MME Anissa BELMIR
Commissaire aux comptes titulaire de COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD PARTICIPATIONS
MME Anissa BELMIR a 42 ans ( naissance en 1982), elle est Commissaire aux comptes titulaire de la société COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD PARTICIPATIONS
MME Anissa BELMIR peut être contacté au siège de la société COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD PARTICIPATIONS par courrier à l'adresse COMMERCANT ALIMENT PROX SUD PARTIC 50 RUE DU LIEGE 83490 LE MUY FRANCE
La société COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD PARTICIPATIONS est principalement dirigée par MME Anissa BELMIR qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD PARTICIPATIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/02/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75366094300030.
- M Benoit BOURASSIN, Président (1974) depuis le 28 juillet 2017
- M Bertrand GARDES, Président du directoire (1963) depuis le 16 décembre 2016
- M Gerard BOURASSIN, Président du conseil de surveillance (1947) depuis le 11 septembre 2012
- M Michael MUSMANN, Directeur général (1965) depuis le 11 septembre 2012
- MME Anissa BELMIR, Commissaire aux comptes titulaire (1982) depuis le 23 février 2017
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD PARTICIPATIONS est de 58 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand GARDES, Président du directoire (1963) du 14 janvier 2015 au 14 janvier 2016
- M Bertrand GARDES, Président du directoire (1963) du 16 décembre 2016 au 28 juillet 2017
- M Gabriel CULOT, Président (1954) du 14 janvier 2016 au 16 décembre 2016
- M Jean-Marie MALBRANKE, Directeur général (1971) du 11 septembre 2012 au 19 novembre 2014
- M Michel RUBINO, Président (1953) du 11 septembre 2012 au 14 janvier 2015
- M Philippe DUCLOS, Directeur général (1970) du 11 septembre 2012 au 19 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
- FABREGA THOMAS ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 janvier 2016
- SELARL DIDERON ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 23 février 2017
- T S A AUDIT PHILIPPE SILHOL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 janvier 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD PARTICIPATIONS | |
Entrepreneurs individuels | COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD PARTICIPATIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 753660943 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 50 RUE DU LIEGE 83490 LE MUY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 30 juin 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 200 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 27 août 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 150 000,00 | |
Résultat net | 90 757,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 20 648 270 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 20 648 270 |
Actif circulant net | 5 693 578 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 646 376 |
Placement | 5 047 202 |
Total Actif | 26 341 848 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 614 756 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 25 727 092 |
Total Passif | 26 341 848 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 150 000 |
Produit d'exploitation | 150 000 |
Charge d'exploitation | 82 136 |
Résultat d'exploitation | 67 864 |
Produit financier net | 162 924 |
Charge financière | 517 679 |
Résultat financier | -354 755 |
Résultat courrant | -286 891 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 59 468 |
Résultat exceptionnel | -59 468 |
Résultat net | 90 757 |
Siret | Etablissement |
---|---|
75366094300030 | COMMERCANT ALIMENT PROX SUD PARTIC 50 RUE DU LIEGE 83490 LE MUY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 94 53 61 68
Les greffiers sont : MERQUIT Ariane , COUTANT Nathalie
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apport, souscriptions, achat d\'action, d\'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises.
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achats d'actions d'obligations et de tous droits sociaux
Président : RUBINO Michel, Jean-Yves Membre du directoire, Directeur général : MUSMANN Michaël Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : BOURASSIN Gérard Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried Membre du conseil de surveillance : GARDES Bertrand, Jean-Paul, Maurice, Marie Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Président du directoire : GARDES Bertrand, Jean-Paul, Maurice, Marie Membre du directoire, Directeur général : MUSMANN Michaël Membre du conseil de surveillance : CULOT Gabriel Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : BOURASSIN Gérard Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Membre du directoire, Directeur général : MUSMANN Michaël Membre du directoire, Président du directoire, Président : CULOT Gabriel Membre du conseil de surveillance : PROU Marc Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : BOURASSIN Gérard Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Président du directoire, Membre du directoire : GARDES Bertrand ; Membre du directoire, Directeur général : MUSMANN Michaël ; Membre du conseil de surveillance : PROU Marc ; Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : BOURASSIN Gérard ; Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried ; Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL ; Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Président du directoire, Membre du directoire : GARDES Bertrand ; Membre du directoire, Directeur général : MUSMANN Michaël ; Membre du conseil de surveillance : PROU Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : BELMIR Anissa ; Commissaire aux comptes suppléant : SELARL DIDERON ET ASSOCIES (SELARL) ; Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : BOURASSIN Gérard ; Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried ; Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL ; Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Président, Membre : BOURASSIN Benoit ; Membre du directoire, Directeur général : MUSMANN Michaël ; Membre du conseil de surveillance : PROU Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : BELMIR Anissa ; Commissaire aux comptes suppléant : SELARL DIDERON ET ASSOCIES (SELARL) ; Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : BOURASSIN Gérard ; Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried ; Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL ; Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Président, Membre : BOURASSIN Benoit ; Membre du directoire, Directeur général : MUSMANN Michaël ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried ; Membre du conseil de surveillance : PROU Marc ; Membre du conseil de surveillance : MACCARIO Jean, Marc ; Membre du conseil de surveillance : MAIOLINO Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : BELMIR Anissa ; Commissaire aux comptes suppléant : SELARL DIDERON ET ASSOCIES (SELARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL ; Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Président, Membre : BOURASSIN Benoit ; Directeur général, Membre du directoire : MUSMANN Michaël ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried ; Membre du conseil de surveillance : PROU Marc ; Membre du conseil de surveillance : MAIOLINO Bernard ; Membre du conseil de surveillance : TORRES Margaux ; Commissaire aux comptes titulaire : SELARL DIDERON ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL ; Commissaire aux comptes suppléant : MAS Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Président, Membre : BOURASSIN Benoità; Directeur général, Membre du directoire : MUSMANN Michaëlà; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfriedà; Membre du conseil de surveillance : PROU Marcà; Membre du conseil de surveillance : MAIOLINO Bernardà; Membre du conseil de surveillance : TORRES Margauxà; Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOLà; Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Président, Membre : BOURASSIN Benoit ; Directeur général, Membre du directoire : MUSMANN Michaël ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried ; Membre du conseil de surveillance : PROU Marc ; Membre du conseil de surveillance : MAIOLINO Bernard ; Membre du directoire : TORRES Margaux ; Membre du directoire : BLACHERE Arnaud ; Membre du conseil de surveillance : BRINGER Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : RICHARD Karen ; Membre du conseil de surveillance : VOUTERS Grégory ; Membre du conseil de surveillance : ISABEY Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL ; Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Président, Membre du directoire : BLACHERE Arnaud ; Directeur général, Membre du directoire : MUSMANN Michaël ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BENHAMOU Stéphane, Wilfried ; Membre du conseil de surveillance : PROU Marc ; Membre du conseil de surveillance : MAIOLINO Bernard ; Membre du directoire : TORRES Margaux ; Membre du conseil de surveillance : BRINGER Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : RICHARD Karen ; Membre du conseil de surveillance : VOUTERS Grégory ; Membre du conseil de surveillance : ISABEY Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : T.S.A. AUDIT PHILIPPE SILHOL ; Commissaire aux comptes suppléant : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES