M Jean-Eric FERRARY
Administrateur de INTER EUROPE CONSEIL
M Jean-Eric FERRARY a 60 ans ( naissance en 1962), est Administrateur de la société INTER EUROPE CONSEIL
M Jean-Eric FERRARY peut être contacté au siège de la société INTER EUROPE CONSEIL par courrier à l'adresse INTER EUROPE CONSEIL 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS FRANCE
La société INTER EUROPE CONSEIL est principalement dirigée par M Jean-Eric FERRARY qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autre distribution de crédit ,société de crédits, société de prêts, prêteur sur gages
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6492Z (Autre distribution de crédit), les activités sont :
- Autre distribution de crédit
- les activités de services financiers consistant principalement en l'octroi de prêts par des institutions qui ne s'occupent pas d'intermédiation monétaire, le crédit accordé pouvant prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc
- octroi de crédit à la consommation
- financement des échanges internationaux
- offre de financement à long terme à l'industrie
- prêt d'argent en dehors du système bancaire
- octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts
- les sociétés de prêt sur gages
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant aussi des dépôts (cf64.19Z)
- la location-bail (cf77, selon le type de bien loué)
- l'octroi de subventions par des organisations associatives (cf94.99Z)
La société INTER EUROPE CONSEIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/09/1969 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 69204010800031.
- M Didier VALET, Administrateur (1968) depuis le 02 octobre 2007
- M Didier VALET, Président (1968) depuis le 15 mai 2010
- M Frank DROUET, Administrateur (1965) depuis le 05 octobre 2016
- M Jean-Francois GREGOIRE, Administrateur (1971) depuis le 28 septembre 2016
- M Jerome JACQUES, Administrateur (1965) depuis le 01 juillet 2017
- M Philippe HEIM, Directeur général (1968) depuis le 08 mai 2013
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société INTER EUROPE CONSEIL est de 55 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit OTTENWAELTER, Administrateur (1954) du 10 janvier 2015 au 28 septembre 2016
- M Bernard LESCALMEL, Administrateur (1958) du 16 décembre 2003 au 02 octobre 2007
- M Bertrand BADRE, Directeur général (1968) du 31 mars 2012 au 08 mai 2013
- M Christophe MIANNE, Administrateur (1963) du 18 décembre 2010 au 01 juillet 2017
- M Daniel FIELDS, Administrateur (1970) du 15 mai 2010 au 28 septembre 2016
- M Francis PERRISSOUD, Président-directeur général (1952) du 16 décembre 2003 au 02 octobre 2007
- M Herve AUDREN DE KERDREL, Directeur général délégué (1960) du 16 décembre 2003 au 02 octobre 2007
- M Jean-Eric FERRARY, Administrateur (1962) du 11 octobre 2005 au 15 mai 2010
- M Michel PERETIE, Président (1954) du 15 mai 2010 au 31 mars 2012
- MME Helene FARACCI-STEFFAN, Directeur général délégué (1965) du 11 octobre 2005 au 18 décembre 2010
- MME Isabelle GRECO, Directeur général délégué (1961) du 16 décembre 2003 au 02 octobre 2007
- MME Veronique DE LA BACHELERIE, Administrateur (1959) du 02 octobre 2007 au 23 octobre 2007
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 décembre 2015
- DELOITTE ASSOCIES SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 décembre 2015
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 décembre 2015
- PICARLE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 décembre 2015
29 BD HAUSSMANN
75009 PARIS 9
Téléphone : Société
INTER EUROPE CONSEIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INTER EUROPE CONSEIL | |
Entrepreneurs individuels | INTER EUROPE CONSEIL | |
Identifiant de l'entreprise | 692040108 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 29 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1969 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6492Z : Autre distribution de crédit | |
Activité principale de l'entreprise | 6492Z : Autre distribution de crédit | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Autre distribution de crédit | |
Synonyme | société de crédits, société de prêts, prêteur sur gages |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
69204010800031 | INTER EUROPE CONSEIL 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS FRANCE |
69204010800049 | INTER EUROPE CONSEIL 17 COURS VALMY 92800 PUTEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Margueret, nom d'usage : De la Bachelerie, Véronique, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Peretie, Michel, modification du Directeur général délégué et Administrateur Valet, Didier, modification du Directeur général délégué Steffan, nom d'usage : Faracci-Steffan, Hélène, Administrateur partant : Ferrary, Jean-Eric, nomination de l'Administrateur : Fields, Daniel
modification du Président et Administrateur Peretie, Michel, modification du Directeur général et Administrateur Valet, Didier, Directeur général délégué partant : Steffan, nom d'usage : Faracci-Steffan, Hélène, nomination de l'Administrateur : Mianne, Christophe
Président et Administrateur partant : Peretie, Michel, nomination du Président et Administrateur : Valet, Didier, Directeur général et Administrateur partant : Valet, Didier, nomination du Directeur général et Administrateur : Badre, Bertrand
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Pons, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Directeur général et Administrateur partant : Badre, Bertrand, nomination du Directeur général et Administrateur : Heim, Philippe
nomination de l'Administrateur : Ottenwaelter, Benoit
Administrateur partant : Ottenwaelter, Benoit, nomination de l'Administrateur : Gregoire, Jean-François
Administrateur partant : Fields, Daniel, modification de l'Administrateur Mianne, Christophe
nomination de l'Administrateur : Drouet, Frank
Administrateur partant : Mianne, Christophe, nomination de l'Administrateur : Jacques, Jérôme
Président et Administrateur partant : Valet, Didier ; modification du Président et Administrateur Jacques, Jérôme ; modification de l'Administrateur délégué Drouet, Frank
Commissaire aux comptes suppléant partant : PICARLE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
Président et Administrateur partant : Jacques, Jérôme ; nomination de l'Associé unique : SOCIETE GENERALE