M David LEHMANN
Administrateur de REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES
M David LEHMANN a 39 ans ( naissance en 1985), est Administrateur de la société REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES
M David LEHMANN peut être contacté au siège de la société REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES par courrier à l'adresse REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES 83 RUE SAINT GEORGES BP 40047 54002 NANCY CEDEX FRANCE, par téléphone au 0383909680 ou par fax au 03Â 83Â 32Â 28Â 98
La société REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES est principalement dirigée par M David LEHMANN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/10/1964 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 76480127000076.
- M Benoit DAVAL, Administrateur (1966) depuis le 12 août 2014
- M David LEHMANN, Directeur général délégué (1985) depuis le 19 septembre 2012
- M Jacques DEMANGEL, Président du conseil d`administration (1935) depuis le 28 mars 2012
- M Jacques DEMANGEL, Directeur général (1935) depuis le 19 septembre 2012
- MME Marie DEMANGEL, Administrateur (1931) depuis le 19 août 2008
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES est de 74 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 93 ans.
Anciens dirigeants :
- M Ghislain BIHR, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 28 mars 2012
- M Ghislain BIHR, Administrateur (1945) du 28 mars 2012 au 06 août 2013
- MME Regine ZAMARON, Administrateur (1948) du 19 janvier 2005 au 28 mars 2012
- MME Regine ZAMARON, Administrateur (1948) du 28 mars 2012 au 06 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES | |
Sigle de l'entreprise | RIL | |
Entrepreneurs individuels | REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES | |
Identifiant de l'entreprise | 764801270 | |
Numéro interne du siège | 00076 | |
Adresse | 81 RUE SAINT GEORGES 54000 NANCY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1964 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 318 700,00 | |
Résultat net | 25 800,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 80 900 |
Immobilisation incorporelle | 200 |
Immobilisation corporelle | 80 700 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 095 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 137 200 |
Placement | 957 800 |
Total Actif | 1 175 900 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 660 300 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 515 600 |
Total Passif | 1 175 900 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 318 700 |
Produit d'exploitation | 318 700 |
Charge d'exploitation | 304 500 |
Résultat d'exploitation | 14 200 |
Produit financier net | 8 800 |
Charge financière | 4 200 |
Résultat financier | 4 700 |
Résultat courrant | 18 900 |
Produit exceptionnel | 12 000 |
Charges exceptionnelles | 400 |
Résultat exceptionnel | 11 600 |
Résultat net | 25 800 |
Siret | Etablissement |
---|---|
76480127000076 | REALISATIONS IMMOBILIERES LORRAINES 83 RUE SAINT GEORGES BP 40047 54002 NANCY CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 83 40 69 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nancy.fr.
Les greffiers sont : MASSON Jean-Louis , HOCQUET François
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Président directeur général : DEMANGEL Jacques René GerardAdministrateur : BIHR Ghislain Marie-Georges. Administrateur : ZAMARON Régine Rosine. Administrateur : DEMANGEL Marie Louise né(e) GREMILLET. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CLAUDE PIERRET (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : KLUFTS Philippe.
Président directeur général : DEMANGEL Jacques, René, Gerard Administrateur : BIHR Ghislain, Marie-Georges Administrateur : ZAMARON Régine, Rosine Administrateur : DEMANGEL Marie, Louise né(e) GREMILLET Commissaire aux comptes titulaire : ACCOUNTAUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KLUFTS Philippe
Président du conseil d'administration et Directeur général : DEMANGEL Jacques, René, Gérard Directeur général délégué et administrateur : LEHMANN David Administrateur : BIHR Ghislain, Marie-Georges Administrateur : ZAMARON Régine, Rosine Administrateur : DEMANGEL Marie, Louise né(e) GREMILLET Commissaire aux comptes titulaire : ACCOUNTAUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KLUFTS Philippe
Président du conseil d'administration et Directeur général : DEMANGEL Jacques, René, Gérard Directeur général délégué et administrateur : LEHMANN David Administrateur : BIHR Ghislain, Marie-Georges Administrateur : DEMANGEL Marie, Louise né(e) GREMILLET Commissaire aux comptes titulaire : ACCOUNTAUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KLUFTS Philippe
Directeur général, Président du conseil d'administration : DEMANGEL Jacques, René, Gérard Directeur général délégué, Administrateur : LEHMANN David Administrateur : DEMANGEL Marie, Louise né(e) GREMILLET Commissaire aux comptes titulaire : ACCOUNTAUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KLUFTS Philippe
Président du conseil d'administration, Directeur général : DEMANGEL Jacques, René, Gérard Directeur général délégué, Administrateur : LEHMANN David Administrateur : DEMANGEL Marie, Louise né(e) GREMILLET Administrateur : DAVAL Benoit Commissaire aux comptes titulaire : ACCOUNTAUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KLUFTS Philippe
Président du conseil d'administration : DEMANGEL Jacques, René, Gérard ; Directeur général, Administrateur : LEHMANN David ; Administrateur : DEMANGEL Marie, Louise né(e) GREMILLET ; Administrateur : DAVAL Benoit ; Commissaire aux comptes titulaire : ACCOUNTAUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KLUFTS Philippe
Directeur général, Président du conseil d'administration : LEHMANN David ; Administrateur : DEMANGEL Jacques, René, Gérard ; Administrateur : DEMANGEL Marie, Louise né(e) GREMILLET ; Administrateur : DAVAL Benoit
Président du conseil d\'administration, Directeur général : LEHMANN David ; Administrateur : DAVAL Benoit ; Administrateur : DEMANGEL Marie Louise
Président du conseil d\'administration, Directeur général : LEHMANN David ; Administrateur : DEMANGEL Marie Louise ; Administrateur : GAULTIER Monique
Président : LEHMANN David