M Michel SEON
Administrateur de SOFICAL
M Michel SEON a 81 ans ( naissance en 1943), est Administrateur de la société SOFICAL
M Michel SEON peut être contacté au siège de la société SOFICAL par courrier à l'adresse SOFICAL Z.I. D'EN TOURRE RTE DE LOUDES 11400 CASTELNAUDARY
La société SOFICAL est principalement dirigée par M Michel SEON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SOFICAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77555584000054.
- M Benoit DAL, Président du conseil de surveillance (1969) depuis le 01 mars 2016
- M Jacques LOGIE, Directeur général unique (1958) depuis le 17 février 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOFICAL est de 61 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard GUIDEZ, Administrateur (1949) du 11 mai 2004 au 25 mai 2004
- M Francis LAMISSE, Directeur général unique (1947) du 25 mai 2004 au 17 février 2012
- M Jean-Francois GLEIZES, Président (1953) du 11 mai 2004 au 23 juin 2009
- M Jean-Luc SIBRA, Administrateur (1954) du 11 mai 2004 au 25 mai 2004
- M Louis THOMAS, Administrateur (1932) du 11 mai 2004 au 25 mai 2004
- M Michel SEON, Administrateur (1943) du 11 mai 2004 au 25 mai 2004
- M Pascal LEVADE, Président du conseil de surveillance (1966) du 19 avril 2014 au 01 mars 2016
- M Pierre RAEVEN, Administrateur (1943) du 11 mai 2004 au 25 mai 2004
Dirigeants personne morale:
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 mars 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 mars 2017
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS, Président depuis le 24 avril 2015
- CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire du 29 décembre 2016 au 08 mars 2017
- KPMG AUDIT SUD OUEST, Commissaire aux comptes suppléant du 24 avril 2015 au 08 mars 2017
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS, Président du 07 juillet 2009 au 24 avril 2015
- SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS SKA, Président du 23 juin 2009 au 07 juillet 2009
- SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL CABINET, Commissaire aux comptes titulaire du 24 avril 2015 au 29 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOFICAL | |
Entrepreneurs individuels | SOFICAL | |
Identifiant de l'entreprise | 775555840 | |
Numéro interne du siège | 00054 | |
Adresse | RTE DE LOUDES 11400 CASTELNAUDARY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 107 460 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1966 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | -996 817,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 24 176 730 |
Immobilisation incorporelle | 432 520 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 23 744 210 |
Actif circulant net | 7 490 621 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 7 484 317 |
Placement | 6 304 |
Total Actif | 31 667 350 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 231 780 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 30 435 568 |
Total Passif | 31 667 348 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 36 783 |
Résultat d'exploitation | -36 783 |
Produit financier net | 2 475 060 |
Charge financière | 3 816 055 |
Résultat financier | -1 340 994 |
Résultat courrant | -1 377 778 |
Produit exceptionnel | 12 780 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 12 780 |
Résultat net | -996 817 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77555584000054 | SOFICAL Z.I. D'EN TOURRE RTE DE LOUDES 11400 CASTELNAUDARY |
SOFICAL est du ressort du greffe de CARCASSONNE dont les coordonnées postales sont 34 RUE DE STRASBOURG 11000 CARCASSONNE
Le greffe peut être appelé au 04 68 11 27 30
Les greffiers sont : MAUREL Simon , GUALINO Marie-Christine
Le greffe peut être appelé au 04 68 11 27 30
Les greffiers sont : MAUREL Simon , GUALINO Marie-Christine
Les conventions collectives applicables à SOFICAL de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Modification survenue sur l'administration
Président : GLEIZES Jean-François. Directeur général unique du directoire : LAMISSE Francis. Membre du Conseil de Surveillance : CLANET Francis. Membre du Conseil de Surveillance : TUBERY Gerard. Membre du Conseil de Surveillance : SABIN Jean-Claude. Membre du Conseil de Surveillance : GUIDEZ Bernard. Membre du Conseil de Surveillance : SEON Michel. Membre du Conseil de Surveillance : SIBRA Jean-Luc. Membre du Conseil de Surveillance : RAEVEN Pierre. Membre du Conseil de Surveillance : CAUHOPE Marc. Membre du Conseil de Surveillance : DELSUC Bernard. Membre du Conseil de Surveillance : VIALETTE Serge. Membre du Conseil de Surveillance : DAL Benoit. Commissaire aux comptes titulaire : GIL Nathalie né(e) SEVERAC. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL.
Président : GLEIZES Jean-François. Directeur général unique du directoire : LAMISSE Francis. Membre du Conseil de Surveillance : CLANET Francis. Membre du Conseil de Surveillance : TUBERY Gerard. Membre du Conseil de Surveillance : SABIN Jean-Claude. Membre du Conseil de Surveillance : GUIDEZ Bernard. Membre du Conseil de Surveillance : SEON Michel. Membre du Conseil de Surveillance : SIBRA Jean-Luc. Membre du Conseil de Surveillance : RAEVEN Pierre. Membre du Conseil de Surveillance : CAUHOPE Marc. Membre du Conseil de Surveillance : DELSUC Bernard. Membre du Conseil de Surveillance : VIALETTE Serge. Membre du Conseil de Surveillance : DAL Benoit. Commissaire aux comptes titulaire : GIL Nathalie né(e) SEVERAC. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL.
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (SKA) représenté par RENOUX Jean-François. Directeur général unique du directoire : LAMISSE Francis. Membre du Conseil de Surveillance : TUBERY Gerard. Membre du Conseil de Surveillance : GUIDEZ Bernard. Membre du Conseil de Surveillance : RAEVEN Pierre. Membre du Conseil de Surveillance : ECHE Jean-Paul. Membre du Conseil de Surveillance : MAURE Nicolas. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc. Membre du Conseil de Surveillance : EARL DELSUC (EARL) représenté par DELSUC Bernard. Membre du Conseil de Surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DOMAINE DU COLOMBIES (SCEA) représenté par BAX Michel. Membre du Conseil de Surveillance : GAEC DU SOULE (GAEC) représenté par SENGES Alfred. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel. Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE GERMANET (EARL) représenté par GLEIZES Jean-François. Membre du Conseil de Surveillance : EARL COMBESTREMIERE (EARL) représenté par LAFAGE André. Commissaire aux comptes titulaire : GIL Nathalie né(e) SEVERAC. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL.
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (SKA) représenté par RENOUX Jean-François. Directeur général unique du directoire : LAMISSE Francis. Membre du Conseil de Surveillance : TUBERY Gerard. Membre du Conseil de Surveillance : GUIDEZ Bernard. Membre du Conseil de Surveillance : RAEVEN Pierre. Membre du Conseil de Surveillance : ECHE Jean-Paul. Membre du Conseil de Surveillance : MAURE Nicolas. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc. Membre du Conseil de Surveillance : EARL DELSUC (EARL) représenté par DELSUC Bernard. Membre du Conseil de Surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DOMAINE DU COLOMBIES (SCEA) représenté par BAX Michel. Membre du Conseil de Surveillance : GAEC DU SOULE (GAEC) représenté par SENGES Alfred. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel. Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE GERMANET (EARL) représenté par GLEIZES Jean-François. Membre du Conseil de Surveillance : EARL COMBESTREMIERE (EARL) représenté par LAFAGE André. Commissaire aux comptes titulaire : GIL Nathalie né(e) SEVERAC. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL.
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par RENOUX Jean-François Directeur général unique du directoire : LOGIE Jacques, alain Membre du Conseil de Surveillance : TUBERY Gerard Membre du Conseil de Surveillance : GUIDEZ Bernard Membre du Conseil de Surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du Conseil de Surveillance : MAURE Nicolas Membre du Conseil de Surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du Conseil de Surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DOMAINE DU COLOMBIES (SCEA) représenté par BAX Michel Membre du Conseil de Surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du Conseil de Surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE GERMANET (EARL) représenté par GLEIZES Jean-François Membre du Conseil de Surveillance : EARL COMBESTREMIERE (EARL) représenté par LAFAGE André Membre du Conseil de Surveillance : LEVADE Pascal Commissaire aux comptes titulaire : GIL Nathalie né(e) SEVERAC Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par RENOUX Jean-François Directeur général unique du directoire : LOGIE Jacques, alain Membre du Conseil de Surveillance : TUBERY Gerard Membre du Conseil de Surveillance : GUIDEZ Bernard Membre du Conseil de Surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du Conseil de Surveillance : MAURE Nicolas Membre du Conseil de Surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du Conseil de Surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DOMAINE DU COLOMBIES (SCEA) représenté par BAX Michel Membre du Conseil de Surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du Conseil de Surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE GERMANET (EARL) représenté par GLEIZES Jean-François Membre du Conseil de Surveillance : EARL COMBESTREMIERE (EARL) représenté par LAFAGE André Membre du Conseil de Surveillance : LEVADE Pascal Commissaire aux comptes titulaire : GIL Nathalie né(e) SEVERAC Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par RENOUX Jean-François Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Membre du conseil de surveillance : EARL DE GERMANET (EARL) représenté par GLEIZES Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par RENOUX Jean-François Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Membre du conseil de surveillance : EARL DE GERMANET (EARL) représenté par GLEIZES Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : BLANCHARD Thierry, Jean-Marie, Roger Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : SIBRA Jean-Luc Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Membre du conseil de surveillance : EARL DE GERMANET (EARL) représenté par GLEIZES Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : BLANCHARD Thierry, Jean-Marie, Roger Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : SIBRA Jean-Luc Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Membre du conseil de surveillance : EARL DE GERMANET (EARL) représenté par GLEIZES Jean-François Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : BLANCHARD Thierry, Jean-Marie, Roger Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : SIBRA Jean-Luc Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Membre du conseil de surveillance, Président du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : BLANCHARD Thierry, Jean-Marie, Roger Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : SIBRA Jean-Luc Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : BLANCHARD Thierry, Jean-Marie, Roger Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : SIBRA Jean-Luc Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : BLANCHARD Thierry, Jean-Marie, Roger Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : SIBRA Jean-Luc Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA REGIS SERRES (SCEA) représenté par SERRES Régis Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : GUIRAUD Alain, René, André Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : BLANCHARD Thierry, Jean-Marie, Roger Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : GUIRAUD Alain, René, André Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : BLANCHARD Thierry, Jean-Marie, Roger Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : NAUDY Jean-François, Cyrille Membre du conseil de surveillance : GUIRAUD Alain, René, André Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : NAUDY Jean-François, Cyrille Membre du conseil de surveillance : GUIRAUD Alain, René, André Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA DE LA MILHAGUE (SCEA) représenté par STIVAL Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : NAUDY Jean-François, Cyrille Membre du conseil de surveillance : MARCEROU Mickaël, vincent, yves Membre du conseil de surveillance : GUIRAUD Alain, René, André Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François Membre du conseil de surveillance : NAUDY Jean-François, Cyrille Membre du conseil de surveillance : MARCEROU Mickaël, vincent, yves Membre du conseil de surveillance : GUIRAUD Alain, René, André Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SYGNATURES AUDIT ET CONSEIL Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST (SAS)
Modification survenue sur l'administration
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie ; Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François ; Membre du conseil de surveillance : NAUDI Jean-François, Cyrille ; Membre du conseil de surveillance : MARCEROU Mickaël, vincent, yves ; Membre du conseil de surveillance : GIRAUD Alain, René, André ; Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal ; Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard ; Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul ; Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie ; Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian ; Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François ; Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques ; Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves ; Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc ; Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge ; Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (AFJ)
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (COAGR) représenté par SERRES Régis, Pierre, Marie, Elie ; Directeur général unique : LOGIE Jacques, alain ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DAL Benoît, François ; Membre du conseil de surveillance : NAUDI Jean-François, Cyrille ; Membre du conseil de surveillance : MARCEROU Mickaël, vincent, yves ; Membre du conseil de surveillance : GIRAUD Alain, René, André ; Membre du conseil de surveillance : LEVADE Pascal ; Membre du conseil de surveillance : TUBERY Gerard ; Membre du conseil de surveillance : ECHE Jean-Paul ; Membre du conseil de surveillance : MAURE Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : CAVALIER Edouard, Marie ; Membre du conseil de surveillance : DUBAC Alain, Marc, Pascal, Christian ; Membre du conseil de surveillance : JAUBERT Claude, Martin, François ; Membre du conseil de surveillance : PONTIER Michel, Robert, Jacques ; Membre du conseil de surveillance : VENDRAN Fabrice, Nicolas, Yves ; Membre du conseil de surveillance : SCEA CAUHOPE (SCEA) représenté par CAUHOPE Marc ; Membre du conseil de surveillance : EARL VIALETTE (EARL) représenté par VIALETTE Serge ; Membre du conseil de surveillance : SCEA LAURAGAIS VOLVESTRE (SCEA) représenté par GERBER Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (AFJ)
Autre achat, apport, attribution (immatriculation d\'une personne morale, uniquement)
Art. L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-14 du code de commerce
Modification survenue sur l\'administration.
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRISNAUDI Jean-François ; Directeur général : RECLUS Christian claude fernand ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA
Président : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRISNAUDI Jean-François ; Directeur général : RECLUS Christian claude fernand ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA