Produit d'exploitation | 31 303 000 |
Charge d'exploitation | 31 288 000 |
Résultat d'exploitation | 15 000 |
Produit financier net | 18 000 |
Charge financière | 120 |
Résultat financier | 18 000 |
Résultat courrant | 34 000 |
Produit exceptionnel | 270 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 270 |
Résultat net | 26 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
68200123500014 | SA COMPOS IMPRES JOURNAL OFFIC REPUB F 26 RUE DESAIX 75015 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 00693 Presse quotidienne départementale employés
- 00509 Presse quotidienne Région parisienne cadres administratifs
- 01895 Presse quotidienne régionale cadres
- 00698 Presse quotidienne régionale employés
- 00598 Presse quotidienne régionale ouvriers
- 00086 Publicité
Administrateur partant : Bousquie, Philippe Xavier Joseph, Administrateur partant : Jegaden, Bernard Roger Lionel, Administrateur partant : Langlois, Corinne, Administrateur partant : Decreus, Patrick, Administrateur partant : Lesieur, Olivier, nomination de l'Administrateur : Blin, Guy, nomination de l'Administrateur : Fritz, nom d'usage : Arnoux, Viviane, nomination de l'Administrateur : Servy, Christophe, nomination de l'Administrateur : Boucher, nom d'usage : Chareille, Claudine, nomination de l'Administrateur : Baudry, Jérôme
Administrateur partant : Andrieu, Jean-Pierre Roger Marceau
Administrateur partant : Dufour, Philippe, nomination de l'Administrateur : Hiblot, Jean-Michel.
Administrateur partant : Le Squer, Marc, Administrateur partant : Servy, Christophe, nomination de l'Administrateur : Le Roux, Jerome, nomination de l'Administrateur : Milliot, Stephane
Administrateur partant : Esposto, nom d'usage : Van Acker, Brigitte
Administrateur partant : Hakoune, nom d'usage : Riva, Regine
Administrateur partant : Baudry, Jérôme, nomination de l'Administrateur : Petit, Isabelle
Administrateur partant : Boucher, nom d'usage : Chareille, Claudine
nomination de l'Administrateur : Petry, Clothilde
Administrateur partant : Le Roux, Jerome, nomination de l'Administrateur : Bessemoulin, Nicolas
Administrateur partant : Hiblot, Jean-Michel, Administrateur partant : Petit, Isabelle, nomination de l'Administrateur : Faivre, nom d'usage : Gaultier, Isabelle, nomination de l'Administrateur : Pouget, Marie-Christine
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Turpin, Pascal Lucien, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Legros, nom d'usage : Briant, Valérie
nomination de l'Administrateur : Servy, Christophe
Administrateur partant : Blin, Guy, Administrateur partant : Pouget, Marie-Christine, nomination de l'Administrateur : Cousin, Catherine, nomination de l'Administrateur : Henault, Clifford, Commissaire aux comptes suppléant partant : SARL HERMESIANE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : COURCELLES EXPERTS
nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Jimeno, Antoine, Administrateur partant : Fritz, nom d'usage : Arnoux, Viviane, modification de l'Administrateur Legros, nom d'usage : Briant, Valérie, modification du Commissaire aux comptes titulaire H3P Audit
modification du Commissaire aux comptes titulaire ORCOM H3P Audit