M Pierre-Guy CELLERIER
Gérant de AQUEDUC RESTO
M Pierre-Guy CELLERIER a 55 ans ( naissance en 1967), est Gérant de la société AQUEDUC RESTO
M Pierre-Guy CELLERIER peut être contacté au siège de la société AQUEDUC RESTO par courrier à l'adresse AQUEDUC RESTO 2 RUE DES AQUEDUCS 69005 LYON FRANCE
La société AQUEDUC RESTO est principalement dirigée par M Pierre-Guy CELLERIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration de type rapide ,fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- Restauration de type rapide
- la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- les restaurants de restauration rapide
- les restaurants proposant principalement des repas à emporter
- la vente de crème glacée dans des chariots
- la vente de repas dans des équipements mobiles
- la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
Mais sont exclues les activités :
- la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
La société AQUEDUC RESTO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/09/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75359453000028.
Anciens dirigeants :
- M Pierre-Guy CELLERIER, Gérant (1967) du 08 septembre 2012 au 10 février 2015
Dirigeants personne morale:
- FOOD INVEST, Président depuis le 10 février 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 25 février 2015 : CELLERIER Pierre-guy nom d'usage : CELLERIER n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée FOOD INVEST devient président. COLLIN Christophe nom d'usage : COLLIN devient commissaire aux comptes titulaire. SARL CABINET SAUNIER devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 19 juillet 2020 : COLLIN Christophe nom d'usage : COLLIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SARL CABINET SAUNIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SARL CABINET SAUNIER devient commissaire aux comptes titulaire)
- 19 juillet 2020 : SARL CABINET SAUNIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CC 2A devient commissaire aux comptes)
- 24 juin 2021 : Sté par actions simplifiée CC 2A n'est plus commissaire aux comptes)
2 RUE DES AQUEDUCS
69005 LYON 5EME
Téléphone : Société
AQUEDUC RESTO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AQUEDUC RESTO | |
Entrepreneurs individuels | AQUEDUC RESTO | |
Identifiant de l'entreprise | 753594530 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 2 RUE DES AQUEDUCS 69005 LYON 5EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 31 décembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 29 août 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 771 175,00 | |
Résultat net | 14 687,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité principale de l'entreprise | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration de type rapide | |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant | |
Principal | fast food |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 441 035 |
Immobilisation incorporelle | 390 000 |
Immobilisation corporelle | 45 146 |
Immobilisation financière | 5 889 |
Actif circulant net | 123 654 |
Stock | 8 970 |
Avance | 0 |
Créance | 104 273 |
Placement | 10 411 |
Total Actif | 564 688 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 247 794 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 316 892 |
Total Passif | 564 688 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 771 175 |
Produit d'exploitation | 773 852 |
Charge d'exploitation | 756 430 |
Résultat d'exploitation | 17 422 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 521 |
Résultat financier | -1 521 |
Résultat courrant | 15 901 |
Produit exceptionnel | 50 098 |
Charges exceptionnelles | 50 098 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 14 687 |
Siret | Etablissement |
---|---|
75359453000028 | AQUEDUC RESTO 2 RUE DES AQUEDUCS 69005 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
CELLERIER Pierre-guy nom d'usage : CELLERIER n'est plus gérant. Société à responsabilité limitée FOOD INVEST devient président. COLLIN Christophe nom d'usage : COLLIN devient commissaire aux comptes titulaire. SARL CABINET SAUNIER devient commissaire aux comptes suppléant.
COLLIN Christophe nom d'usage : COLLIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SARL CABINET SAUNIER n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SARL CABINET SAUNIER devient commissaire aux comptes titulaire
SARL CABINET SAUNIER n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée CC 2A devient commissaire aux comptes
Sté par actions simplifiée CC 2A n'est plus commissaire aux comptes