MME Anne TERRAT
Président de CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILIER
MME Anne TERRAT a 67 ans ( naissance en 1957), elle est Président de la société CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILIER
MME Anne TERRAT peut être contacté au siège de la société CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILIER par courrier à l'adresse CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILI 2 RUE GALIEN 93400 ST OUEN FRANCE
La société CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILIER est principalement dirigée par MME Anne TERRAT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/05/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 71201365500022.
- M Laurent GICQUEL, Président (1966) depuis le 24 janvier 2017
Anciens dirigeants :
- M Marcel GROSHENRY, Président (1947) du 11 mai 2004 au 15 avril 2008
- MME Anne TERRAT, Président (1957) du 15 avril 2008 au 24 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- ADMENTA FRANCE, Directeur général depuis le 08 septembre 2009
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 janvier 2017
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 janvier 2017
- ADMENTA FRANCE, Directeur général du 25 mai 2004 au 15 avril 2008
- GEHE FRANCE, Directeur général du 11 mai 2004 au 25 mai 2004
2 RUE GALIEN
93400 SAINT OUEN
Téléphone : Société
CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILIER
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILIER | |
Sigle de l'entreprise | CABI | |
Entrepreneurs individuels | CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILIER | |
Identifiant de l'entreprise | 712013655 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 2 RUE GALIEN 93400 SAINT OUEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 26 avril 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 09 mars 1971 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 17 359 000,00 | |
Résultat net | 8 688 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale | 7010Z | |
Première activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 17 509 000 |
Immobilisation incorporelle | 20 |
Immobilisation corporelle | 12 925 000 |
Immobilisation financière | 4 584 000 |
Actif circulant net | 37 792 000 |
Stock | 0 |
Avance | 410 |
Créance | 37 791 000 |
Placement | 280 |
Total Actif | 55 301 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 54 160 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 141 000 |
Total Passif | 55 301 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 359 000 |
Produit d'exploitation | 19 803 000 |
Charge d'exploitation | 6 691 000 |
Résultat d'exploitation | 13 112 000 |
Produit financier net | 46 000 |
Charge financière | 50 |
Résultat financier | 46 000 |
Résultat courrant | 13 158 000 |
Produit exceptionnel | 110 000 |
Charges exceptionnelles | 59 000 |
Résultat exceptionnel | 52 000 |
Résultat net | 8 688 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
71201365500022 | CENTRALE ADMINISTRATION BIENS IMMOBILI 2 RUE GALIEN 93400 ST OUEN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Directeur général : ADMENTA FRANCE représenté par MOHME Volker modification le 20 Avril 2004. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 20 Avril 2004. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 20 Avril 2004. Président : JULITTE Anne Marie en fonction le 13 Mars 2008.
Directeur général : ADMENTA FRANCE représenté par GONFRIER Jean-Louis modification le 13 Août 2009 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 20 Avril 2004 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 20 Avril 2004 Président : JULITTE Anne Marie en fonction le 13 Mars 2008
Directeur général : ADMENTA FRANCE modification le 07 Février 2014 Président : JULITTE Anne Marie modification le 07 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Février 2015 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 12 Février 2015
Directeur général : ADMENTA FRANCE modification le 07 Février 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 12 Février 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 12 Février 2015 ; Président : GICQUEL Laurent en fonction le 20 Janvier 2017
Président : GICQUEL Laurent ; Directeur général : ADMENTA FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président : BORSTEL Manuel ; Directeur général : ADMENTA FRANCE ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES