M Michael HAMPSON
Contrôleur de gestion de CEMEX FRANCE SERVICES
M Michael HAMPSON a 64 ans ( naissance en 1958), est Contrôleur de gestion de la société CEMEX FRANCE SERVICES
M Michael HAMPSON peut être contacté au siège de la société CEMEX FRANCE SERVICES par courrier à l'adresse CEMEX FRANCE SERVICES SILIC 423 2 RUE DU VERSEAU 94583 RUNGIS CEDEX 2 FRANCE, par téléphone au 0475377256 ou par fax au 01Â 46Â 87Â 50Â 82
La société CEMEX FRANCE SERVICES est principalement dirigée par M Michael HAMPSON qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société CEMEX FRANCE SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/06/1987 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 72200784600024.
- M Juan PELEGRI GIRON, Administrateur (1954) depuis le 13 août 2016
- M Roversi PACHECO JIMENEZ, Contrôleur de gestion (1973) depuis le 25 février 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CEMEX FRANCE SERVICES est de 59 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Ignacio MADRIDEJOS FERNANDEZ, Administrateur (1965) du 30 septembre 2008 au 25 février 2016
- M Jaime ELIZONDO CHAPA, Administrateur (1963) du 25 février 2016 au 13 août 2016
- M Marco MORENO ESTRADA, Contrôleur de gestion (1955) du 07 juin 2005 au 27 mars 2010
- M Marco MORENO ESTRADA, Contrôleur de gestion (1955) du 27 mars 2010 au 26 février 2011
- M Michael HAMPSON, Contrôleur de gestion (1958) du 20 avril 2004 au 14 décembre 2004
- M Michel ANDRE, Administrateur (1970) du 13 septembre 2005 au 27 mars 2010
- M Philippe GRANDIDIER, Contrôleur de gestion (1972) du 26 février 2011 au 25 février 2016
- M Richard UREN, Administrateur (1945) du 20 avril 2004 au 13 septembre 2005
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CEMEX FRANCE SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | CEMEX FRANCE SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 722007846 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 2 RUE DU VERSEAU 94150 94583 RUNGIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1976 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale | 8299Z | |
Première activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
72200784600024 | CEMEX FRANCE SERVICES SILIC 423 2 RUE DU VERSEAU 94583 RUNGIS CEDEX 2 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Membre du g. i. e. : BETON DE FRANCE SUD EST. Membre du g. i. e. : BETON DE FRANCE SUD OUEST. Membre du g. i. e. : BETON DE FRANCE CENTRE ET BRETAGNE. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : MORILLON CORVOL SUD OUEST en fonction le 02 Mars 2000. Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : MORILLON CORVOL RHONE MEDITERRANEE en fonction le 02 Mars 2000. Membre du g. i. e. : BETON DE FRANCE RHONE- ALPES ALSACE en fonction le 18 Février 2004. Membre du g. i. e. : BETON DE FRANCE NORD OUEST en fonction le 18 Février 2004. Membre du g. i. e. : BETON DE FRANCE ILE DE FRANCE en fonction le 18 Février 2004. Contrôleur de gestion : MORENO ESTRADA Marco Antonio en fonction le 17 Mai 2005. Contrôleur des comptes : KPMG AUDIT en fonction le 26 Août 2005. Membre du g. i. e. : MORILLON CORVOL en fonction le 31 Juillet 2006. Membre du g. i. e. : CEMEX FRANCE en fonction le 02 Février 2007. Administrateur : MADRIDEJOS FERNANDEZ Ignacio en fonction le 15 Septembre 2008.
Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : CEMEX GRANULATS SUD OUEST modification le 19 Septembre 2008 Membre exonéré des dettes antérieures à son entrée : CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE modification le 19 Septembre 2008 Membre du g. i. e. : CEMEX BETONS RHONE ALPES AUVERGNE modification le 22 Février 2011 Membre du g. i. e. : CEMEX BETONS NORD OUEST modification le 19 Septembre 2008 Membre du g. i. e. : CEMEX BETONS ILE DE FRANCE modification le 19 Septembre 2008 Contrôleur des comptes : KPMG AUDIT en fonction le 26 Août 2005 Administrateur : MADRIDEJOS FERNANDEZ Ignacio en fonction le 15 Septembre 2008 Membre du g. i. e. : CEMEX GRANULATS en fonction le 19 Septembre 2008 Membre du g. i. e. : CEMEX BETONS SUD EST en fonction le 19 Septembre 2008 Membre du g. i. e. : CEMEX BETONS CENTRE ET OUEST modification le 22 Février 2011 Membre du g. i. e. : CEMEX BETONS SUD OUEST en fonction le 19 Septembre 2008 Contrôleur de gestion : GRANDIDIER Philippe en fonction le 22 Février 2011
Membre : CEMEX GRANULATS SUD OUEST modification le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE modification le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX BETONS RHONE-ALPES modification le 19 Mars 2015 Membre : CEMEX BETONS NORD OUEST modification le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX BETONS ILE DE FRANCE modification le 19 Septembre 2008 Contrôleur des comptes : KPMG AUDIT en fonction le 26 Août 2005 Membre : CEMEX GRANULATS en fonction le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX BETONS SUD EST en fonction le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX BETONS CENTRE ET OUEST modification le 22 Février 2011 Membre : CEMEX BETONS SUD OUEST en fonction le 19 Septembre 2008 Membre : CARRIERES DE LA SEINE MARITIME modification le 19 Mars 2015 Membre : TERRA EXPERTIS en fonction le 05 Mars 2015 Membre : FRANCE LIANTS en fonction le 05 Mars 2015 Membre : CEMEX FRANCE GESTION en fonction le 05 Mars 2015 Membre : CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE en fonction le 05 Mars 2015 Membre : JC FINANCIAL en fonction le 05 Mars 2015 Contrôleur de gestion : PACHECO JIMENEZ Roversi en fonction le 23 Février 2016 Administrateur : ELIZONDO CHAPA Jaime en fonction le 23 Février 2016
Membre : CEMEX GRANULATS SUD OUEST modification le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE modification le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX BETONS RHONE-ALPES modification le 19 Mars 2015 Membre : CEMEX BETONS NORD OUEST modification le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX BETONS ILE DE FRANCE modification le 19 Septembre 2008 Contrôleur des comptes : KPMG AUDIT en fonction le 26 Août 2005 Membre : CEMEX GRANULATS en fonction le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX BETONS SUD EST en fonction le 19 Septembre 2008 Membre : CEMEX BETONS CENTRE ET OUEST modification le 22 Février 2011 Membre : CEMEX BETONS SUD OUEST en fonction le 19 Septembre 2008 Membre : CARRIERES DE LA SEINE MARITIME modification le 19 Mars 2015 Membre : TERRA EXPERTIS en fonction le 05 Mars 2015 Membre : FRANCE LIANTS en fonction le 05 Mars 2015 Membre : CEMEX FRANCE GESTION en fonction le 05 Mars 2015 Membre : CHANTIERS DE LA HAUTE SEINE en fonction le 05 Mars 2015 Membre : JC FINANCIAL en fonction le 05 Mars 2015 Contrôleur de gestion : PACHECO JIMENEZ Roversi en fonction le 23 Février 2016 Administrateur : PELEGRI GIRON Juan en fonction le 11 Août 2016
Administrateur : PELEGRI GIRON Juan ; Membre : PROXI MATERIAUX ; Contrôleur de gestion : TARDY Dalila ; Contrôleur des comptes : KPMG AUDIT
Administrateur : SANCHEZ UGARTE Antonio Ivan ; Contrôleur de gestion : TARDY Dalila ; Contrôleur des comptes : KPMG AUDIT