M Jerome BOTTIN
Administrateur de CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE
M Jerome BOTTIN a 56 ans ( naissance en 1966), est Administrateur de la société CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE
M Jerome BOTTIN peut être contacté au siège de la société CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE par courrier à l'adresse CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGI 10 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS FRANCE
La société CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE est principalement dirigée par M Jerome BOTTIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ãtudes de marché et sondages ,étude de marchés, sondages, institut de sondages, étude marketing
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7320Z (Ãtudes de marché et sondages), les activités sont :
- Ãtudes de marché et sondages
- les études portant sur le potentiel commercial de biens et de services, leur reconnaissance, acceptation et connaissance par le public, ainsi que sur les habitudes d'achat des consommateurs aux fins de la promotion des ventes et de la mise au point d
- les sondages d'opinion sur des questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse statistique des résultats
La société CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/07/1972 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 72300133500048.
- M Claude MONMEJEAN, Administrateur (1952) depuis le 19 mai 2015
- M Herve LEFEBVRE, Administrateur (1963) depuis le 19 juillet 2017
- M Herve MIGNON, Administrateur (1967) depuis le 29 octobre 2013
- M Philippe MADIEC, Administrateur (1964) depuis le 17 juin 2014
- M Xavier DENOIX DE SAINT MARC, Contrôleur de gestion (1958) depuis le 13 mai 2017
- MME Adeline DUTERQUE, Administrateur (1968) depuis le 13 juin 2012
- MME Catherine PROUST, Administrateur (1969) depuis le 30 novembre 2016
- MME Chantal DEGAND, Administrateur (1960) depuis le 17 juin 2014
- MME Isabelle VINCENT, Administrateur (1978) depuis le 29 octobre 2013
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE est de 58 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Denis REITER, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 02 août 2005
- M Franck JESUS, Administrateur (1969) du 05 juin 2010 au 13 juin 2012
- M Georges LIENS, Administrateur (1953) du 19 janvier 2005 au 13 juin 2012
- M Guy FASANINO, Administrateur (1956) du 29 octobre 2013 au 17 juin 2014
- M Henri DE VERGNETTE, Contrôleur de gestion (1955) du 19 janvier 2005 au 04 juin 2011
- M Henri DE VERGNETTE DE LAMOTTE, Contrôleur de gestion (1955) du 13 juin 2012 au 17 juin 2014
- M Jean LEMAISTRE, Administrateur (1954) du 09 septembre 2008 au 30 novembre 2016
- M Jean VERSEILLE, Administrateur (1952) du 18 juillet 2006 au 29 octobre 2013
- M Jerome BOTTIN, Administrateur (1966) du 19 janvier 2005 au 09 septembre 2008
- M Louis URVOAS, Administrateur (1957) du 09 septembre 2008 au 05 juin 2010
- M Louis URVOAS, Administrateur (1957) du 05 juin 2010 au 13 juin 2012
- M Patrick CORRAL, Administrateur (1962) du 04 juin 2011 au 19 mai 2015
- M Philippe GARNIER, Administrateur (1953) du 18 juillet 2006 au 29 octobre 2013
- M Philippe MORIN, Administrateur (1958) du 09 septembre 2008 au 04 juin 2011
- M Pierre DOUILLARD, Administrateur (1981) du 13 juin 2012 au 29 octobre 2013
- M Pierre DU PASSAGE, Contrôleur de gestion (1982) du 17 juin 2014 au 19 mai 2015
- M Rouzbeh REZAKHANLOU, Administrateur (1962) du 13 juin 2012 au 17 juin 2014
- M Thomas BUENO, Contrôleur de gestion (1981) du 04 juin 2011 au 13 juin 2012
- MME Dorothee MONZIER, Contrôleur de gestion (1983) du 19 mai 2015 au 13 mai 2017
- MME Isabelle VINCENT, Administrateur (1978) du 29 octobre 2013 au 19 juillet 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE | |
Sigle de l'entreprise | CEREN | |
