M Andre PICOT
Président-directeur général de SOCIETE TIRAGE PLAN
M Andre PICOT a 93 ans ( naissance en 1929), est Président-directeur général de la société SOCIETE TIRAGE PLAN
M Andre PICOT peut être contacté au siège de la société SOCIETE TIRAGE PLAN par courrier à l'adresse SOCIETE TIRAGE PLAN SOTIPLAN 2 B AVENUE GARIBALDI 87000 LIMOGES FRANCE, par téléphone au 0555795300 ou par fax au 05Â 55Â 79Â 53Â 97
La société SOCIETE TIRAGE PLAN est principalement dirigée par M Andre PICOT qui en est Président-directeur général.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SOCIETE TIRAGE PLAN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/06/1964 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 76450043500038.
- M Jean-Leonard PICOT, Président (1960) depuis le 30 juin 2009
Anciens dirigeants :
- M Andre PICOT, Président-directeur général (1929) du 30 juin 2009 au 13 février 2010
- M Jean PICOT, Administrateur (1960) du 19 janvier 2005 au 30 juin 2009
- MME Madeleine PICOT, Administrateur (1936) du 30 juin 2009 au 13 février 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE TIRAGE PLAN | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE TIRAGE PLAN | |
Identifiant de l'entreprise | 764500435 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 2 B AV GARIBALDI 87000 LIMOGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juin 1987 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1964 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 834 395,00 | |
Résultat net | 49 968,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 116 464 |
Immobilisation incorporelle | 91 469 |
Immobilisation corporelle | 24 415 |
Immobilisation financière | 580 |
Actif circulant net | 391 574 |
Stock | 14 556 |
Avance | 0 |
Créance | 77 973 |
Placement | 299 045 |
Total Actif | 508 039 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 368 952 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 139 087 |
Total Passif | 508 040 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 834 395 |
Produit d'exploitation | 847 287 |
Charge d'exploitation | 796 331 |
Résultat d'exploitation | 50 956 |
Produit financier net | 5 618 |
Charge financière | 839 |
Résultat financier | 4 779 |
Résultat courrant | 55 735 |
Produit exceptionnel | 2 072 |
Charges exceptionnelles | 908 |
Résultat exceptionnel | 1 165 |
Résultat net | 49 968 |
Siret | Etablissement |
---|---|
76450043500038 | SOCIETE TIRAGE PLAN SOTIPLAN 2 B AVENUE GARIBALDI 87000 LIMOGES FRANCE |
76450043500046 | SOCIETE TIRAGE PLAN SOTIPLAN 5 B BOULEVARD VICTOR HUGO 87000 LIMOGES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Président directeur général : PICOT André. Administrateur : PICOT Madeleine né(e) LAFARGE. Administrateur : PICOT Jean-Léonard. Commissaire aux comptes titulaire : BONNET Jean. Commissaire aux comptes suppléant : BONNET Richard.
Président : PICOT Jean-Léonard