MME Sylviane TOULOUSE
Gérant de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIVA INVESTISSEMENTS
MME Sylviane TOULOUSE a 64 ans ( naissance en 1958), elle est Gérant de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIVA INVESTISSEMENTS
MME Sylviane TOULOUSE peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIVA INVESTISSEMENTS par courrier à l'adresse SCI LA DIVA INVESTISSEMENTS QUARTIER LAROUSSEAU MOULIN DU BARRY ROUTE DE TOULOUSE 31230 L ISLE EN DODON FRANCE
La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIVA INVESTISSEMENTS est principalement dirigée par MME Sylviane TOULOUSE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIVA INVESTISSEMENTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/04/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75077244400014.
- M Francis TOULOUSE, Gérant (1953) depuis le 07 avril 2012
Anciens dirigeants :
- MME Sylviane TOULOUSE, Gérant (1958) du 07 avril 2012 au 08 mai 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 16 mai 2012 : ABBAS Sylviane Andrée nom d'usage : TOULOUSE n'est plus gérant.)
- 30 avril 2020 : TOULOUSE Françis Marcel Louis nom d'usage : TOULOUSE n'est plus gérant. TOULOUSE Françis Marcel Louis nom d'usage : TOULOUSE devient liquidateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIVA INVESTISSEMENTS | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIVA INVESTISSEMENTS | |
Identifiant de l'entreprise | 750772444 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RTE DE TOULOUSE 31230 L' ISLE EN DODON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 05 mars 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 mars 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
75077244400014 | SCI LA DIVA INVESTISSEMENTS QUARTIER LAROUSSEAU MOULIN DU BARRY ROUTE DE TOULOUSE 31230 L ISLE EN DODON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
L'acquisition de terrains, la construction de bâtiments de type artisanal, commercial, l'acquisition, la rénovation, l'exploitation de tout type de biens immobiliers. La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères et toutes opérations se rattachant à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.
ABBAS Sylviane Andrée nom d'usage : TOULOUSE n'est plus gérant.
TOULOUSE Françis Marcel Louis nom d'usage : TOULOUSE n'est plus gérant. TOULOUSE Françis Marcel Louis nom d'usage : TOULOUSE devient liquidateur