Entrepreneurs individuels | CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGIE | |
Identifiant de l'entreprise | 723001335 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 10 RUE DU FG MONTMARTRE 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 septembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1972 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7320Z : Ãtudes de marché et sondages | |
Activité principale de l'entreprise | 7320Z : Ãtudes de marché et sondages | |
Activité principale | 7320Z | |
Première activité | 7320Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Marketing | |
Activite | études de marché et sondages | |
Synonyme | étude de marchés, sondages, institut de sondages, étude marketing |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
72300133500055 | CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGI CEREN 35 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS 8 |
72300133500048 | CENTRE ETUDE RECHERCHE ECONOMIE ENERGI 10 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Administrateur partant : Bottin, Jerome, nomination de l'Administrateur : Morin, Philippe, nomination de l'Administrateur : Lemaistre, Jean, nomination de l'Administrateur : Urvoas, Louis Jacques, Contrôleur des comptes partant : Chabord, Florence, nomination du Contrôleur des comptes : Rocher, Michel
Administrateur partant : Moisan, Francois, nomination de l'Administrateur : Jesus, Franck
Administrateur partant : Morin, Philippe, nomination de l'Administrateur : Corral, Patrick, Contrôleur des comptes partant : Rocher, Michel, nomination du Contrôleur des comptes : Renaudin, Stanislas, Contrôleur de gestion partant : De Vergnette, Henri, nomination du Contrôleur de gestion : Bueno, Thomas
Administrateur partant : Liens, Georges, Administrateur partant : Urvoas, Louis Jacques, Administrateur partant : Jesus, Franck, nomination de l'Administrateur : Douillard, Pierre, nomination de l'Administrateur : Duterque, Adeline, nomination de l'Administrateur : Rezakhanlou, Rouzbeh, Contrôleur de gestion partant : Bueno, Thomas, nomination du Contrôleur de gestion : De Vergnette De Lamotte, Henri
Administrateur partant : Verseille, Jean, Administrateur partant : Garnier, Philippe, nomination de l'Administrateur : Mignon, Hervé, nomination de l'Administrateur : Fasanino, Guy
Administrateur partant : Douillard, Pierre, nomination de l'Administrateur : Vincent, Isabelle
Administrateur partant : Rezakhanlou, Rouzbeh, Administrateur partant : Fasanino, Guy, nomination de l'Administrateur : Madiec, Philippe, nomination de l'Administrateur : Queant, nom d'usage : Degand, Chantal, nomination du Contrôleur des comptes : Tempereau, nom d'usage : Gaidou, Gladys, Contrôleur des comptes partant : Renaudin, Stanislas, Contrôleur de gestion partant : De Vergnette De Lamotte, Henri, nomination du Contrôleur de gestion : Du Passage, Pierre
Administrateur partant : Corral, Patrick, nomination de l'Administrateur : Monmejean, Claude, Contrôleur de gestion partant : Du Passage, Pierre, nomination du Contrôleur de gestion : Depouez, nom d'usage : Monzier, Dorothée
Administrateur partant : Lemaistre, Jean, nomination de l'Administrateur : Leboul, nom d'usage : Proust, Cathérine
Contrôleur de gestion partant : Depouez, nom d'usage : Monzier, Dorothée, nomination du Contrôleur de gestion : Denoix De Saint Marc, Xavier
Administrateur partant : Duterque, Adeline ; Administrateur partant : Queant, nom d'usage : Degand, Chantal ; Administrateur partant : Schoose, Christian ; nomination de l'Administrateur : Jacquemart, Yannick ; Contrôleur des comptes partant : Tempereau, nom d'usage : Gaidou, Gladys ; nomination du Contrôleur des comptes : Luis Gaspar, Daniel
Administrateur partant : Lefebvre, Herve ; nomination de l'Administrateur : Ransquin, Johan
Administrateur partant : Bonnery, Christophe ; nomination de l'Administrateur : Lagarde, Dominique