M Jean-Claude GUEUDET
Directeur général de SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE
M Jean-Claude GUEUDET a 82 ans ( naissance en 1940), est Directeur général de la société SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE
M Jean-Claude GUEUDET peut être contacté au siège de la société SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE par courrier à l'adresse SOCIETE AUTOMOBILE DE L ALLIANCE 87 AVENUE DE LA DEFENSE PASSIVE 80080 AMIENS FRANCE
La société SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE est principalement dirigée par M Jean-Claude GUEUDET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/07/1970 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 70172050000019.
- M Olivier GENEREUX, Directeur général (1965) depuis le 01 août 2015
- MME Anik CHAUMARTIN-ROESCH, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 01 août 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE est de 59 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Claude GUEUDET, Directeur général (1940) du 17 août 2004 au 15 mars 2005
- M Jean-Claude GUEUDET, Président (1940) du 29 mars 2005 au 18 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
- GUEUDET FRERES, Président depuis le 15 mars 2005
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 01 août 2012 : SA à conseil d'administration Paul GRIZIAUX et Associés n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. LEPERS Hubert nom d'usage : LEPERS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CHAUMARTIN-ROESCH Anik devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 12 août 2015 : GENEREUX Olivier Gérard Christian nom d'usage : GENEREUX devient directeur général.)
- 02 août 2018 : Sté par actions simplifiée PWC ENTREPRENEURS COMMISSARIAT AUX COMPTES devient commissaire aux comptes titulaire)
87 AV DE LA DEFENSE PASSIVE
80080 AMIENS
Téléphone : Société
SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE AUTOMOBILE DE L'ALLIANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 701720500 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 87 AV DE LA DEFENSE PASSIVE 80080 AMIENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 219 716,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 36 819 000,00 | |
Résultat net | 864 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale | 4511Z | |
Première activité | 4511Z | |
Deuxième activité | 4532Z | |
Troisième activité | 7711A | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 543 000 |
Immobilisation incorporelle | 108 000 |
Immobilisation corporelle | 426 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 7 354 000 |
Stock | 5 516 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 550 000 |
Placement | 289 000 |
Total Actif | 7 897 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 225 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 672 000 |
Total Passif | 7 897 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 36 819 000 |
Produit d'exploitation | 37 254 000 |
Charge d'exploitation | 35 942 000 |
Résultat d'exploitation | 1 312 000 |
Produit financier net | 163 000 |
Charge financière | 186 000 |
Résultat financier | -23 000 |
Résultat courrant | 1 289 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -7 000 |
Résultat net | 864 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
SA à conseil d'administration Paul GRIZIAUX et Associés n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. LEPERS Hubert nom d'usage : LEPERS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CHAUMARTIN-ROESCH Anik devient commissaire aux comptes suppléant.
GENEREUX Olivier Gérard Christian nom d'usage : GENEREUX devient directeur général.
Sté par actions simplifiée PWC ENTREPRENEURS COMMISSARIAT AUX COMPTES devient commissaire aux comptes titulaire
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce