MME Marie DEBANS
Directeur général délégué de SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
MME Marie DEBANS a 57 ans ( naissance en 1967), elle est Directeur général délégué de la société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
MME Marie DEBANS peut être contacté au siège de la société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT par courrier à l'adresse SANOFI AVENTIS RECHERCHE DEVELOPPEMENT 371 RUE DU PROFESSEUR BLAYAC 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 FRANCE, par téléphone au 0160497777 ou par fax au 03Â 83Â 35Â 27Â 49
La société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT est principalement dirigée par MME Marie DEBANS qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles ,chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7220Z (Recherche-développement en sciences humaines et sociales), les activités sont :
- Recherche-développement en sciences humaines et sociales
- la recherche-développement en sciences sociales
- la recherche-développement en sciences humaines
- la recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences humaines et sociales
Mais sont exclues les activités :
- les études de marché (cf73.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- recherche-développement en sciences naturelles
- recherche-développement en ingénierie et technologie
- recherche-développement en sciences médicales
- recherche-développement en agronomie
- recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
La société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 71300226900130.
- M Elias ZERHOUNI, Président du conseil d`administration (1951) depuis le 30 juillet 2011
- M Elias ZERHOUNI, Directeur général (1951) depuis le 05 juillet 2013
- M Herve DROUILLARD, Directeur général délégué (1956) depuis le 26 juin 2010
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 25 juin 2016
- MME Marie DEBANS, Directeur général délégué (1967) depuis le 23 avril 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT est de 66 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier BLONDEL, Directeur général délégué (1962) du 16 décembre 2008 au 26 avril 2010
- M Didier BLONDEL, Directeur général délégué (1962) du 26 avril 2010 au 09 juin 2012
- M Dominique CAROUGE, Directeur général délégué (1961) du 14 janvier 2012 au 23 avril 2016
- M Dominique CAROUGE, Administrateur (1961) du 09 juin 2012 au 23 avril 2016
- M Jean-Claude MULLER, Directeur général délégué (1946) du 02 mars 2004 au 16 décembre 2008
- M Marc BONNEFOI, Administrateur (1958) du 29 avril 2015 au 25 juin 2016
- M Marc CLUZEL, Président-directeur général (1955) du 02 mars 2004 au 26 avril 2010
- M Marc CLUZEL, Président-directeur général (1955) du 26 avril 2010 au 30 juillet 2011
- M Philippe MONTEYNE, Administrateur (1964) du 05 juillet 2013 au 29 avril 2015
- MME Martine PALLIERE, Directeur général délégué (1951) du 26 septembre 2006 au 26 avril 2010
- MME Martine PALLIERE, Directeur général délégué (1951) du 26 avril 2010 au 26 juin 2010
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 avril 2015
- SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS, Administrateur depuis le 25 juin 2016
- SECIPE, Administrateur depuis le 25 juin 2016
- SANOFI CHIMIE, Administrateur du 16 décembre 2008 au 26 avril 2010
- SANOFI CHIMIE, Administrateur du 26 avril 2010 au 01 février 2014
- SANOFI CHIMIE, Administrateur du 01 février 2014 au 25 juin 2016
- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Administrateur du 16 décembre 2008 au 03 août 2013
- SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Administrateur du 03 août 2013 au 25 juin 2016
371 RUE DU PROFESSEUR BLAYAC
34080 MONTPELLIER
Téléphone : 0160497777 Société
SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | |
Entrepreneurs individuels | SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 713002269 | |
Numéro interne du siège | 00130 | |
Adresse | 1 AV PIERRE BROSSOLETTE 91380 CHILLY MAZARIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1600 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 2 000 à 4 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 4200 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 363 000 000,00 | |
Résultat net | -287 000 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7220Z : Recherche-développement en sciences humaines et sociales | |
Activité principale de l'entreprise | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en sciences humaines et sociales | |
Synonyme | CNRS, chercheur, chercheur en sciences humaines, chercheur en sciences sociales | |
Principal | recherche-développement en sciences humaines et sociales | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri | |
Principal | recherche-développement en sciences physiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 392 000 000 |
Immobilisation incorporelle | 19 000 000 |
Immobilisation corporelle | 369 000 000 |
Immobilisation financière | 4 000 000 |
Actif circulant net | 752 000 000 |
Stock | 0 |
Avance | 2 000 000 |
Créance | 750 000 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 145 000 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 73 000 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 632 000 000 |
Dette | 440 000 000 |
Total Passif | 1 145 000 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 363 000 000 |
Produit d'exploitation | 1 456 000 000 |
Charge d'exploitation | 1 377 000 000 |
Résultat d'exploitation | 79 000 000 |
Produit financier net | 3 000 000 |
Charge financière | 8 000 000 |
Résultat financier | -5 000 000 |
Résultat courrant | 75 000 000 |
Produit exceptionnel | 86 000 000 |
Charges exceptionnelles | 480 000 000 |
Résultat exceptionnel | -394 000 000 |
Résultat net | -287 000 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par SPEK Hanspeter en fonction le 10 Novembre 2000. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006. Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par CASTRO Bertrand René Julien en fonction le 27 Mai 2002. Président directeur général et administrateur : CLUZEL Marc André Marie en fonction le 13 Mars 2003. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006. Directeur général délégué : PALLIERE Martine Georgette Marie-Thérèse en fonction le 07 Septembre 2006. Pharmacien responsable : PALLIERE Martine Georgette Marie-Thérèse en fonction le 07 Septembre 2006. Directeur général délégué et administrateur : BLONDEL Didier Bruno en fonction le 28 Novembre 2008.
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par SPEK Hanspeter en fonction le 10 Novembre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par SANTONI Jean-Philippe modification le 17 Février 2010 Président directeur général et administrateur : CLUZEL Marc André Marie en fonction le 13 Mars 2003 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Directeur général délégué : PALLIERE Martine Georgette Marie-Thérèse en fonction le 07 Septembre 2006 Pharmacien responsable : PALLIERE Martine Georgette Marie-Thérèse en fonction le 07 Septembre 2006 Directeur général délégué et administrateur : BLONDEL Didier Bruno en fonction le 28 Novembre 2008
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par SPEK Hanspeter en fonction le 10 Novembre 2000 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par SANTONI Jean-Philippe modification le 17 Février 2010 Président directeur général et administrateur : CLUZEL Marc André Marie en fonction le 13 Mars 2003 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Directeur général délégué et administrateur : BLONDEL Didier Bruno en fonction le 28 Novembre 2008 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice en fonction le 18 Juin 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice en fonction le 18 Juin 2010
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par SPEK Hanspeter modification le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par SANTONI Jean-Philippe modification le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Directeur général délégué et administrateur : BLONDEL Didier Bruno modification le 26 Juillet 2010 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Président directeur général et administrateur : ZERHOUNI Elias Adam en fonction le 28 Juillet 2011
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par SPEK Hanspeter modification le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par SANTONI Jean-Philippe modification le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Directeur général délégué et administrateur : BLONDEL Didier Bruno modification le 26 Juillet 2010 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Président directeur général et administrateur : ZERHOUNI Elias Adam en fonction le 28 Juillet 2011 Directeur général délégué : CAROUGE Dominique René en fonction le 09 Janvier 2012
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par SPEK Hanspeter modification le 07 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par SANTONI Jean-Philippe modification le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Président directeur général et administrateur : ZERHOUNI Elias Adam modification le 07 Juin 2012 Directeur général délégué et administrateur : CAROUGE Dominique René modification le 07 Juin 2012
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par SPEK Hanspeter modification le 07 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par SANTONI Jean-Philippe modification le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ZERHOUNI Elias Adam modification le 07 Juin 2012 Directeur général délégué Administrateur : CAROUGE Dominique René modification le 07 Juin 2012 Administrateur : MONTEYNE Philippe Yvon Ghislain en fonction le 03 Juillet 2013
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par HAIMEUR Malika modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par SANTONI Jean-Philippe modification le 26 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ZERHOUNI Elias Adam modification le 07 Juin 2012 Directeur général délégué Administrateur : CAROUGE Dominique René modification le 07 Juin 2012 Administrateur : MONTEYNE Philippe Yvon Ghislain en fonction le 03 Juillet 2013
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par HAIMEUR Malika modification le 01 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par CANO Martine modification le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ZERHOUNI Elias Adam modification le 07 Juin 2012 Directeur général délégué Administrateur : CAROUGE Dominique René modification le 07 Juin 2012 Administrateur : MONTEYNE Philippe Yvon Ghislain en fonction le 03 Juillet 2013
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par HAIMEUR Malika modification le 27 Avril 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par CANO Martine modification le 27 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ZERHOUNI Elias Adam modification le 07 Juin 2012 Directeur général délégué Administrateur : CAROUGE Dominique René modification le 07 Juin 2012 Administrateur : BONNEFOI Marc Stanislas Pierre Marie en fonction le 27 Avril 2015
Administrateur : SANOFI WINTHROP INDUSTRIE représenté par HAIMEUR Malika modification le 27 Avril 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Administrateur : SANOFI CHIMIE représenté par CANO Martine modification le 27 Avril 2015 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves modification le 31 Janvier 2006 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ZERHOUNI Elias Adam modification le 07 Juin 2012 Administrateur : BONNEFOI Marc Stanislas Pierre Marie en fonction le 27 Avril 2015 Directeur général délégué Administrateur : PICOT Marie en fonction le 21 Avril 2016
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ZERHOUNI Elias Adam modification le 07 Juin 2012 Directeur général délégué Administrateur : PICOT Marie en fonction le 21 Avril 2016 Administrateur : SECIPE représenté par BONNEFOI Marc en fonction le 23 Juin 2016 Administrateur : SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS représenté par HAMDANI Nacera en fonction le 23 Juin 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 23 Juin 2016
