M Jean-Yves LAGADEC
Administrateur de BAIE D'ARMOR ENTREPRISES
M Jean-Yves LAGADEC a 72 ans ( naissance en 1950), est Administrateur de la société BAIE D'ARMOR ENTREPRISES
M Jean-Yves LAGADEC peut être contacté au siège de la société BAIE D'ARMOR ENTREPRISES par courrier à l'adresse BAIE D ARMOR ENTREPRISES CAP ENTREPRISES 30 RUE DES CHATELETS 22950 TREGUEUX FRANCE
La société BAIE D'ARMOR ENTREPRISES est principalement dirigée par M Jean-Yves LAGADEC qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société BAIE D'ARMOR ENTREPRISES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/07/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75293583300018.
- M Alain NICOL, Administrateur (1952) depuis le 26 juillet 2012
- M Christophe GEFFROY, Administrateur (1965) depuis le 26 juillet 2012
- M Fernand ROBERT, Administrateur (1953) depuis le 25 juillet 2014
- M Gilbert GASPAILLARD, Administrateur (1949) depuis le 26 juillet 2012
- M Jean-Claude BALANANT, Administrateur (1963) depuis le 26 juillet 2012
- M Jean-Jacques AMICE, Administrateur (1966) depuis le 07 octobre 2015
- M Jean-Jacques FUAN, Administrateur (1942) depuis le 26 juillet 2012
- M Jean-Marie MOUNIER, Président du conseil d`administration (1955) depuis le 25 juillet 2014
- M Jean-Pierre LAMBERT, Administrateur (1947) depuis le 26 juillet 2012
- M Philippe SIMON, Administrateur (1955) depuis le 25 juillet 2014
- M Pierre-Yves LOPIN, Administrateur (1946) depuis le 25 juillet 2014
- MME Magali COSQUER, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 07 octobre 2015
- MME Marie MARCHAND, Administrateur (1944) depuis le 25 juillet 2014
L'âge moyen des 13 dirigeants de la société BAIE D'ARMOR ENTREPRISES est de 67 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilbert GASPAILLARD, Directeur général (1949) du 26 juillet 2012 au 25 juillet 2014
- M Jean AUDRAIN, Administrateur (1938) du 26 juillet 2012 au 25 juillet 2014
- M Jean-Yves LAGADEC, Administrateur (1950) du 26 juillet 2012 au 25 juillet 2014
- M Rolland GUINARD, Administrateur (1963) du 26 juillet 2012 au 07 octobre 2015
- MME Delphine LE GOUARD, Administrateur (1970) du 14 août 2012 au 25 juillet 2014
- MME Delphine MESGOUEZ, Administrateur (1970) du 26 juillet 2012 au 14 août 2012
- MME Marie-Claire DIOURON, Administrateur (1955) du 26 juillet 2012 au 25 juillet 2014
- MME Mireille DUBOIS, Administrateur (1950) du 26 juillet 2012 au 25 juillet 2014
Dirigeants personne morale:
- CABINET COSQUER TANGUY, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 octobre 2015
30 AV DES CHATELETS
22950 TREGUEUX
Téléphone : Société
BAIE D'ARMOR ENTREPRISES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BAIE D'ARMOR ENTREPRISES | |
Entrepreneurs individuels | BAIE D'ARMOR ENTREPRISES | |
Identifiant de l'entreprise | 752935833 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 30 AV DES CHATELETS 22950 TREGUEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 11 juillet 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA d'économie mixte à conseil d'administration | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 11 juillet 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 365 037,00 | |
Résultat net | 23 098,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 999 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 999 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 370 879 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 187 825 |
Placement | 183 054 |
Total Actif | 372 879 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 156 575 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 216 304 |
Total Passif | 372 879 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 365 037 |
Produit d'exploitation | 383 433 |
Charge d'exploitation | 352 897 |
Résultat d'exploitation | 30 536 |
Produit financier net | 1 463 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 463 |
Résultat courrant | 31 999 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | -85 |
Résultat exceptionnel | 85 |
Résultat net | 23 098 |
Siret | Etablissement |
---|---|
75293583300018 | BAIE D ARMOR ENTREPRISES CAP ENTREPRISES 30 RUE DES CHATELETS 22950 TREGUEUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 96 33 68 92
Les greffiers sont : TEPHO Loïc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Gestion immobilière, prestation d'animation et accompagnement de créateurs d'entreprises.
Gestion immobilière, prestation d'animation et accompagnement de créateurs d'entreprises.
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : MOUNIER Jean-Marie, Dominique, Roger Administrateur : GASPAILLARD Gilbert Administrateur : FUAN Jean-Jacques Administrateur : BALANANT Jean-Claude Administrateur : NICOL Alain Administrateur : GEFFROY Christophe Administrateur : LAMBERT Jean-Pierre Administrateur : GUINARD Rolland Administrateur : ROBERT Fernand, Joseph, Eugène, Marie Administrateur : LOPIN Pierre-Yves Administrateur : SIMON Philippe Administrateur : MARCHAND Marie, France, Lucienne né(e) RASLE Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER TANGUY (SELARL) Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : MOUNIER Jean-Marie, Dominique, Roger Administrateur : GASPAILLARD Gilbert Administrateur : FUAN Jean-Jacques Administrateur : BALANANT Jean-Claude Administrateur : NICOL Alain Administrateur : GEFFROY Christophe Administrateur : LAMBERT Jean-Pierre Administrateur : ROBERT Fernand, Joseph, Eugène, Marie Administrateur : LOPIN Pierre-Yves Administrateur : SIMON Philippe Administrateur : MARCHAND Marie, France, Lucienne né(e) RASLE Administrateur : AMICE Jean-Jacques, Joseph, Marcel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER TANGUY (SELARL) Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : MOUNIER Jean-Marie, Dominique, Roger ; Administrateur : BALANANT Jean-Claude ; Administrateur : NICOL Alain ; Administrateur : GEFFROY Christophe ; Administrateur : LAMBERT Jean-Pierre ; Administrateur : LOPIN Pierre-Yves ; Administrateur : MARCHAND Marie, France, Lucienne né(e) RASLE ; Administrateur : AMICE Jean-Jacques, Joseph, Marcel ; Administrateur : RAULT André, Christian, Joseph, Marie ; Administrateur : HAMON Jean-Paul, Robert, Joseph, Marie ; Administrateur : SIMELIERE Thierry, Jacques, André ; Administrateur : KERDRAON Ronan, Jacques, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER TANGUY (SELARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : MOUNIER Jean-Marie, Dominique, Roger ; Administrateur : BALANANT Jean-Claude ; Administrateur : NICOL Alain ; Administrateur : GEFFROY Christophe ; Administrateur : LAMBERT Jean-Pierre ; Administrateur : LOPIN Pierre-Yves ; Administrateur : MARCHAND Marie, France, Lucienne né(e) RASLE ; Administrateur : AMICE Jean-Jacques, Joseph, Marcel ; Administrateur : RAULT André, Christian, Joseph, Marie ; Administrateur : HAMON Jean-Paul, Robert, Joseph, Marie ; Administrateur : SIMELIERE Thierry, Jacques, André ; Administrateur : KERDRAON Ronan, Jacques, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO (SAS)
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : GUIHARD Hervé ; Administrateur : AMICE Jean-Jacques Joseph Marcel ; Administrateur : BALANANT Jean-Claude ; Administrateur : NICOL Alain ; Administrateur : GEFFROY Christophe ; Administrateur : LAMBERT Jean-Pierre ; Administrateur : ROUXEL Richard ; Administrateur : FAURE Bertrand ; Administrateur : LE CRONC Maxime ; Administrateur : LE BOEDEC Aline ; Administrateur : BRIAND-FALLER Patricia ; Administrateur : N'GUYEN Binh, Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO
PrÃÆésident du conseil d'administration, Directeur gÃÆénÃÆéral, Administrateur : GUIHARD HervÃÆéÃâà; Administrateur : GEFFROY ChristopheÃâà; Administrateur : LAMBERT Jean-PierreÃâà; Administrateur : ROUXEL RichardÃâà; Administrateur : FAURE BertrandÃâà; Administrateur : LE CRONC MaximeÃâà; Administrateur : LE BOEDEC AlineÃâà; Administrateur : BRIAND-FALLER PatriciaÃâà; Administrateur : N'GUYEN Binh, NicolasÃâà; Administrateur : DIVEU YannickÃâà; Administrateur : MINY CÃÆéline, MargueriteÃâà; Administrateur : MEGRET ThierryÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO