M Robert SCHMIDT
Président du conseil d`administration de CHARLES SCHMIDT ET CIE
M Robert SCHMIDT a 86 ans ( naissance en 1936), est Président du conseil d`administration de la société CHARLES SCHMIDT ET CIE
M Robert SCHMIDT peut être contacté au siège de la société CHARLES SCHMIDT ET CIE par courrier à l'adresse CHARLES SCHMIDT ET CIE 15 PASSAGE DE LA MAIN D OR 75011 PARIS FRANCE, par téléphone au 0148065719
La société CHARLES SCHMIDT ET CIE est principalement dirigée par M Robert SCHMIDT qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de serrures et de ferrures ,métallurgie, fabricant de serrures, serrurier, fabricant de ferrures
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2572Z (Fabrication de serrures et de ferrures), les activités sont :
- Fabrication de serrures et de ferrures
- la fabrication de serrures complètes et de barillets, de cadenas, de verrous pour le bâtiment, l'ameublement, etc.
- la fabrication de serrures et gâches électriques
- la fabrication de serrures pour automobiles et autres véhicules
- la fabrication de barres anti-panique
- la fabrication de ferrures (charnières, gonds, paumelles, etc.)
La société CHARLES SCHMIDT ET CIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/02/1970 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 70200943200015.
- MME Fernande SCHMIDT, Président (1930) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- M Gilles SCHMIDT, Administrateur (1964) du 25 novembre 2008 au 11 décembre 2010
- M Jean-Luc LARGENTON, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 11 mai 2012
- M Rene CASTAGNE, Administrateur (1936) du 27 février 2010 au 11 mai 2012
- M Robert SCHMIDT, Président du conseil d`administration (1936) du 19 janvier 2005 au 25 novembre 2008
- MME Fernande DALEZIO, Directeur général (1930) du 25 novembre 2008 au 11 mai 2012
- MME Myriam LARRIBAU, Administrateur (1964) du 25 novembre 2008 au 11 décembre 2010
- MME Simone SCHMIDT, Administrateur (1908) du 19 janvier 2005 au 19 septembre 2006
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHARLES SCHMIDT ET CIE | |
Entrepreneurs individuels | CHARLES SCHMIDT ET CIE | |
Identifiant de l'entreprise | 702009432 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 15 PAS DE LA MAIN D OR 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 894 000,00 | |
Résultat net | 179 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2572Z : Fabrication de serrures et de ferrures | |
Activité principale de l'entreprise | 2572Z : Fabrication de serrures et de ferrures | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication de serrures et de ferrures | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de serrures, serrurier, fabricant de ferrures | |
Principal | serrurier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 46 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 18 000 |
Immobilisation financière | 29 000 |
Actif circulant net | 1 082 000 |
Stock | 156 000 |
Avance | 860 |
Créance | 242 000 |
Placement | 683 000 |
Total Actif | 1 129 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 635 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 494 000 |
Total Passif | 1 129 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 894 000 |
Produit d'exploitation | 1 842 000 |
Charge d'exploitation | 1 694 000 |
Résultat d'exploitation | 148 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 148 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 290 |
Résultat exceptionnel | -290 |
Résultat net | 179 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
70200943200015 | CHARLES SCHMIDT ET CIE 15 PASSAGE DE LA MAIN D OR 75011 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00898 Métallurgie Allier
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 02294 Métallurgie Aube
- 00650 Métallurgie cadres
- 01572 Métallurgie Charente
- 01576 Métallurgie Cher
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01375 Métallurgie Doubs
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01159 Métallurgie Nièvre
- 02700 Métallurgie Oise
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01797 Métallurgie Somme
- 01164 Métallurgie Somme Vimeu
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Schmidt, Robert Charles, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Dalezio, Fernande, nomination de l'Administrateur : Schmidt, nom d'usage : Larribau, Myriam, nomination de l'Administrateur : Schmidt, Gilles.
nomination de l'Administrateur : Castagne, René
Administrateur partant : Schmidt, nom d'usage : Larribau, Myriam, Administrateur partant : Schmidt, Gilles
modification du Président Dalezio, nom d'usage : Schmidt, Fernande, Administrateur partant : Largenton, Jean-Luc, Administrateur partant : Castagne, René
Commissaire aux comptes titulaire partant : Routier, Jackie, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIÃTà RC AUDIT REVISION ET COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes suppléant partant : ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE DE FORMATION ET DE REVISION PATRICK HACHON, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE FIDUS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIÃTà RC AUDIT REVISION ET COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE FIDUS AUDIT