M Georges MITHIEUX
Président du conseil d`administration de MITHIEUX
M Georges MITHIEUX a 75 ans ( naissance en 1947), est Président du conseil d`administration de la société MITHIEUX
M Georges MITHIEUX peut être contacté au siège de la société MITHIEUX par courrier à l'adresse MITHIEUX 212 RUE GENERAL BORSON BP 9430 73000 CHAMBERY FRANCE, par téléphone au 04 79 62 28 01 ou par fax au 04 79 62 55 33
La société MITHIEUX est principalement dirigée par M Georges MITHIEUX qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Traitement et revêtement des métaux ,métallurgie, traitement des métaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2561Z (Traitement et revêtement des métaux), les activités sont :
- Traitement et revêtement des métaux
- les opérations de traitement ou de revêtement des métaux exécutées pour des tiers :
- traitements thermiques (trempe superficielle, etc.) et thermochimiques (cémentation, nitruration,etc.) des métaux
- revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou immersion
- anodisation des métaux légers
- polissage et autres traitements mécaniques des métaux
- revêtements protecteurs et décoratifs des métaux (émaillage, vernissage, phosphatation, peinture, marquage sérigraphique, etc.)
- plastification des métaux
- gravure sur métaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités des maréchaux-ferrants (cf01.62Z)
- le doublage ou le placage de métaux précieux (cf24.41Z)
La société MITHIEUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/01/1975 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 74732008300039.
- M Alain CARRON-CABARET, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 14 janvier 2016
- M Georges MITHIEUX, Président du conseil d`administration (1947) depuis le 17 août 2004
- M Guy MITHIEUX, Administrateur (1948) depuis le 17 août 2004
- M Jean-Pierre MITHIEUX, Directeur général délégué (1958) depuis le 17 août 2004
- M Jonathan FHIMA, Directeur général (1978) depuis le 08 février 2014
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société MITHIEUX est de 63 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Georges MITHIEUX, Directeur général (1947) du 17 août 2004 au 08 février 2014
- M Guy MITHIEUX, Directeur général délégué (1948) du 17 août 2004 au 08 février 2014
- MME Catherine MITHIEUX, Administrateur (1960) du 17 août 2004 au 28 septembre 2004
- MME Catherine MITHIEUX, Administrateur (1960) du 28 mai 2011 au 08 février 2014
Dirigeants personne morale:
- CABINET LADOUCE ET PERRIER-GUSTIN, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 janvier 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MITHIEUX | |
Entrepreneurs individuels | MITHIEUX | |
Identifiant de l'entreprise | 747320083 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 570 AV DE VILLARCHER 73000 CHAMBERY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mai 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1965 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 8 144 000,00 | |
Résultat net | 273 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale de l'entreprise | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale | 2561Z | |
Première activité | 2561Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Traitement et revêtement des métaux | |
Synonyme | métallurgie, traitement des métaux | |
Principal | traitement des métaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 726 000 |
Immobilisation incorporelle | 38 000 |
Immobilisation corporelle | 1 627 000 |
Immobilisation financière | 62 000 |
Actif circulant net | 2 283 000 |
Stock | 255 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 526 000 |
Placement | 503 000 |
Total Actif | 4 010 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 063 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 946 000 |
Total Passif | 4 010 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 144 000 |
Produit d'exploitation | 8 194 000 |
Charge d'exploitation | 8 127 000 |
Résultat d'exploitation | 67 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 48 000 |
Résultat financier | -48 000 |
Résultat courrant | 18 000 |
Produit exceptionnel | 9 000 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | -3 000 |
Résultat net | 273 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 79 33 72 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr.
Les greffiers sont : MEY Frédéric , MEY Sophie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00898 Métallurgie Allier
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 00934 Métallurgie Indre
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe