M Olivier MR CLARENSON
Directeur général de MANUFACTURE F. CLARENSON ET SES FILS
M Olivier MR CLARENSON a 66 ans ( naissance en 1958), est Directeur général de la société MANUFACTURE F. CLARENSON ET SES FILS
M Olivier MR CLARENSON peut être contacté au siège de la société MANUFACTURE F. CLARENSON ET SES FILS par courrier à l'adresse MANUFACTURE F CLARENSON ET SES FILS 26 RUE MERIGONDE 81100 CASTRES FRANCE
La société MANUFACTURE F. CLARENSON ET SES FILS est principalement dirigée par M Olivier MR CLARENSON qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Tissage ,fabricant de textile, filature, tissage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1320Z (Tissage), les activités sont :
- Tissage
- le tissage par toutes techniques de tissus en toutes matières pour chemiserie, habillement, linge de maison et usages techniques :
- le tissage de type cotonnier et de type lainier (cycles cardé ou peigné)
- la fabrication de velours, de tissus de chenille, de tissus éponge, de tissus à points de gaze, de tissus pour pansements, etc.
- la fabrication de soieries
- le tissage de lin, ramie, chanvre, jute, fibres dures et fils spéciaux
- le tissage de matières textiles synthétiques analogues (polypropylène, polyéthylène, etc.) pour emballage
- la fabrication de tissus en fibres de verre
- la fabrication de fils de carbone tissé ou d'aramide
- la fabrication d'imitations de fourrure par tissage et de fourrures artificielles
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'étoffes à mailles (cf13.91Z)
- la fabrication de tapis et moquettes (cf.13.93Z)
- la fabrication d'articles de rubanerie et de passementerie (cf13.96Z)
- la fabrication de non-tissés et de feutres (cf13.99Z)
La société MANUFACTURE F. CLARENSON ET SES FILS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/06/1956 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 71562060500025.
- M Olivier CLARENSON, Gérant (1958) depuis le 18 septembre 2013
Anciens dirigeants :
- M Olivier CLARENSON, Président-directeur général (1958) du 19 janvier 2005 au 26 septembre 2011
- M Olivier MR CLARENSON, Président (1958) du 26 septembre 2011 au 18 septembre 2013
- M Olivier MR CLARENSON, Directeur général (1958) du 17 août 2013 au 18 septembre 2013
- M Thierry CLARENSON, Directeur général (1954) du 19 janvier 2005 au 26 septembre 2011
- M Thierry MR CLARENSON, Directeur général (1954) du 26 septembre 2011 au 17 août 2013
- MME Yvette CLARENSON, Administrateur (1936) du 19 janvier 2005 au 18 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MANUFACTURE F. CLARENSON ET SES FILS | |
Entrepreneurs individuels | MANUFACTURE F. CLARENSON ET SES FILS | |
Identifiant de l'entreprise | 715620605 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 26 RUE MERIGONDE 81100 CASTRES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 17 septembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 2 167 000,00 | |
Résultat net | -231 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1320Z : Tissage | |
Activité principale de l'entreprise | 1320Z : Tissage | |
Activité principale | 1320Z | |
Première activité | 1320Z | |
Deuxième activité | 4641Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie textile | |
Activite | Tissage | |
Synonyme | fabricant de textile, filature, tissage | |
Principal | tissage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 434 000 |
Immobilisation incorporelle | 150 |
Immobilisation corporelle | 27 000 |
Immobilisation financière | 406 000 |
Actif circulant net | 1 607 000 |
Stock | 1 235 000 |
Avance | 0 |
Créance | 338 000 |
Placement | 34 000 |
Total Actif | 2 041 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 829 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 6 000 |
Dette | 1 206 000 |
Total Passif | 2 041 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 167 000 |
Produit d'exploitation | 2 157 000 |
Charge d'exploitation | 2 468 000 |
Résultat d'exploitation | -311 000 |
Produit financier net | 11 000 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | -315 000 |
Produit exceptionnel | 31 000 |
Charges exceptionnelles | 29 000 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | -231 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
71562060500025 | MANUFACTURE F CLARENSON ET SES FILS 26 RUE MERIGONDE 81100 CASTRES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 63 62 58 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-castres.fr.
Les greffiers sont : ESPEL Patrick
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14H Ã 17H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
Président, Directeur général : MR CLARENSON Olivier, Léon, Dominique Administrateur : CLARENSON Yvette né(e) GALEANI Commissaire aux comptes titulaire : MIDI CENTRE SA Commissaire aux comptes suppléant : GALY Bernard
Gérant : CLARENSON Olivier, Léon, Dominique
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , désignant administrateur Me Savenier 10, rue Croix Blanche - 81000 Albi avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Me Mariotti ZAC le Causse - Espace Entreprise - 81100 Castres . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Mariotti ZAC le Causse - Espace Entreprise - 81100 Castres , et mettant fin à la mission de l'administrateur SELARL Jean-Jacques SAVENIER & associés, en la personne de Jean-Jacques SAVENIER, Administrateur Judiciaire.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.