M Gregoire CAUVIN
Président de OKNOPLAST FRANCE
M Gregoire CAUVIN a 52 ans ( naissance en 1972), est Président de la société OKNOPLAST FRANCE
M Gregoire CAUVIN peut être contacté au siège de la société OKNOPLAST FRANCE par courrier à l'adresse OKNOPLAST FRANCE E BATIMENT CENTRE ALPHASIS 35760 ST GREGOIRE FRANCE
La société OKNOPLAST FRANCE est principalement dirigée par M Gregoire CAUVIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Interm. comm. en meubles, articles de ménage et quincaillerie ,intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en meubles, intermédiaire de commerce en articles de ménages, intermédiaire de commerce en quincaillerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4615Z (Interm. comm. en meubles, articles de ménage et quincaillerie), les activités sont :
- Interm. comm. en meubles, articles de ménage et quincaillerie
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
La société OKNOPLAST FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/05/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75169132000038.
- M Bertrand DE MONTS, Commissaire aux comptes titulaire (1965) depuis le 09 janvier 2016
- M Jean MAUGARD, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 09 janvier 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société OKNOPLAST FRANCE est de 60 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gregoire CAUVIN, Président (1972) du 30 mai 2012 au 09 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
- ZAGKA, Président depuis le 09 janvier 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OKNOPLAST FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | OKNOPLAST FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 751691320 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 85 RUE DE RENNES 35510 CESSON SEVIGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 24 avril 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 475 000,00 | |
Résultat net | 20 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4615Z : Interm. comm. en meubles, articles de ménage et quincaillerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4615Z : Interm. comm. en meubles, articles de ménage et quincaillerie | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en meubles, intermédiaire de commerce en articles de ménages, intermédiaire de commerce en quincaillerie | |
Principal | intermédiaire de commerce en meubles |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 50 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 35 000 |
Immobilisation financière | 15 000 |
Actif circulant net | 251 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 160 000 |
Placement | 91 000 |
Total Actif | 301 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 30 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 271 000 |
Total Passif | 301 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 475 000 |
Produit d'exploitation | 1 482 000 |
Charge d'exploitation | 1 456 000 |
Résultat d'exploitation | 27 000 |
Produit financier net | 890 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -890 |
Résultat courrant | 26 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | -5 000 |
Résultat net | 20 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
75169132000038 | OKNOPLAST FRANCE 85 RUE DE RENNES 35510 CESSON SEVIGNE FRANCE |
75169132000020 | OKNOPLAST FRANCE E BATIMENT CENTRE ALPHASIS 35760 ST GREGOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
prestation de services d'intermédiaire commercial permanent sur le territoire français.
Commissaire aux comptes titulaire : DE MONTS Bertrand en fonction le 23 Mai 2012 Commissaire aux comptes suppléant : MAUGARD Jean en fonction le 23 Mai 2012 Président : ZAGKA en fonction le 07 Janvier 2016
Président : CARRE Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSEILS ASSOCIES SA ; Commissaire aux comptes suppléant : MAUGARD Jean