M Jean-Marie BENEZECH
Président de ELIT SOLUTIONS
M Jean-Marie BENEZECH a 70 ans ( naissance en 1952), est Président de la société ELIT SOLUTIONS
M Jean-Marie BENEZECH peut être contacté au siège de la société ELIT SOLUTIONS par courrier à l'adresse ELIT SOLUTIONS ZAE DE MERCORENT 229 RUE ALPHONSE BEAU DE ROCHAS 34500 BEZIERS FRANCE
La société ELIT SOLUTIONS est principalement dirigée par M Jean-Marie BENEZECH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines pour bureaux, vendeur de machines pour bureaux en gros, grossiste en équipement de bureau, vendeur d'équipement de bureau en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4666Z (Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
- le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau, à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
- le commerce de gros de composants électroniques et d'équipements téléphoniques et de communication (cf46.52Z)
La société ELIT SOLUTIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/04/1969 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 69292031700058.
- M Bernard LAPOUYADE, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 18 juillet 2015
- M Bruno PEYTAVI, Président (1965) depuis le 02 octobre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ELIT SOLUTIONS est de 62 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marie BENEZECH, Président (1952) du 13 janvier 2004 au 11 novembre 2014
- M Jean-Marie BENEZECH, Président du conseil de surveillance (1952) du 28 novembre 2014 au 08 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 septembre 2015
- MBA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 18 juillet 2015 au 05 septembre 2015
229 RUE ALPHONSE BEAU DE ROCHAS
34500 BEZIERS
Téléphone : Société
ELIT SOLUTIONS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELIT SOLUTIONS | |
Entrepreneurs individuels | ELIT SOLUTIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 692920317 | |
Numéro interne du siège | 00058 | |
Adresse | 229 RUE ALPHONSE BEAU DE ROCHAS 34500 BEZIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 août 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1985 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 3 329 000,00 | |
Résultat net | 297 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4666Z : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 4666Z : Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en machines pour bureaux, vendeur de machines pour bureaux en gros, grossiste en équipement de bureau, vendeur d'équipement de bureau en gros | |
Principal | grossiste en machines pour bureaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 246 000 |
Immobilisation incorporelle | 47 000 |
Immobilisation corporelle | 189 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 1 291 000 |
Stock | 192 000 |
Avance | 1 000 |
Créance | 666 000 |
Placement | 431 000 |
Total Actif | 1 537 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 688 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 54 000 |
Dette | 795 000 |
Total Passif | 1 537 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 329 000 |
Produit d'exploitation | 3 502 000 |
Charge d'exploitation | 3 077 000 |
Résultat d'exploitation | 424 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | -510 |
Résultat courrant | 424 000 |
Produit exceptionnel | 19 000 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | 7 000 |
Résultat net | 297 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
69292031700058 | ELIT SOLUTIONS ZAE DE MERCORENT 229 RUE ALPHONSE BEAU DE ROCHAS 34500 BEZIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 28 29 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beziers.fr.
Les greffiers sont : PIQUET Emmanuelle , MONESTIER Hélène
Le greffe est ouvert SERVICE RCS du LUN-VEN : DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI) AUTRES SERVICES 8H A 12H ET DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00804 VRP
Président : BENEZECH Jean-Marie. Commissaire aux comptes titulaire : MBA AUDIT (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : HANS Bernard.
Président : BENEZECH Jean-Marie Directeur général : PEYTAVI Bruno Commissaire aux comptes titulaire : MBA AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : HANS Bernard
Président : BENEZECH Jean-Marie Directeur général : PEYTAVI Bruno Commissaire aux comptes titulaire : MBA AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LAPOUYADE Bernard
Président : PEYTAVI Bruno Membre du conseil de surveillance : BENEZECH Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : DEGRYSE Olivier Commissaire aux comptes titulaire : MBA AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LAPOUYADE Bernard
Président : PEYTAVI Bruno Président du conseil de surveillance : BENEZECH Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : DEGRYSE Olivier Commissaire aux comptes titulaire : MBA AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LAPOUYADE Bernard
Président : PEYTAVI Bruno Président du conseil de surveillance : BENEZECH Jean-Marie Membre du conseil de surveillance : DEGRYSE Olivier Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LAPOUYADE Bernard
Président : PEYTAVI Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LAPOUYADE Bernard
Président : PEYTAVI Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA)