M Haci UGUR
Gérant de CHEZ SHANEL
M Haci UGUR a 37 ans ( naissance en 1987), est Gérant de la société CHEZ SHANEL
M Haci UGUR peut être contacté au siège de la société CHEZ SHANEL par courrier à l'adresse CHEZ SHANEL HACI BAR 33 7 QUAI DES SALINIERES 33000 BORDEAUX FRANCE
La société CHEZ SHANEL est principalement dirigée par M Haci UGUR qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société CHEZ SHANEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/05/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75159707100016.
- M Gilles CENDRIER, Gérant (1957) depuis le 16 mars 2016
- M Veysel DOGAN, Gérant (1981) depuis le 16 mars 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CHEZ SHANEL est de 55 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Haci UGUR, Gérant (1987) du 24 mai 2012 au 16 mars 2016
- M Ismail SERTPOLAT, Gérant (1982) du 05 octobre 2013 au 16 mars 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHEZ SHANEL | |
Entrepreneurs individuels | CHEZ SHANEL | |
Identifiant de l'entreprise | 751597071 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 7 QUAI DES SALINIERES 33000 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 mai 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 mai 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
75159707100016 | CHEZ SHANEL HACI BAR 33 7 QUAI DES SALINIERES 33000 BORDEAUX FRANCE |
75159707100016 | CHEZ SHANEL HACI BAR 33 7 QUAI DES SALINIERES 33000 BORDEAUX |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Au siège du fonds vendu 7 quai des Salinières 33000 Bordeaux pour la validité et pour la correspondance
Au siège du fonds vendu 7 quai des Salinières 33000 Bordeaux pour la validité et pour la correspondance
Gérant : UGUR Haci en fonction le 18 Mai 2012 Gérant : SERTPOLAT Ismail en fonction le 03 Octobre 2013
Gérant : DOGAN Veysel en fonction le 14 Mars 2016 Gérant : CENDRIER Gilles en fonction le 14 Mars 2016
Election de domicile : Me VIDARD SAS BOCCHIO ET ASSOCIES 185 Cours du Médoc 33070 Bordeaux Cedex et pour la correspondance : Me VIDARD SAS BOCCHIO ET ASSOCIES 185 Cours du Médoc 33070 Bordeaux Cedex
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 juin 2019 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.