M Emmanuel VANDER STICHELE
Gérant de GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
M Emmanuel VANDER STICHELE a 51 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI
M Emmanuel VANDER STICHELE peut être contacté au siège de la société GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI par courrier à l'adresse GOODMAN CARVIN LOGISTICS FRANCE SCI 62 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS FRANCE
La société GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI est principalement dirigée par M Emmanuel VANDER STICHELE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/06/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75218978700019.
- M Dominique PRINCE, Gérant (1978) depuis le 21 juin 2012
- M Emmanuel VANDER STICHELE, Gérant (1971) depuis le 26 février 2016
- M Philippe ARFI, Gérant (1978) depuis le 09 janvier 2014
- M Philippe VAN DER BEKEN, Gérant (1975) depuis le 07 février 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI est de 47 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 51 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel PEETERS, Gérant (1968) du 21 juin 2012 au 07 février 2013
- M Jean-Francois MOUNIC, Gérant (1963) du 21 juin 2012 au 09 janvier 2014
- M Paul HUYGHE, Gérant (1970) du 21 juin 2012 au 07 février 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI | |
Entrepreneurs individuels | GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI | |
Identifiant de l'entreprise | 752189787 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 62 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 14 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 14 juin 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
75218978700027 | GOODMAN CARVIN LOGISTICS (FRANCE) SCI 24 RUE DE PRONY 75017 PARIS 17 |
75218978700019 | GOODMAN CARVIN LOGISTICS FRANCE SCI 62 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Acquisition par voie d'apport ou d'achat, réalisation, administration, prise à bail, gestion par location ou autrement et vente de tous biens et droits immobiliers.
Gérant partant : Peeters, Daniel, Gérant partant : Huyghe, Paul, nomination du Gérant : Van Der Beken, Philippe Marie Louis
Gérant partant : Mounic, Jean-François, nomination du Gérant : Arfi, Philippe, Nicolas, Christian
nomination du Gérant : Vander Stichele, Emmanuel Luc
Gérant partant : Vander Stichele, Emmanuel Luc ; nomination du Gérant : De Meester, Thomas
Gérant partant : Prince, Dominique ; Gérant partant : Van Der Beken, Philippe Marie Louis ; modification du Gérant Arfi, Philippe Nicolas Christian ; nomination du Gérant : Noel, Aurélien Marie François Xavier
Gérant partant : De Meester, Thomas ; nomination du Gérant : Ongena, Hans