M Bernard MACHAVOINE
Administrateur de BRENNUS HABITAT
M Bernard MACHAVOINE a 77 ans ( naissance en 1945), est Administrateur de la société BRENNUS HABITAT
M Bernard MACHAVOINE peut être contacté au siège de la société BRENNUS HABITAT par courrier à l'adresse BRENNUS HABITAT BRENNUS HABITAT LE SENS DE L HABITAT 26 BOULEVARD MARECHAL FOCH BP 114 89101 SENS CEDEX FRANCE, par téléphone au 0386953400 ou par fax au 03Â 86Â 65Â 24Â 31
La société BRENNUS HABITAT est principalement dirigée par M Bernard MACHAVOINE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société BRENNUS HABITAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/12/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 70578066600024.
- M Alain THERIAL, Administrateur (1953) depuis le 23 août 2010
- M Bernard CHEVILLON, Administrateur (1946) depuis le 13 décembre 2014
- M Charles MOREAU, Administrateur (1948) depuis le 13 décembre 2014
- M Emmanuel VINATIER, Administrateur (1971) depuis le 27 juillet 2016
- M Maurice GUESNEY, Directeur général (1969) depuis le 23 août 2010
- M Michel GRASS, Administrateur (1957) depuis le 13 décembre 2014
- M Philippe DE NIJS, Président du conseil d`administration (1953) depuis le 23 août 2010
- M Sylvain DUVAL, Administrateur (1967) depuis le 27 juillet 2016
- MME Catherine COUETTE, Administrateur (1960) depuis le 13 décembre 2014
- MME Chantal VAN CORTENBOSCH, Administrateur (1944) depuis le 23 août 2010
- MME Clarisse QUENTIN, Administrateur (1972) depuis le 13 décembre 2014
- MME Juliette LINCET, Administrateur (1963) depuis le 27 juillet 2016
- MME Michele WUILLE, Administrateur (1946) depuis le 23 août 2010
- MME Nicole LANGEL, Administrateur (1950) depuis le 13 décembre 2014
L'âge moyen des 14 dirigeants de la société BRENNUS HABITAT est de 65 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard MACHAVOINE, Administrateur (1945) du 23 août 2010 au 27 juillet 2016
- M Christophe BEN ALI, Administrateur (1969) du 23 août 2010 au 13 décembre 2014
- M Franklin FRAYSSE, Président du conseil d`administration (1943) du 19 janvier 2005 au 23 août 2010
- M Jacques JEAN, Administrateur (1931) du 23 août 2010 au 13 décembre 2014
- M Michel FOURRE, Administrateur (1946) du 23 août 2010 au 13 décembre 2014
- M Pierre BARTHE, Administrateur (1934) du 19 janvier 2005 au 23 août 2010
- M Raphael ALBUIXECH, Administrateur (1955) du 23 août 2010 au 13 décembre 2014
- M Vincent BRETIN, Administrateur (1972) du 13 décembre 2014 au 27 juillet 2016
- MME Annick VERRIER, Administrateur (1950) du 23 août 2010 au 13 décembre 2014
- MME Bernadette CATHELIN, Administrateur (1939) du 19 janvier 2005 au 23 août 2010
- MME Helene VERY, Administrateur (1951) du 23 août 2010 au 13 décembre 2014
- MME Marie VAGNER, Administrateur (1938) du 19 janvier 2005 au 23 août 2010
- MME Samira ALOUI, Administrateur (1975) du 23 août 2010 au 13 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
- CAISSE D`EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Administrateur depuis le 09 octobre 2010
- COMMUNAUTE D`AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS, Administrateur depuis le 08 octobre 2016
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L`YONNE, Administrateur depuis le 08 octobre 2016
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 août 2015
- INSTITUT DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 août 2015
- LOGEHAB, Administrateur depuis le 22 décembre 2015
- VILLE DE SENS, Administrateur depuis le 08 octobre 2016
- CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES DE L`YON, Administrateur du 09 septembre 2008 au 23 août 2010
- CAISSE D`ALLOCATIONS FAMILIALES DE L`YONNE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 09 septembre 2008
- CAISSE D`EPARGNE DE BOURGOGNE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 23 août 2010
- CAISSE D`EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Administrateur du 23 août 2010 au 09 octobre 2010
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE DE, Administrateur du 09 septembre 2008 au 23 août 2010
- CHAMBRE DE COMMERCE ET D`INDUSTRIE DE SENS, Administrateur du 19 janvier 2005 au 09 septembre 2008
- COMITE INTERPROFESSIONNEL AU LOGEMENT DEPARTEMENT DE L`YONNE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 09 septembre 2008
- COMITE INTERPROFESSIONNEL AU LOGEMENT DU, Administrateur du 09 septembre 2008 au 23 août 2010
- COMITE INTERPROFESSIONNEL AU LOGEMENT DU DEPARTE- MENT DE L`YONNE, Administrateur du 23 août 2010 au 13 décembre 2014
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L`YONNE, Administrateur du 07 août 2015 au 08 octobre 2016
- CONSEIL GENERAL DU L`YONNE, Administrateur du 23 août 2010 au 07 août 2015
- DISTRICT DE L`AGGLOMERATION SENONAISE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 23 août 2010
- LOGEHAB, Administrateur du 13 décembre 2014 au 22 décembre 2015
- VILLE DE PARON, Administrateur du 19 janvier 2005 au 23 août 2010
- VILLE DE SENS, Administrateur du 19 janvier 2005 au 08 octobre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BRENNUS HABITAT | |
Entrepreneurs individuels | BRENNUS HABITAT | |
Identifiant de l'entreprise | 705780666 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 26 BD MAL FOCH 89100 89101 SENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 2 306 944,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2008) | 21 021 000,00 | |
Résultat net | 530 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité principale | 6820A | |
Première activité | 6820A | |
Deuxième activité | 6820B | |
Troisième activité | 5590Z | |
Quatrième activité | 4110C | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2008 |
Actif immobilisé | 90 918 000 |
Immobilisation incorporelle | 274 000 |
Immobilisation corporelle | 89 348 000 |
Immobilisation financière | 1 297 000 |
Actif circulant net | 19 971 000 |
Stock | 7 677 000 |
Avance | 85 000 |
Créance | 7 988 000 |
Placement | 4 221 000 |
Total Actif | 110 889 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 22 706 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 142 000 |
Dette | 84 042 000 |
Total Passif | 110 889 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 21 021 000 |
Produit d'exploitation | 25 548 000 |
Charge d'exploitation | 22 968 000 |
Résultat d'exploitation | 2 580 000 |
Produit financier net | 285 000 |
Charge financière | 2 567 000 |
Résultat financier | -2 282 000 |
Résultat courrant | 299 000 |
Produit exceptionnel | 874 000 |
Charges exceptionnelles | 643 000 |
Résultat exceptionnel | 231 000 |
Résultat net | 530 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 Ã 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Président du conseil d'administration : FRAYSSE Franklin FrédéricAdministrateur : VILLE DE SENS. Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE. Administrateur : COMITE INTERPROFESSIONNEL AU LOGEMENT DU. Administrateur : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'YON. Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE. Administrateur : BRIOIST Monique Jeannine Paule. Administrateur : DODET Etienne Maurice Auguste. Administrateur : DOMENECH André. Administrateur : VILLE DE PARON. Administrateur : DISTRICT DE L'AGGLOMERATION SENONAISE. Administrateur : BARTHE Pierre Yves Michel. Administrateur : VAGNER Marie Claude Jeanne. Administrateur : CATHELIN Bernadette. Commissaire aux comptes titulaire : GUIBERT Lionel Jacques Robert. Commissaire aux comptes suppléant : SA A PRIME AUDIT.
Président du conseil d'administration : FRAYSSE Franklin FrédéricAdministrateur : VILLE DE SENS. Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE. Administrateur : COMITE INTERPROFESSIONNEL AU LOGEMENT DU. Administrateur : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'YON. Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE. Administrateur : BRIOIST Monique Jeannine Paule. Administrateur : DODET Etienne Maurice Auguste. Administrateur : DOMENECH André. Administrateur : VILLE DE PARON. Administrateur : DISTRICT DE L'AGGLOMERATION SENONAISE. Administrateur : BARTHE Pierre Yves Michel. Administrateur : VAGNER Marie Claude Jeanne. Administrateur : CATHELIN Bernadette. Commissaire aux comptes titulaire : GUIBERT Lionel Jacques Robert. Commissaire aux comptes suppléant : SA A PRIME AUDIT.
Président du conseil d'administration : FRAYSSE Franklin FrédéricAdministrateur : VILLE DE SENS. Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE. Administrateur : COMITE INTERPROFESSIONNEL AU LOGEMENT DU. Administrateur : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'YON. Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE. Administrateur : BRIOIST Monique Jeannine Paule. Administrateur : DODET Etienne Maurice Auguste. Administrateur : DOMENECH André. Administrateur : VILLE DE PARON. Administrateur : DISTRICT DE L'AGGLOMERATION SENONAISE. Administrateur : BARTHE Pierre Yves Michel. Administrateur : VAGNER Marie Claude Jeanne. Administrateur : CATHELIN Bernadette. Commissaire aux comptes titulaire : GUIBERT Lionel Jacques Robert. Commissaire aux comptes suppléant : SA A PRIME AUDIT.
Président du conseil d'administration : FRAYSSE Franklin Frédéric. Administrateur : VILLE DE SENS. Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE. Administrateur : COMITE INTERPROFESSIONNEL AU LOGEMENT DU. Administrateur : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'YON. Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE. Administrateur : BRIOIST Monique Jeannine Paule. Administrateur : DODET Etienne Maurice Auguste. Administrateur : DOMENECH André. Administrateur : VILLE DE PARON. Administrateur : DISTRICT DE L'AGGLOMERATION SENONAISE. Administrateur : BARTHE Pierre Yves Michel. Administrateur : VAGNER Marie Claude Jeanne. Administrateur : CATHELIN Bernadette. Commissaire aux comptes titulaire : GUIBERT Lionel Jacques Robert. Commissaire aux comptes suppléant : SA A PRIME AUDIT.
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques Directeur général : GUESNEY Maurice Guy Administrateur : VILLE DE SENS représenté par FOURRE Michel Bernard modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel Administrateur : THERIAL Alain Administrateur : CONSEIL GENERAL DU L'YONNE représenté par PINGAL Jean Camille André modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde Administrateur : KASMI Samira Administrateur : BEN ALI Christophe Administrateur : MACHAVOINE Bernard Administrateur : VERY Hélène Administrateur : LOGEHAB représenté par DUVAL Sylvain Henri modification le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : BRETIN Vincent Lucien Pierre en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques Directeur général : GUESNEY Maurice Guy Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel Administrateur : THERIAL Alain Administrateur : CONSEIL GENERAL DU L'YONNE représenté par PINGAL Jean Camille André modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde Administrateur : KASMI Samira Administrateur : BEN ALI Christophe Administrateur : MACHAVOINE Bernard Administrateur : VERY Hélène Administrateur : LOGEHAB représenté par DUVAL Sylvain Henri modification le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : BRETIN Vincent Lucien Pierre en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques Directeur général : GUESNEY Maurice Guy Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel Administrateur : THERIAL Alain Administrateur : CONSEIL GENERAL DU L'YONNE représenté par PINGAL Jean Camille André modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde Administrateur : MACHAVOINE Bernard Administrateur : LOGEHAB représenté par DUVAL Sylvain Henri modification le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : BRETIN Vincent Lucien Pierre en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : GRASS Michel Alain en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : MOREAU Charles Hervé en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence en fonction le 11 Décembre 2014
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques Directeur général : GUESNEY Maurice Guy Administrateur : VILLE DE SENS représenté par FOURLINNIE Dominique Françoise Berthe Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel Administrateur : LLANOS-PARIENTE Annick Sonia Claudine Administrateur : THERIAL Alain Administrateur : ALBUIXECH Raphaël Administrateur : CONSEIL GENERAL DU L'YONNE représenté par BOURRAS Guy Roger Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde Administrateur : FOURRE Michel Bernard Administrateur : KASMI Samira Administrateur : BEN ALI Christophe Administrateur : MACHAVOINE Bernard Administrateur : VERY Hélène Commissaire aux comptes titulaire : GUIBERT Lionel Jacques Robert Commissaire aux comptes suppléant : SA A PRIME AUDIT Administrateur : LOGEHAB représenté par ROOS Jean Claude en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques Directeur général : GUESNEY Maurice Guy Administrateur : VILLE DE SENS représenté par FOURLINNIE Dominique Françoise Berthe Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel Administrateur : LLANOS-PARIENTE Annick Sonia Claudine Administrateur : THERIAL Alain Administrateur : ALBUIXECH Raphaël Administrateur : CONSEIL GENERAL DU L'YONNE représenté par BOURRAS Guy Roger Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde Administrateur : FOURRE Michel Bernard Administrateur : KASMI Samira Administrateur : BEN ALI Christophe Administrateur : MACHAVOINE Bernard Administrateur : VERY Hélène Administrateur : LOGEHAB représenté par DUVAL Sylvain Henri modification le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques Directeur général : GUESNEY Maurice Guy Administrateur : VILLE DE SENS représenté par FOURLINNIE Dominique Françoise Berthe Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel Administrateur : THERIAL Alain Administrateur : ALBUIXECH Raphaël Administrateur : CONSEIL GENERAL DU L'YONNE représenté par BOURRAS Guy Roger Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde Administrateur : FOURRE Michel Bernard Administrateur : KASMI Samira Administrateur : BEN ALI Christophe Administrateur : MACHAVOINE Bernard Administrateur : VERY Hélène Administrateur : LOGEHAB représenté par DUVAL Sylvain Henri modification le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : JUILLET Gilbert Marcel Jean en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques Directeur général : GUESNEY Maurice Guy Administrateur : VILLE DE SENS représenté par FOURLINNIE Dominique Françoise Berthe Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel Administrateur : THERIAL Alain Administrateur : ALBUIXECH Raphaël Administrateur : CONSEIL GENERAL DU L'YONNE représenté par PINGAL Jean Camille André modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde Administrateur : FOURRE Michel Bernard Administrateur : KASMI Samira Administrateur : BEN ALI Christophe Administrateur : MACHAVOINE Bernard Administrateur : VERY Hélène Administrateur : LOGEHAB représenté par DUVAL Sylvain Henri modification le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : JUILLET Gilbert Marcel Jean en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques Directeur général : GUESNEY Maurice Guy Administrateur : VILLE DE SENS représenté par FOURLINNIE Dominique Françoise Berthe Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel Administrateur : THERIAL Alain Administrateur : CONSEIL GENERAL DU L'YONNE représenté par PINGAL Jean Camille André modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde Administrateur : FOURRE Michel Bernard Administrateur : KASMI Samira Administrateur : BEN ALI Christophe Administrateur : MACHAVOINE Bernard Administrateur : VERY Hélène Administrateur : LOGEHAB représenté par DUVAL Sylvain Henri modification le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : BRETIN Vincent Lucien Pierre en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques modification le 05 Août 2015 Directeur général : GUESNEY Maurice Guy modification le 05 Août 2015 Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel modification le 05 Août 2015 Administrateur : THERIAL Alain modification le 05 Août 2015 Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE représenté par PETIT Delphine Véronique Yvette modification le 05 Août 2015 Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde modification le 05 Août 2015 Administrateur : MACHAVOINE Bernard modification le 05 Août 2015 Administrateur : LOGEHAB représenté par DUVAL Sylvain Henri modification le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : BRETIN Vincent Lucien Pierre en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : GRASS Michel Alain modification le 19 Décembre 2014 Administrateur : MOREAU Charles Hervé en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence modification le 05 Août 2015
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques modification le 05 Août 2015 Directeur général : GUESNEY Maurice Guy modification le 05 Août 2015 Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel modification le 05 Août 2015 Administrateur : THERIAL Alain modification le 05 Août 2015 Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE représenté par PETIT Delphine Véronique Yvette modification le 05 Août 2015 Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde modification le 05 Août 2015 Administrateur : MACHAVOINE Bernard modification le 05 Août 2015 Administrateur : LOGEHAB représenté par MACHAVOINE Bernard modification le 18 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : BRETIN Vincent Lucien Pierre en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : GRASS Michel Alain modification le 19 Décembre 2014 Administrateur : MOREAU Charles Hervé en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence modification le 05 Août 2015
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques modification le 05 Août 2015 Directeur général : GUESNEY Maurice Guy modification le 05 Août 2015 Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel modification le 05 Août 2015 Administrateur : THERIAL Alain modification le 05 Août 2015 Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE représenté par PETIT Delphine Véronique Yvette modification le 05 Août 2015 Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde modification le 05 Août 2015 Administrateur : LOGEHAB représenté par MACHAVOINE Bernard modification le 18 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 11 Décembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : GRASS Michel Alain modification le 19 Décembre 2014 Administrateur : MOREAU Charles Hervé en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence modification le 05 Août 2015 Administrateur : DUVAL Sylvain Henri en fonction le 25 Juillet 2016 Administrateur : VINATIER Emmanuel René Bernard en fonction le 25 Juillet 2016 Administrateur : CONSTANT Juliette Cécile en fonction le 25 Juillet 2016
Président du conseil d'administration : DE NIJS Philippe Jacques modification le 05 Août 2015 Directeur général : GUESNEY Maurice Guy modification le 05 Août 2015 Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel modification le 05 Août 2015 Administrateur : THERIAL Alain modification le 05 Août 2015 Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE représenté par PETIT Delphine Véronique Yvette modification le 05 Août 2015 Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde modification le 05 Août 2015 Administrateur : LOGEHAB représenté par MACHAVOINE Bernard modification le 18 Décembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 06 Octobre 2016 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC modification le 06 Octobre 2016 Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : GRASS Michel Alain modification le 19 Décembre 2014 Administrateur : MOREAU Charles Hervé en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence modification le 05 Août 2015 Administrateur : DUVAL Sylvain Henri en fonction le 25 Juillet 2016 Administrateur : VINATIER Emmanuel René Bernard en fonction le 25 Juillet 2016 Administrateur : CONSTANT Juliette Cécile en fonction le 25 Juillet 2016 Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS représenté par TERRASSON Lionel Claude André Paul en fonction le 06 Octobre 2016
Directeur général : DE NIJS Philippe Jacques modification le 22 Août 2017 ; Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe ; Administrateur : VAN CORTENBOSCH Chantal Madeleine Daniel modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : THERIAL Alain modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE représenté par PETIT Delphine Véronique Yvette modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde modification le 05 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 06 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC modification le 06 Octobre 2016 ; Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014 ; Président du conseil d'administration Administrateur : MOREAU Charles Hervé modification le 22 Août 2017 ; Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : DUVAL Sylvain Henri en fonction le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : VINATIER Emmanuel René Bernard en fonction le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : CONSTANT Juliette Cécile en fonction le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS représenté par TERRASSON Lionel Claude André Paul en fonction le 06 Octobre 2016 ; Administrateur : MACHAVOINE Bernard en fonction le 22 Août 2017 ; Administrateur : Action Logement Immobilier en fonction le 22 Août 2017 ; Administrateur : LAURENT Serge Yves Gilbert en fonction le 22 Août 2017
Directeur général : DE NIJS Philippe Jacques modification le 22 Août 2017 ; Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe ; Administrateur : THERIAL Alain modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE représenté par PETIT Delphine Véronique Yvette modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde modification le 05 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 20 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC modification le 06 Octobre 2016 ; Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014 ; Président du conseil d'administration Administrateur : MOREAU Charles Hervé modification le 22 Août 2017 ; Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence modification le 05 Août 2015 ; Vice-président Administrateur : DUVAL Sylvain Henri modification le 20 Février 2018 ; Administrateur : VINATIER Emmanuel René Bernard en fonction le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : CONSTANT Juliette Cécile en fonction le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS représenté par TERRASSON Lionel Claude André Paul en fonction le 06 Octobre 2016 ; Administrateur : MACHAVOINE Bernard en fonction le 22 Août 2017 ; Administrateur : Action Logement Immobilier représenté par REVELLAT Marie-Thérèse Désirée modification le 20 Février 2018 ; Administrateur : LAURENT Serge Yves Gilbert en fonction le 22 Août 2017 ; Vice-président Administrateur : ZENNER Alain René en fonction le 20 Février 2018
Directeur général : DE NIJS Philippe Jacques modification le 22 Août 2017 ; Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe ; Administrateur : THERIAL Alain modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE représenté par PETIT Delphine Véronique Yvette modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde modification le 05 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 20 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC modification le 06 Octobre 2016 ; Administrateur : COUETTE Catherine Sylvia en fonction le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : CHEVILLON Bernard Marcel François en fonction le 11 Décembre 2014 ; Président du conseil d'administration Administrateur : MOREAU Charles Hervé modification le 22 Août 2017 ; Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence modification le 05 Août 2015 ; Vice-président Administrateur : DUVAL Sylvain Henri modification le 20 Février 2018 ; Administrateur : CONSTANT Juliette Cécile en fonction le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS représenté par TERRASSON Lionel Claude André Paul en fonction le 06 Octobre 2016 ; Administrateur : MACHAVOINE Bernard en fonction le 22 Août 2017 ; Administrateur : Action Logement Immobilier représenté par REVELLAT Marie-Thérèse Désirée modification le 20 Février 2018 ; Administrateur : LAURENT Serge Yves Gilbert en fonction le 22 Août 2017 ; Vice-président Administrateur : ZENNER Alain René en fonction le 20 Février 2018 ; Administrateur : MASSOT Lauriane Anne-Sophie en fonction le 17 Septembre 2018
Directeur général : DE NIJS Philippe Jacques modification le 22 Août 2017 ; Administrateur : VILLE DE SENS représenté par GEX Christian André Ernest modification le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe ; Administrateur : THERIAL Alain modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE représenté par PETIT Delphine Véronique Yvette modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : JAUME Michèle Marie Raymonde modification le 05 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 20 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC modification le 06 Octobre 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : MOREAU Charles Hervé modification le 22 Août 2017 ; Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence modification le 05 Août 2015 ; Vice-président Administrateur : DUVAL Sylvain Henri modification le 20 Février 2018 ; Administrateur : CONSTANT Juliette Cécile en fonction le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS représenté par TERRASSON Lionel Claude André Paul en fonction le 06 Octobre 2016 ; Administrateur : MACHAVOINE Bernard en fonction le 22 Août 2017 ; Administrateur : Action Logement Immobilier représenté par REVELLAT Marie-Thérèse Désirée modification le 20 Février 2018 ; Administrateur : LAURENT Serge Yves Gilbert en fonction le 22 Août 2017 ; Vice-président Administrateur : ZENNER Alain René en fonction le 20 Février 2018 ; Administrateur : MASSOT Lauriane Anne-Sophie en fonction le 17 Septembre 2018 ; Administrateur Administrateur représentant des locataires : MILLET Jocelyne Adrienne Eugénie en fonction le 05 Mars 2019 ; Administrateur Administrateur représentant des locataires : RALLO Marie-Thérèse en fonction le 05 Mars 2019
Administrateur : VILLE DE SENS représenté par CROST Jean-Pierre modification le 18 Juillet 2019 ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représenté par HENRIAT Pascal Philippe ; Administrateur : THERIAL Alain modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE représenté par PETIT, GREMY Delphine Véronique Yvette modification le 05 Août 2015 ; Administrateur : JAUME, WUILLE Michèle Marie Raymonde modification le 05 Août 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 20 Février 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC modification le 06 Octobre 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : MOREAU Charles Hervé modification le 22 Août 2017 ; Administrateur : LANGEL Nicole Simone en fonction le 11 Décembre 2014 ; Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence modification le 05 Août 2015 ; Vice-président Administrateur : DUVAL Sylvain Henri modification le 20 Février 2018 ; Administrateur : CONSTANT, LINCET Juliette Cécile en fonction le 25 Juillet 2016 ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAIS représenté par TERRASSON Lionel Claude André Paul en fonction le 06 Octobre 2016 ; Administrateur : MACHAVOINE Bernard en fonction le 22 Août 2017 ; Administrateur : Action Logement Immobilier représenté par REVELLAT, BOURRIGAN Marie-Thérèse Désirée modification le 20 Février 2018 ; Administrateur : LAURENT Serge Yves Gilbert en fonction le 22 Août 2017 ; Vice-président Administrateur : ZENNER Alain René en fonction le 20 Février 2018 ; Administrateur : MASSOT, MALNOURY Lauriane Anne-Sophie en fonction le 17 Septembre 2018 ; Administrateur : MILLET Jocelyne Adrienne Eugénie modification le 05 Mars 2019 ; Administrateur : RALLO, DARS Marie-Thérèse modification le 05 Mars 2019 ; Directeur général : GAULARD Béatrice Marie Madeleine Juliette en fonction le 18 Juillet 2019
Art. L.236-14 du code de commerce
Président du conseil d'administration, Administrateur : MOREAU Charles Hervé ; Directeur général : GAULARD Béatrice Marie Madeleine Juliette ; Administrateur, Vice-président : DUVAL Sylvain Henri ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND SENONAISTERRASSON Lionel Claude André Paul ; Administrateur : MACHAVOINE Bernard ; Administrateur : Action Logement ImmobilierBOURRIGAN Marie-Thérèse Désirée ; Administrateur : DARS Marie-Thérèse ; Administrateur : MILLET Jocelyne Adrienne Eugénie ; Administrateur, Vice-président : ZENNER Alain René ; Administrateur : THERIAL Alain ; Administrateur : MALNOURY Lauriane Anne-Sophie ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTEHENRIAT Pascal Philippe ; Administrateur : WUILLE Michèle Marie Raymonde ; Administrateur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNEGREMY Delphine Véronique Yvette ; Administrateur : LANGEL Nicole Simone ; Administrateur : VILLE DE SENSCROST Jean-Pierre ; Administrateur : QUENTIN Clarisse Marie Florence ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC