MME Francoise DEFRETIN
Gérant de OURCQ OPTIC
MME Francoise DEFRETIN a 61 ans ( naissance en 1963), elle est Gérant de la société OURCQ OPTIC
MME Francoise DEFRETIN peut être contacté au siège de la société OURCQ OPTIC par courrier à l'adresse OURCQ OPTIC 140 AVENUE EUGENE VARLIN 77270 VILLEPARISIS FRANCE
La société OURCQ OPTIC est principalement dirigée par MME Francoise DEFRETIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerces de détail d'optique ,opticien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- Commerces de détail d'optique
- les activités des opticiens
La société OURCQ OPTIC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/01/1900 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 74725075100035.
- MME Francoise DEFRETIN, Gérant (1963) depuis le 27 novembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Patrick LELEU, Gérant (1947) du 13 mars 2007 au 27 novembre 2010
Dirigeants personne morale:
- LELEU, Gérant du 17 août 2004 au 13 mars 2007
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OURCQ OPTIC | |
Entrepreneurs individuels | OURCQ OPTIC | |
Identifiant de l'entreprise | 747250751 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 140 AV EUGENE VARLIN 77270 VILLEPARISIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1972 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011 ) | 270 300,00 | |
Résultat net | 38 300,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité principale de l'entreprise | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerces de détail d'optique | |
Synonyme | opticien | |
Principal | opticien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 266 600 |
Immobilisation incorporelle | 238 800 |
Immobilisation corporelle | 26 400 |
Immobilisation financière | 1 400 |
Actif circulant net | 98 600 |
Stock | 38 800 |
Avance | 0 |
Créance | 35 400 |
Placement | 24 400 |
Total Actif | 365 100 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 166 400 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 198 700 |
Total Passif | 365 100 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 270 300 |
Produit d'exploitation | 270 600 |
Charge d'exploitation | 219 400 |
Résultat d'exploitation | 51 200 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 4 200 |
Résultat financier | -4 200 |
Résultat courrant | 47 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 38 300 |
Siret | Etablissement |
---|---|
74725075100035 | OURCQ OPTIC 140 AVENUE EUGENE VARLIN 77270 VILLEPARISIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr.
Les greffiers sont : GREUZAT-POULIQUEN Chantal , LAISNE Frédéric
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01431 Optique-lunetterie de détail
- 02162 Professions de la photographie
Gérant : DEFRETIN Françoise Josiane Sophie
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2012 désignant liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 Meaux. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
au siège du fonds vendu 140 avenue Eugène Varlin 77270 Villeparisis pour la validité, Etude de la SCP Angel Hazane 49-51 avenue du Président Salvador Allende 77100 Meaux pour la correspondance .
La liste des créances de l'article L 622-17 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.