M Serge DEGLISE
Président de SOGIMAT
M Serge DEGLISE a 72 ans ( naissance en 1952), est Président de la société SOGIMAT
M Serge DEGLISE peut être contacté au siège de la société SOGIMAT par courrier à l'adresse SOGIMAT 8 PLACE VICTOR HUGO CS 90074 69172 TARARE CEDEX FRANCE, par téléphone au 0474634760 ou par fax au 04Â 74Â 63Â 80Â 21
La société SOGIMAT est principalement dirigée par M Serge DEGLISE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société SOGIMAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/03/1969 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 72698009700042.
- M Eric MATTES, Président (1966) depuis le 05 août 2015
- M Franck DE BONI, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 05 août 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOGIMAT est de 59 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Serge DEGLISE, Président (1952) du 22 août 2012 au 05 août 2015
- MME Martine BORGHIERO, Président (1953) du 07 février 2006 au 22 août 2012
Dirigeants personne morale:
- CABINET VEAMA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 août 2015
- ORALIA MANAGEMENT, Gérant du 02 décembre 2003 au 07 février 2006
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 septembre 2011 : SCHMITT Jean-Michel nom d'usage : SCHMITT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. THOUY Anne nom d'usage : THOUY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. VEAMA devient commissaire aux comptes titulaire. BONI Franck nom d'usage : BONI devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 19 septembre 2012 : CONDAMIN Martine nom d'usage : BORGHIERO n'est plus président. DEGLISE Serge nom d'usage : DEGLISE devient président.)
- 10 septembre 2015 : DEGLISE Serge nom d'usage : DEGLISE n'est plus président. MATTES Eric nom d'usage : MATTES devient président.)
- 20 octobre 2017 : CABINET VEAMA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MAZARS SA devient commissaire aux comptes titulaire. DE BONI Franck nom d'usage : DE BONI n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOYER Franck nom d'usage : BOYER devient commissaire aux comptes suppléant)
- 22 juillet 2021 : MATTES Eric nom d'usage : MATTES n'est plus président. PORTAL Anne-Claire nom d'usage : PORTAL devient président)
8 PL VICTOR HUGO
69170 TARARE
Téléphone : 0474634760 Société
SOGIMAT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOGIMAT | |
Entrepreneurs individuels | SOGIMAT | |
Identifiant de l'entreprise | 726980097 | |
Numéro interne du siège | 00042 | |
Adresse | 8 PL VICTOR HUGO 69170 TARARE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 mars 1984 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1969 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 044,00 | |
Résultat net | 89,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 382 |
Immobilisation incorporelle | 302 |
Immobilisation corporelle | 80 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 2 298 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 192 |
Placement | 2 105 |
Total Actif | 2 680 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 416 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 34 |
Dette | 2 230 |
Total Passif | 2 680 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 044 |
Produit d'exploitation | 1 046 |
Charge d'exploitation | 943 |
Résultat d'exploitation | 102 |
Produit financier net | 31 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 31 |
Résultat courrant | 133 |
Produit exceptionnel | 9 |
Charges exceptionnelles | 7 |
Résultat exceptionnel | 3 |
Résultat net | 89 |
Siret | Etablissement |
---|---|
72698009700042 | SOGIMAT 8 PLACE VICTOR HUGO CS 90074 69172 TARARE CEDEX FRANCE |
72698009700059 | SOGIMAT 44 RUE CHARLES DE GAULLE BP 40001 69591 L ARBRESLE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 09 02 86 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-villefranche-tarare.fr.
Les greffiers sont : BISSUEL Hugues
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
SCHMITT Jean-Michel nom d'usage : SCHMITT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. THOUY Anne nom d'usage : THOUY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. VEAMA devient commissaire aux comptes titulaire. BONI Franck nom d'usage : BONI devient commissaire aux comptes suppléant.
Cabinet Lamy Lexel, 91 Cours Lafayette 69006 Lyon
CONDAMIN Martine nom d'usage : BORGHIERO n'est plus président. DEGLISE Serge nom d'usage : DEGLISE devient président.
Cabinet QUINCY REQUIN & ASSOCIES, 17 Avenue Charles de Gaulle 69370 Saint Didier au Mont d'Or
DEGLISE Serge nom d'usage : DEGLISE n'est plus président. MATTES Eric nom d'usage : MATTES devient président.
CABINET VEAMA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MAZARS SA devient commissaire aux comptes titulaire. DE BONI Franck nom d'usage : DE BONI n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BOYER Franck nom d'usage : BOYER devient commissaire aux comptes suppléant
MATTES Eric nom d'usage : MATTES n'est plus président. PORTAL Anne-Claire nom d'usage : PORTAL devient président
MAZARS SA n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOYER Franck nom d\'usage : BOYER n\'est plus commissaire aux comptes suppléant