M Francois LEMASSON
Président-directeur général de ACIERS COSTE
M Francois LEMASSON a 68 ans ( naissance en 1956), est Président-directeur général de la société ACIERS COSTE
M Francois LEMASSON peut être contacté au siège de la société ACIERS COSTE par courrier à l'adresse ACIERS COSTE ZONE INDUSTRIELLE DE FELET BP 62 63307 THIERS CEDEX FRANCE, par téléphone au 0473804433 ou par fax au 04Â 73Â 80Â 17Â 36
La société ACIERS COSTE est principalement dirigée par M Francois LEMASSON qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Laminage à froid de feuillards ,métallurgie, laminage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2432Z (Laminage à froid de feuillards), les activités sont :
- Laminage à froid de feuillards
- la fabrication de feuillards d'une largeur inférieure à 600 mm obtenus par relaminage à froid de feuillards laminés à chaud
Mais sont exclues les activités :
- l'obtention de produits plats en acier par simple refendage de tôles laminées à froid (cf24.10Z ou 46.72Z)
La société ACIERS COSTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/10/1958 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 74588036900038.
Anciens dirigeants :
- M Francois LEMASSON, Président-directeur général (1956) du 19 janvier 2005 au 17 janvier 2013
- M Francois LEMASSON, Président-directeur général (1956) du 10 octobre 2009 au 20 février 2010
- M Francois LEMASSON, Président (1956) du 30 janvier 2013 au 08 mars 2014
Dirigeants personne morale:
- ACILAM, Président depuis le 13 septembre 2014
- KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 juin 2016
- KPMG AUDIT SUD EST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 juin 2016
- CHABLINVEST, Administrateur du 19 janvier 2005 au 08 mars 2014
- SOCIETE THIERNOISE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, Président du 19 janvier 2005 au 13 septembre 2014
- SOCIETE THIERNOISE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, Administrateur du 10 octobre 2009 au 20 février 2010
- STE THIERNOISE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, Administrateur du 16 août 2006 au 10 octobre 2009
Z I DE FELET
63300 THIERS
Téléphone : 0473804433 Société
ACIERS COSTE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ACIERS COSTE | |
Entrepreneurs individuels | ACIERS COSTE | |
Identifiant de l'entreprise | 745880369 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | Z I DE FELET 63300 THIERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 27 février 1991 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1958 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 13 028 000,00 | |
Résultat net | 179 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2432Z : Laminage à froid de feuillards | |
Activité principale de l'entreprise | 2432Z : Laminage à froid de feuillards | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Laminage à froid de feuillards | |
Synonyme | métallurgie, laminage | |
Principal | laminage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 4 231 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 000 |
Immobilisation corporelle | 4 210 000 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 6 643 000 |
Stock | 4 702 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 803 000 |
Placement | 138 000 |
Total Actif | 10 875 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 820 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 123 000 |
Dette | 5 932 000 |
Total Passif | 10 875 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 13 028 000 |
Produit d'exploitation | 13 390 000 |
Charge d'exploitation | 13 044 000 |
Résultat d'exploitation | 346 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 166 000 |
Résultat financier | -163 000 |
Résultat courrant | 183 000 |
Produit exceptionnel | 534 000 |
Charges exceptionnelles | 454 000 |
Résultat exceptionnel | 80 000 |
Résultat net | 179 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
74588036900038 | ACIERS COSTE ZONE INDUSTRIELLE DE FELET BP 62 63307 THIERS CEDEX FRANCE |
74588036900038 | ACIERS COSTE ZONE INDUSTRIELLE DE FELET BP 62 63307 THIERS CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Administrateur, Directeur général, Président : LEMASSON François Administrateur : SOCIETE THIERNOISE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (SADIR) représenté par LEMASSON François Administrateur : CHABLINVEST (SA) représenté par HEINIS Emmanuel Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
Président : SOCIETE THIERNOISE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (SADIR) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
Président : ACILAM (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (AFJ)
Président : DIAM GROUP (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (AFJ)
Président : DIAM GROUP ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.