M Guy ROUSSEL
Président de NUMERGY
M Guy ROUSSEL a 76 ans ( naissance en 1948), est Président de la société NUMERGY
M Guy ROUSSEL peut être contacté au siège de la société NUMERGY par courrier à l'adresse NUMERGY 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 93200 ST DENIS FRANCE, par téléphone au 0786388028
La société NUMERGY est principalement dirigée par M Guy ROUSSEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Gestion d'installations informatiques ,installation informatique, assistance informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6311Z (Traitement de données, hébergement et activités connexes), les activités sont :
- Traitement de données, hébergement et activités connexes
- Cette sous-classe comprend la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires. Elle inclut les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de site
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standard (cf58.29), le développement de logiciels (62.01Z)
- les activités où le fournisseur n'utilise l'ordinateur que comme un outil, classées en fonction de leur nature
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6203Z (Gestion d'installations informatiques), les activités sont :
- les services de gestion et d'exploitation sur site des systèmes informatiques et/ou de traitement des données du client, ainsi que les services d'assistance connexes
La société NUMERGY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/07/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75310595600035.
- M Guillaume DE LAVALLADE, Président (1970) depuis le 17 mars 2016
- M Henri JUIN, Directeur général (1961) depuis le 17 mars 2016
- M Henri JUIN, Président (1961) depuis le 05 août 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société NUMERGY est de 60 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Charles ROZMARYN, Président du conseil de surveillance (1943) du 16 décembre 2015 au 17 mars 2016
- M Franck ROHARD, Président (1964) du 07 août 2012 au 18 octobre 2012
- M Guillaume DE LAVALLADE, Président (1970) du 17 mars 2016 au 05 août 2017
- M Guy ROUSSEL, Président (1948) du 18 octobre 2012 au 17 mars 2016
- M Philippe TAVERNIER, Président (1960) du 18 octobre 2012 au 16 décembre 2015
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 26 juin 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 juin 2015
12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 0786388028 Société
NUMERGY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NUMERGY | |
Entrepreneurs individuels | NUMERGY | |
Identifiant de l'entreprise | 753105956 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 93200 SAINT DENIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 mars 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 39 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 27 juillet 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Activité principale de l'entreprise | 6203Z : Gestion d'installations informatiques | |
Activité principale | 6203Z | |
Première activité | 6203Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Traitement de données, hébergement et activités connexes | |
Synonyme | hébergeur, hébergement | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Gestion d'installations informatiques | |
Synonyme | installation informatique, assistance informatique | |
Principal | installation informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
75310595600035 | NUMERGY 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 93200 ST DENIS FRANCE |
75310595600035 | NUMERGY 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU ST DENIS 93634 LA PLAINE ST DENIS CEDEX FRANCE |
75310595600043 | NUMERGY 124 BOULEVARD DE VERDUN 92400 COURBEVOIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 01 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 01 Août 2012 Président : TAVERNIER Philippe en fonction le 16 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : BARNABE Pierre en fonction le 16 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : BONHOURE Loïc en fonction le 16 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : COSTES Yseulys en fonction le 16 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : MARTINEZ Marie-Hélène en fonction le 16 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : MILTIN Philippe en fonction le 16 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : PAILLARD Agnès en fonction le 16 Octobre 2012 Président et membre du conseil de surveillance : ROUSSEL Guy en fonction le 16 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : TROTOT Pierre en fonction le 16 Octobre 2012 Membre du conseil de surveillance : VANNIER Philippe en fonction le 16 Octobre 2012
Président : TAVERNIER Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BARNABE Pierre en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BONHOURE Loïc en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : COSTES Yseulys en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MARTINEZ Marie-Hélène en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MILTIN Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : PAILLARD Agnès en fonction le 24 Juillet 2013 Président Membre du conseil de surveillance : ROUSSEL Guy en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : DUFOUR Sandrine, Emmanuele en fonction le 30 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : LAZZARI Jean-Marc en fonction le 30 Octobre 2013
Président : TAVERNIER Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BARNABE Pierre en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BONHOURE Loïc en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : COSTES Yseulys en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MARTINEZ Marie-Hélène en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MILTIN Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : PAILLARD Agnès en fonction le 24 Juillet 2013 Président Membre du conseil de surveillance : ROUSSEL Guy en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : DUFOUR Sandrine, Emmanuele en fonction le 30 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : LAZZARI Jean-Marc en fonction le 30 Octobre 2013
Président : TAVERNIER Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BARNABE Pierre en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BONHOURE Loïc en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MARTINEZ Marie-Hélène en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MILTIN Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : PAILLARD Agnès en fonction le 24 Juillet 2013 Président Membre du conseil de surveillance : ROUSSEL Guy en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : DUFOUR Sandrine, Emmanuele en fonction le 30 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : LAZZARI Jean-Marc en fonction le 30 Octobre 2013
Président : TAVERNIER Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BARNABE Pierre en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BONHOURE Loïc en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MARTINEZ Marie-Hélène en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MILTIN Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : PAILLARD Agnès en fonction le 24 Juillet 2013 Président Membre du conseil de surveillance : ROUSSEL Guy en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : DUFOUR Sandrine, Emmanuele en fonction le 30 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : LAZZARI Jean-Marc en fonction le 30 Octobre 2013 Membre du conseil de surveillance : BARRAULT François en fonction le 24 Juin 2015
Président : TAVERNIER Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BARNABE Pierre en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BONHOURE Loïc en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MARTINEZ Marie-Hélène en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MILTIN Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : PAILLARD Agnès en fonction le 24 Juillet 2013 Président Membre du conseil de surveillance : ROUSSEL Guy en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BARRAULT François en fonction le 24 Juin 2015 Membre du conseil de surveillance : LEMAITRE Thierry en fonction le 24 Juin 2015 Membre du conseil de surveillance : YOMTOV Jerôme en fonction le 24 Juin 2015
Président : TAVERNIER Philippe en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BARNABE Pierre en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BONHOURE Loïc en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MARTINEZ Marie-Hélène en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : PAILLARD Agnès en fonction le 24 Juillet 2013 Président Membre du conseil de surveillance : ROUSSEL Guy en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BARRAULT François en fonction le 24 Juin 2015 Membre du conseil de surveillance : LEMAITRE Thierry en fonction le 24 Juin 2015 Membre du conseil de surveillance : YOMTOV Jerôme en fonction le 24 Juin 2015 Membre du conseil de surveillance : LLORENS Philippe en fonction le 24 Juin 2015
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur la SELARL Bauland Carboni Martinez & Associes en la personne de Me Bauland 7 Rue Caumartin 75009 Paris avec les pouvoirs : surveiller la gestion de l'entreprise, mandataire judiciaire Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Membre du conseil de surveillance : BARNABE Pierre en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BONHOURE Loïc en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : MARTINEZ Marie-Hélène en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : PAILLARD Agnès en fonction le 24 Juillet 2013 Président Membre du conseil de surveillance : ROUSSEL Guy en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 Membre du conseil de surveillance : BARRAULT François en fonction le 24 Juin 2015 Membre du conseil de surveillance : LEMAITRE Thierry en fonction le 24 Juin 2015 Membre du conseil de surveillance : YOMTOV Jerôme en fonction le 24 Juin 2015 Membre du conseil de surveillance : LLORENS Philippe en fonction le 24 Juin 2015 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : ROZMARYN Charles en fonction le 14 Décembre 2015
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 24 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 Directeur général : JUIN Henri, Mary, Luc en fonction le 15 Mars 2016 Président : DE LAVALLADE Guillaume, Henri, Marie en fonction le 15 Mars 2016
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 ; Directeur général : JUIN Henri, Mary, Luc en fonction le 15 Mars 2016 ; Président : JUIN Henri, Mary, Luc en fonction le 03 Août 2017
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 ; Directeur général : JUIN Henri, Mary, Luc en fonction le 15 Mars 2016 ; Président : LE COUSTUMER Hervé, Erwan, René en fonction le 19 Décembre 2017
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 24 Juillet 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 24 Juillet 2013 ; Président : LE COUSTUMER Hervé, Erwan, René en fonction le 19 Décembre 2017