M Thierry GUYART
Directeur général de ADEMEG LASER
M Thierry GUYART a 67 ans ( naissance en 1955), est Directeur général de la société ADEMEG LASER
M Thierry GUYART peut être contacté au siège de la société ADEMEG LASER par courrier à l'adresse ADEMEG LASER 17 RUE DE LIOMER 80430 BEAUCAMPS LE VIEUX FRANCE, par téléphone au 0322905150 ou par fax au 03Â 22Â 90Â 46Â 39
La société ADEMEG LASER est principalement dirigée par M Thierry GUYART qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres outillages ,métallurgie, fabricant d'outils, fabricant d'outillage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2573B (Fabrication d'autres outillages), les activités sont :
- Fabrication d'autres outillages
- la fabrication d'outils à main :
- outillage agricole et horticole, sécateurs
- outils tranchants divers
- martellerie, pinces, tournevis, clés, limes, etc.
- truelles, couteaux à enduire, etc.
- la fabrication d'étaux, serre-joints, etc.
- la fabrication de lampes à souder
- la fabrication de couteaux et de lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques
- la fabrication de scies et lames de scies, y compris circulaires et de chaînes coupantes
- la fabrication d'outils interchangeables pour outils à main, machines et outillage portatif à moteur incorporé : forets, alésoirs, outils de tour, fraises, etc.
- la fabrication de poinçons et matrices pour estampage, d'outils de découpage
- la fabrication d'outils de forge : enclumes, masses
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé (cf28.24Z)
La société ADEMEG LASER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/06/1971 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 71172044100023.
- M Thierry GUYART, Directeur général (1955) depuis le 12 février 2011
- MME Janine GUYART, Président du conseil de surveillance (1937) depuis le 12 février 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ADEMEG LASER est de 76 ans. Le plus jeune à 67 ans, le plus agé 85 ans.
Anciens dirigeants :
- M Thierry GUYART, Directeur général (1955) du 17 août 2004 au 12 février 2011
- MME Janine GUYART, Président du conseil de surveillance (1937) du 17 août 2004 au 12 février 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 08 août 2014 : SA à conseil d'administration CABINET BOUSQUET ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. HUYGHE Denis nom d'usage : HUYGHE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MAILLARD Frédéric nom d'usage : MAILLARD devient commissaire aux comptes suppléant. AUDISOM devient commissaire aux comptes titulaire.)
- 26 juillet 2020 : AUDISOM n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MAILLARD Frédéric nom d'usage : MAILLARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 13 janvier 2022 : GUYART Guy Raoul Georges nom d'usage : GUYART n'est plus président du directoire)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ADEMEG LASER | |
Entrepreneurs individuels | ADEMEG LASER | |
Identifiant de l'entreprise | 711720441 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 17 RUE DE LIOMER 80430 BEAUCAMPS LE VIEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 03 décembre 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1971 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 5 052 000,00 | |
Résultat net | 142 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2573B : Fabrication d'autres outillages | |
Activité principale de l'entreprise | 2573B : Fabrication d'autres outillages | |
Activité principale | 2573B | |
Première activité | 2573B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication d'autres outillages | |
Synonyme | métallurgie, fabricant d'outils, fabricant d'outillage | |
Principal | fabricant d'outils |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 513 000 |
Immobilisation incorporelle | 210 |
Immobilisation corporelle | 507 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 2 689 000 |
Stock | 176 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 633 000 |
Placement | 881 000 |
Total Actif | 3 202 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 212 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 990 000 |
Total Passif | 3 202 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 052 000 |
Produit d'exploitation | 5 059 000 |
Charge d'exploitation | 4 947 000 |
Résultat d'exploitation | 112 000 |
Produit financier net | 36 000 |
Charge financière | 960 |
Résultat financier | 35 000 |
Résultat courrant | 147 000 |
Produit exceptionnel | 38 000 |
Charges exceptionnelles | 18 000 |
Résultat exceptionnel | 21 000 |
Résultat net | 142 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
71172044100023 | ADEMEG LASER 17 RUE DE LIOMER 80430 BEAUCAMPS LE VIEUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 22 91 43 23 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-amiens.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Loïc
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 16H30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02755 Métallurgie Belfort Montbéliard
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00948 Métallurgie Orne
- 01007 Métallurgie Puy De Dôme Thiers
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00822 Métallurgie Savoie
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 02489 Métallurgie Vendée
- 02003 Métallurgie Vosges
SA à conseil d'administration CABINET BOUSQUET ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. HUYGHE Denis nom d'usage : HUYGHE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. MAILLARD Frédéric nom d'usage : MAILLARD devient commissaire aux comptes suppléant. AUDISOM devient commissaire aux comptes titulaire.
AUDISOM n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MAILLARD Frédéric nom d'usage : MAILLARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
GUYART Guy Raoul Georges nom d'usage : GUYART n'est plus président du directoire