M Eric BEAUDOUIN
Président du conseil d`administration de LEROY CONSULTANTS
M Eric BEAUDOUIN a 95 ans ( naissance en 1929), est Président du conseil d`administration de la société LEROY CONSULTANTS
M Eric BEAUDOUIN peut être contacté au siège de la société LEROY CONSULTANTS par courrier à l'adresse LEROY CONSULTANTS DU 37 AU 41 37 RUE DU ROCHER 75008 PARIS FRANCE
La société LEROY CONSULTANTS est principalement dirigée par M Eric BEAUDOUIN qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société LEROY CONSULTANTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/03/1973 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 73201932800242.
- M Thierry MOUTON, Administrateur (1959) depuis le 27 août 2014
- MME Sabine BEAUJOUR, Président du conseil d`administration (1966) depuis le 21 octobre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LEROY CONSULTANTS est de 62 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier RANNOU, Administrateur (1964) du 26 novembre 2013 au 27 août 2014
- M Emmanuel CASABIANCA, Président du conseil d`administration (1952) du 26 novembre 2013 au 21 octobre 2015
- M Eric BEAUDOUIN, Président du conseil d`administration (1929) du 19 janvier 2005 au 31 mai 2005
- M Patrice IVON, Administrateur (1956) du 27 août 2014 au 24 janvier 2017
- M Vincent GUYARD, Administrateur (1970) du 26 novembre 2013 au 27 août 2014
- MME Claude PAOLI, Président du conseil d`administration (1955) du 03 avril 2012 au 26 novembre 2013
- MME Nathalie SERPOSSIAN, Directeur général (1963) du 31 mai 2005 au 03 avril 2012
Dirigeants personne morale:
- BPI, Administrateur depuis le 21 octobre 2015
- CISANE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 juin 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 juin 2015
- BERNARD PAOLI CONSEIL, Administrateur du 19 janvier 2005 au 31 mai 2005
- BERNARD PAOLI CONSEIL (SA), Administrateur du 26 mars 2011 au 05 avril 2012
- BERNARD PAOLI CONSEIL SA, Administrateur du 31 mai 2005 au 26 mars 2011
- BPI, Administrateur du 19 janvier 2005 au 31 mai 2005
- BPI, Administrateur du 26 avril 2013 au 26 novembre 2013
- BPI, Administrateur du 26 novembre 2013 au 25 février 2014
- BPI, Administrateur du 25 février 2014 au 27 août 2014
- BPI, Administrateur du 27 août 2014 au 21 octobre 2015
- BPI (SA), Administrateur du 26 mars 2011 au 20 avril 2013
- BPI (SA), Administrateur du 20 avril 2013 au 26 avril 2013
- BPI SA, Administrateur du 31 mai 2005 au 26 mars 2011
- FICOGEC, Commissaire aux comptes titulaire du 04 juin 2015 au 21 octobre 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes suppléant du 04 juin 2015 au 21 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LEROY CONSULTANTS | |
Entrepreneurs individuels | LEROY CONSULTANTS | |
Identifiant de l'entreprise | 732019328 | |
Numéro interne du siège | 00242 | |
Adresse | 37 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 mars 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 38 112,25 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1973 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 7 833 000,00 | |
Résultat net | 977 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 64 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 64 000 |
Immobilisation financière | 20 |
Actif circulant net | 3 926 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 856 000 |
Placement | 70 000 |
Total Actif | 3 990 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 299 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 114 000 |
Dette | 3 577 000 |
Total Passif | 3 990 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 833 000 |
Produit d'exploitation | 7 974 000 |
Charge d'exploitation | 7 016 000 |
Résultat d'exploitation | 958 000 |
Produit financier net | 36 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 36 000 |
Résultat courrant | 994 000 |
Produit exceptionnel | 37 000 |
Charges exceptionnelles | 104 000 |
Résultat exceptionnel | -67 000 |
Résultat net | 977 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
73201932800242 | LEROY CONSULTANTS DU 37 AU 41 37 RUE DU ROCHER 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Commissaire aux comptes suppléant partant : Larue, Josette, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S.A..
Administrateur partant : Vidal, Bernard Robert
nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Spies, nom d'usage : Paoli, Claude, Administrateur partant : BERNARD PAOLI CONSEIL (SA) représentée par SPIES CLAUDE NOM D'USAGE PAOLI, modification de l'Administrateur Serpossian, Nathalie
modification de l'Administrateur BPI
modification de l'Administrateur BPI (SA) représenté par , Labarre Olivier Adresse : 1 rue Port Marly 78160 Marly-le-Roi
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Spies, nom d'usage : Paoli, Claude, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Casabianca, Emmanuel, modification de l'Administrateur BPI représenté par , Goncalves Suzanne Adresse : 19 avenue du Capitaine Louys 93250 Villemomble, Administrateur partant : Serpossian, Nathalie, nomination de l'Administrateur : Guyard, Vincent, nomination de l'Administrateur : Rannou, Didier, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CISANE
modification de l'Administrateur BPI représenté par , Mauboussin Sophie Adresse : 39 boulevard St Antoine 78000 Versailles, Administrateur partant : Rannou, Didier, nomination de l'Administrateur : Mouton, Thierry, nomination de l'Administrateur : Ivon, Patrice
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Casabianca, Emmanuel, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Lochmann, nom d'usage : Beaujour, Sabine, modification de l'Administrateur BPI représenté par , Meï Alexandra Adresse : 2 rue de l'Union 95460 Ãzanville, Commissaire aux comptes titulaire partant : FICOGEC, Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG S.A.
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Lochmann, nom d'usage : Beaujour, Sabine ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Lajous, Olivier ; nomination de l'Administrateur : Lajous, Olivier
modification de l'Administrateur BPI représenté par , Meignant Yves Adresse : 19 bis rue Jouffroy d'Abbans 75017 Paris
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Lajous, Olivier ; nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Pfeiffer, Laurent ; Administrateur partant : Lajous, Olivier ; nomination de l'Administrateur : Pfeiffer, Laurent
Administrateur partant : BPI ; nomination de l'Administrateur : BPI Group représenté par Pfeiffer Laurent Adresse : 2 rue Grandville 94160 Saint-Mandé
prestation de tous conseils et toutes formations relatifs aux ressources humaines ou concernant l'évolution professionnelle des personnes
prestation de tous conseils et toutes formations relatifs aux ressources humaines ou concernant l'évolution professionnelle des personnes
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : Feld Aurélie Marie Anne ; Administrateur : Wojtowicz Dany Guy Simon ; Administrateur : Rivas David ; Commissaire aux comptes titulaire : Sefico Audit ; Commissaire aux comptes suppléant : KOEGLER Bettina