M Jean CARRAZ
Président du conseil de surveillance de CARRAZ METALLERIE
M Jean CARRAZ a 87 ans ( naissance en 1935), est Président du conseil de surveillance de la société CARRAZ METALLERIE
M Jean CARRAZ peut être contacté au siège de la société CARRAZ METALLERIE par courrier à l'adresse CARRAZ METALLERIE ZONE INDUSTRIELLE DES ECHARMASSES 01200 CHATILLON EN MICHAILLE FRANCE
La société CARRAZ METALLERIE est principalement dirigée par M Jean CARRAZ qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie ,menuisier, menuiserie, métal
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332B (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie), les activités sont :
- Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
- le blindage de portes extérieures et l'installation de portes blindées
- le montage de portes coupe-feux
- le montage de faux-plafonds sur structures métalliques, de cloisons mobiles, etc.
- le montage des fermetures de bâtiments métalliques : persiennes, volets, portes de garages, etc.
- l'installation d'escaliers d'intérieur métalliques
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la pose de ferronnerie décorative (cf43.39Z)
- la fabrication d'éléments en métal pour la construction (cf25.1)
La société CARRAZ METALLERIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/07/1972 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77220112500022.
- M Olivier CARRAZ, Président (1967) depuis le 16 octobre 2010
- MME Lucette CARRAZ, Président du conseil de surveillance (1942) depuis le 29 mai 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CARRAZ METALLERIE est de 68 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean CARRAZ, Président du conseil de surveillance (1935) du 19 janvier 2005 au 23 juin 2009
- M Jean-Francois-Michel CARRAZ, Président du conseil de surveillance (1935) du 23 juin 2009 au 29 mai 2014
- M Olivier CARRAZ, Président (1967) du 19 janvier 2005 au 16 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
ZI DES ECHARMASSES
01200 CHATILLON EN MICHAILLE
Téléphone : Société
CARRAZ METALLERIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARRAZ METALLERIE | |
Entrepreneurs individuels | CARRAZ METALLERIE | |
Identifiant de l'entreprise | 772201125 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | ZI DES ECHARMASSES 01200 CHATILLON EN MICHAILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 septembre 1990 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1972 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 6 108 000,00 | |
Résultat net | 572 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4332B : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | |
Synonyme | menuisier, menuiserie, métal | |
Principal | serrurier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 758 000 |
Immobilisation incorporelle | 43 000 |
Immobilisation corporelle | 681 000 |
Immobilisation financière | 35 000 |
Actif circulant net | 3 580 000 |
Stock | 289 000 |
Avance | 11 000 |
Créance | 1 636 000 |
Placement | 1 645 000 |
Total Actif | 4 339 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 672 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 32 000 |
Dette | 2 635 000 |
Total Passif | 4 339 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 108 000 |
Produit d'exploitation | 5 961 000 |
Charge d'exploitation | 5 199 000 |
Résultat d'exploitation | 762 000 |
Produit financier net | 21 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | 16 000 |
Résultat courrant | 779 000 |
Produit exceptionnel | 144 000 |
Charges exceptionnelles | 25 000 |
Résultat exceptionnel | 120 000 |
Résultat net | 572 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77220112500022 | CARRAZ METALLERIE ZONE INDUSTRIELLE DES ECHARMASSES 01200 CHATILLON EN MICHAILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président : CARRAZ Olivier Jean-François. Président du Conseil de Surveillance : CARRAZ Jean-François-Michel. Vice-Président du Conseil de Surveillance : CARRAZ Lucette Germaine né(e) AVIGNANT. Membre du Conseil de Surveillance : CARRAZ Thierry Pierre Charles. Commissaire aux comptes titulaire : CDA AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : ACTION COMPTA.
Président : CARRAZ Olivier, Jean-François Président du conseil de surveillance : CARRAZ Lucette, Germaine né(e) AVIGNANT Membre du conseil de surveillance : CARRAZ Thierry, Pierre, Charles Commissaire aux comptes titulaire : CDA AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : ACTION COMPTA
Président : CARRAZ Olivier Jean-François ; Président du conseil de surveillance : CARRAZ Lucette Germaine ; Membre du conseil de surveillance : CARRAZ Thierry Pierre Charles