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 ; Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 ; Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ZERHOUNI Elias Adam modification le 07 Juin 2012 ; Directeur général délégué Administrateur : PICOT Marie en fonction le 21 Avril 2016 ; Administrateur : SECIPE représenté par BONNEFOI Marc en fonction le 23 Juin 2016 ; Administrateur : SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS représenté par THIZON Isabelle Simone Marie modification le 25 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 23 Juin 2016
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 ; Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 ; Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 ; Directeur général délégué Administrateur : PICOT Marie en fonction le 21 Avril 2016 ; Administrateur : SECIPE représenté par VOLCKMANN Jacques Christian Marie modification le 21 Septembre 2018 ; Administrateur : SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS représenté par THIZON Isabelle Simone Marie modification le 25 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 23 Juin 2016 ; Président : BASCLES Lionel Joël en fonction le 21 Septembre 2018
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 31 Janvier 2006 ; Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 ; Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice modification le 26 Juillet 2010 ; Directeur général délégué Administrateur : PICOT Marie en fonction le 21 Avril 2016 ; Administrateur : SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS représenté par THIZON Isabelle Simone Marie modification le 25 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 23 Juin 2016 ; Président : BASCLES Lionel Joël modification le 22 Novembre 2018 ; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMA représenté par WOLCKMANN Jacques en fonction le 29 Novembre 2018
Président, Directeur général, Administrateur : BASCLES Lionel Joël ; Directeur général délégué, Administrateur : GIRARD Jérémie Pierre Claude ; Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice ; Administrateur : SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONSDE GAULLE Isabelle Simone Marie ; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMAWOLCKMANN Jacques ; Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Maurice ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président, Directeur général, Administrateur : BASCLES Lionel Joëlà; Directeur général délégué, Administrateur : GIRARD Jérémie Pierre Claudeà; Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Mauriceà; Administrateur : SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONSCORNUT Corinne Anneà; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMAVOLCKMANN Jacquesà; Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Mauriceà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président, Directeur général, Administrateur : BASCLES Lionel Joëlà; Directeur général délégué, Administrateur : COISNE Sébastienà; Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Mauriceà; Administrateur : SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONSCORNUT Corinne Anneà; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMAVOLCKMANN Jacquesà; Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Mauriceà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président, Directeur général, Administrateur : BASCLES Lionel Joëlà; Directeur général délégué, Administrateur : COISNE Sébastienà; Directeur général délégué : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Mauriceà; Administrateur : SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONSCORNUT Corinne Anneà; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMAVOLCKMANN Jacquesà; Pharmacien responsable : DROUILLARD Hervé Jean-Marie Mauriceà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président, Directeur général, Administrateur : BASCLES Lionel Joël ; Directeur général délégué, Administrateur : COISNE Sébastien ; Directeur général délégué, Pharmacien responsable : BOUILLOT Laurent ; Administrateur : SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONSCORNUT Corinne Anne ; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMAVOLCKMANN Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président, Directeur général, Administrateur : BASCLES Lionel Joël ; Directeur général délégué, Administrateur : COISNE Sébastien ; Directeur général délégué, Pharmacien responsable : BOUILLOT Laurent ; Administrateur : SANOFI AVENTIS PARTICIPATIONSCORNUT Corinne Anne ; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMAVOLCKMANN Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Administrateur : SANOFI AVENTIS PARTICIPATIONSCORNUT Corinne Anne ; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMAVOLCKMANN Jacques ; Administrateur, Directeur général, Président : BASCLES Lionel Joël ; Administrateur, Directeur général délégué : COISNE Sébastien ; Directeur général délégué, Pharmacien responsable : BOUILLOT Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président, Directeur général, Administrateur : BASCLES Lionel Joël ; Directeur général délégué, Administrateur : COISNE Sébastien ; Directeur général délégué, Pharmacien responsable : BOUILLOT Laurent ; Administrateur : SANOFI AVENTIS PARTICIPATIONSCORNUT Corinne Anne ; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMAVOLCKMANN Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Président, Directeur général, Administrateur : BASCLES Lionel Joël ; Directeur général délégué, Administrateur : COISNE Sébastien ; Directeur général délégué, Pharmacien responsable : BOUILLOT Laurent ; Administrateur : SANOFI AVENTIS PARTICIPATIONSCORNUT Corinne Anne ; Administrateur : SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMAVOLCKMANN Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : FORVIS MAZARS SA