M Xavier ANCEL
Gérant de ANKANUR
M Xavier ANCEL a 64 ans ( naissance en 1960), est Gérant de la société ANKANUR
M Xavier ANCEL peut être contacté au siège de la société ANKANUR par courrier à l'adresse ANKANUR 195 AVENUE GAMBETTA 75020 PARIS FRANCE
La société ANKANUR est principalement dirigée par M Xavier ANCEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments ,fleuriste, pépiniériste, animalerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4776Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments), les activités sont :
- Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments
- le commerce de détail de fleurs, en pots ou coupées et compositions florales, de plantes et de graines
- le commerce de détail de plants, arbres et arbustes
- le commerce de détail d'engrais et de produits phytosanitaires
La société ANKANUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/10/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75293644300023.
- M M ABBOU, Gérant (1983) depuis le 15 novembre 2014
Anciens dirigeants :
- M Herve L`INTANF, Gérant (1981) du 14 août 2012 au 18 octobre 2013
- M Jamal ID BAKRIM, Gérant (1976) du 21 août 2014 au 15 novembre 2014
- M Moulay BOUDARKA, Gérant () du 18 octobre 2013 au 11 février 2014
- M Xavier ANCEL, Gérant (1960) du 11 février 2014 au 21 août 2014
Dirigeants personne morale:
195 AV GAMBETTA
75020 PARIS 20
Téléphone : Société
ANKANUR
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANKANUR | |
Entrepreneurs individuels | ANKANUR | |
Identifiant de l'entreprise | 752936443 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 195 AV GAMBETTA 75020 PARIS 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 06 septembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 juillet 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4776Z : Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | |
Activité principale de l'entreprise | 4776Z : Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | |
Synonyme | fleuriste, pépiniériste, animalerie | |
Principal | fleuriste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
75293644300023 | ANKANUR 195 AVENUE GAMBETTA 75020 PARIS FRANCE |
75293644300031 | ANKANUR 2 B RUE CHARLES DE GAULLE 78840 FRENEUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01978 Fleuristes et animaux familiers
- 01760 Jardineries Graineteries
Au siège du fonds cédé 9/11, avenue Jean Jaurès 76140 Le Petit Quevilly
Commerce de gros et détail à prédominance alimentaire
Gérant partant : Boudarka, Moulay Hassen, nomination du Gérant : Ancel, Xavier
Gérant partant : Ancel, Xavier, nomination du Gérant : Id Bakrim, Jamal
Gérant partant : Id Bakrim, Jamal, nomination du Gérant : Abbou, M Hand
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, désignant liquidateur Selarl Belhassen-Steiner en la personne de Me Leïla Belhassen 76 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.