MME Florence PICHOL
Directeur général délégué de TRANSPORTS ANDRE GRUET
MME Florence PICHOL a 65 ans ( naissance en 1957), elle est Directeur général délégué de la société TRANSPORTS ANDRE GRUET
MME Florence PICHOL peut être contacté au siège de la société TRANSPORTS ANDRE GRUET par courrier à l'adresse TRANSPORTS ANDRE GRUET LIEU-DIT LA CROIX ST CLAUDE LE MARA ROUTE NATIONALE 6 89340 VILLEBLEVIN FRANCE, par téléphone au 0386660387 ou par fax au 03 86 66 03 87
La société TRANSPORTS ANDRE GRUET est principalement dirigée par MME Florence PICHOL qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret interurbains ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- Transports routiers de fret interurbains
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
La société TRANSPORTS ANDRE GRUET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/05/1972 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 70728017800013.
- M Bastien PICHOL, Administrateur (1989) depuis le 25 juillet 2013
- M Eric PICHOL, Président du conseil d`administration (1956) depuis le 07 août 2010
- M Rene LEMAITRE, Administrateur (1925) depuis le 13 janvier 2004
- MME Florence PICHOL, Directeur général délégué (1957) depuis le 07 août 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société TRANSPORTS ANDRE GRUET est de 65 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 97 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel VILLETTE, Administrateur (1952) du 13 janvier 2004 au 07 août 2010
- M Daniel VILLETTE, Administrateur (1952) du 07 août 2010 au 25 juillet 2013
- MME Florence TABARE, Directeur général (1957) du 08 septembre 2009 au 07 août 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANSPORTS ANDRE GRUET | |
Entrepreneurs individuels | TRANSPORTS ANDRE GRUET | |
Identifiant de l'entreprise | 707280178 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | LD LA CROIX ST CLAUDE-LE MARA 89340 VILLEBLEVIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 1972 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1972 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 196 000,00 | |
Résultat net | 151 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 734 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 732 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 1 091 000 |
Stock | 21 000 |
Avance | 0 |
Créance | 390 000 |
Placement | 679 000 |
Total Actif | 1 824 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 205 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 619 000 |
Total Passif | 1 824 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 196 000 |
Produit d'exploitation | 2 223 000 |
Charge d'exploitation | 1 991 000 |
Résultat d'exploitation | 232 000 |
Produit financier net | 6 000 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 230 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 38 000 |
Résultat exceptionnel | -23 000 |
Résultat net | 151 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
70728017800013 | TRANSPORTS ANDRE GRUET LIEU-DIT LA CROIX ST CLAUDE LE MARA ROUTE NATIONALE 6 89340 VILLEBLEVIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers