M Jean PRIOD
Président de PRIOD LA DEFENSE
M Jean PRIOD a 47 ans ( naissance en 1977), est Président de la société PRIOD LA DEFENSE
M Jean PRIOD peut être contacté au siège de la société PRIOD LA DEFENSE par courrier à l'adresse PRIOD LA DEFENSE 70 BIS ET TER BOULEVARD JEAN ALLEMANE 95100 ARGENTEUIL FRANCE
La société PRIOD LA DEFENSE est principalement dirigée par M Jean PRIOD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société PRIOD LA DEFENSE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/02/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 72203107700083.
- M Antoine FAVERIS, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 29 décembre 2016
- M Jean PRIOD, Président (1977) depuis le 06 juin 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PRIOD LA DEFENSE est de 49 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 50 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques FAVERIS, Commissaire aux comptes titulaire (1944) du 12 février 2016 au 29 décembre 2016
- M Jean-Pierre PRIOD, Directeur général (1948) du 07 septembre 2004 au 16 juillet 2013
- MME Aline GOUVES, Commissaire aux comptes suppléant (1962) du 12 février 2016 au 29 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
- F D ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PRIOD LA DEFENSE | |
Entrepreneurs individuels | PRIOD LA DEFENSE | |
Identifiant de l'entreprise | 722031077 | |
Numéro interne du siège | 00083 | |
Adresse | 56 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 22 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 155 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 juin 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 366 687,00 | |
Résultat net | 4 478,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 38 703 |
Immobilisation incorporelle | 11 090 |
Immobilisation corporelle | 17 107 |
Immobilisation financière | 10 506 |
Actif circulant net | 378 476 |
Stock | 58 649 |
Avance | 0 |
Créance | 197 877 |
Placement | 121 950 |
Total Actif | 417 179 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 218 374 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 198 805 |
Total Passif | 417 180 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 366 687 |
Produit d'exploitation | 434 865 |
Charge d'exploitation | 420 409 |
Résultat d'exploitation | 14 456 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | -21 |
Résultat financier | 21 |
Résultat courrant | 14 478 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | -10 000 |
Résultat net | 4 478 |
Siret | Etablissement |
---|---|
72203107700083 | PRIOD LA DEFENSE 56 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS FRANCE |
72203107700091 | PRIOD LA DEFENSE DUCATI PARIS 22 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17 |
72203107700075 | PRIOD LA DEFENSE 70 BIS ET TER BOULEVARD JEAN ALLEMANE 95100 ARGENTEUIL FRANCE |
72203107700042 | PRIOD LA DEFENSE 9 AV DE RUEIL 92000 NANTERRE |
72203107700109 | PRIOD LA DEFENSE DUCATI PARIS 22-24 22 RUE LE SUEUR 75116 PARIS |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Directeur général : PRIOD Jean-Pierre modification le 23 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : FAVERIS Jacques modification le 16 Mai 2002 Commissaire aux comptes suppléant : GOURVES Aline modification le 16 Mai 2002 Président : PRIOD Jean Alexandre en fonction le 23 Mai 2012
Commissaire aux comptes titulaire : FAVERIS Jacques modification le 16 Mai 2002 Commissaire aux comptes suppléant : GOURVES Aline modification le 16 Mai 2002 Président : PRIOD Jean Alexandre modification le 05 Juin 2012
Selarl alain Grassaud 37 rue Galilée 75116 Paris pour la validité et la correspondance.
Commissaire aux comptes suppléant partant : Faveris, Antoine