MME Gilberte LOMBARD
Administrateur de FONCIERE ELYSEES
MME Gilberte LOMBARD a 78 ans ( naissance en 1944), elle est Administrateur de la société FONCIERE ELYSEES
MME Gilberte LOMBARD peut être contacté au siège de la société FONCIERE ELYSEES par courrier à l'adresse FONCIERE ELYSEES 103 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE
La société FONCIERE ELYSEES est principalement dirigée par MME Gilberte LOMBARD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société FONCIERE ELYSEES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/07/1971 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 71203902300015.
- M Dominique PAULHAC, Président (1953) depuis le 29 juin 2004
- M Jean-Baptiste DESCHRYVER, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 01 août 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FONCIERE ELYSEES est de 61 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Asselin DE LOUVENCOURT, Administrateur (1948) du 11 août 2009 au 06 août 2011
- M Dominique PAULHAC, Administrateur (1953) du 09 octobre 2007 au 06 août 2011
- M Jean BEUNARDEAU, Président du conseil d`administration (1962) du 29 juin 2004 au 06 août 2011
- MME Gilberte LOMBARD, Administrateur (1944) du 09 octobre 2007 au 06 août 2011
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
103 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
FONCIERE ELYSEES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FONCIERE ELYSEES | |
Entrepreneurs individuels | FONCIERE ELYSEES | |
Identifiant de l'entreprise | 712039023 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 103 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1971 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1971 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 132 629,00 | |
Résultat net | 1 458 894,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 11 447 471 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 518 329 |
Immobilisation financière | 8 929 142 |
Actif circulant net | 18 515 068 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 55 887 |
Placement | 18 459 180 |
Total Actif | 29 962 540 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 29 621 040 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 261 844 |
Dette | 79 654 |
Total Passif | 29 962 536 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 132 629 |
Produit d'exploitation | 152 834 |
Charge d'exploitation | 165 831 |
Résultat d'exploitation | -12 997 |
Produit financier net | 1 510 624 |
Charge financière | 93 |
Résultat financier | 1 510 531 |
Résultat courrant | 1 497 534 |
Produit exceptionnel | 970 |
Charges exceptionnelles | 479 |
Résultat exceptionnel | 491 |
Résultat net | 1 458 894 |
Siret | Etablissement |
---|---|
71203902300015 | FONCIERE ELYSEES 103 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Administrateur partant : Brousse, Caroline, nomination de l'Administrateur : De Louvencourt, Asselin
modification du Président Paulhac, Dominique, Président du conseil d'administration partant : Beunardeau, Jean, Administrateur partant : Pincon, nom d'usage : Lombard, Gilberte, Administrateur partant : De Louvencourt, Asselin
Commissaire aux comptes titulaire partant : SNR AUDIT SOCIETE NAUDY REVISION COMPTABLE ET AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Roux, Gerard
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Brouard, Pascal, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Deschryver, Jean-Baptiste