M Philippe PAPILLON
Administrateur de CHAUSS' MOMES
M Philippe PAPILLON a 66 ans ( naissance en 1958), est Administrateur de la société CHAUSS' MOMES
M Philippe PAPILLON peut être contacté au siège de la société CHAUSS' MOMES par courrier à l'adresse CHAUSS MOMES CHAUSS MOMES CENTRE COMMERCIAL VILLENEUVE 2 59650 VILLENEUVE D ASCQ FRANCE, par téléphone au 0320989323
La société CHAUSS' MOMES est principalement dirigée par M Philippe PAPILLON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de la chaussure ,chausseur, vendeur de chaussures, marchand de chaussures, magasin de chaussures, boutique de chaussures
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4772A (Commerce de détail de la chaussure), les activités sont :
- Commerce de détail de la chaussure
- le commerce de détail de chaussures
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de chaussures à usage exclusif sportif, telles que des chaussures de ski, chaussures à crampons, etc(cf47.64Z)
La société CHAUSS' MOMES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/12/1956 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77562626000159.
Anciens dirigeants :
- M Philippe PAPILLON, Président-directeur général (1958) du 02 décembre 2003 au 15 septembre 2009
- M Philippe PAPILLON, Administrateur (1958) du 26 septembre 2006 au 15 septembre 2009
Dirigeants personne morale:
- HOLDING PAPILLON, Président depuis le 20 mars 2010
- HOLDING PAPILLON, Président-directeur général du 02 décembre 2003 au 20 mars 2010
CTRE COMMERCIAL V2
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Téléphone : 0320989323 Société
CHAUSS' MOMES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHAUSS' MOMES | |
Entrepreneurs individuels | CHAUSS' MOMES | |
Identifiant de l'entreprise | 775626260 | |
Numéro interne du siège | 00159 | |
Adresse | 34 RUE DE LA HAUTE LOGE 59700 MARCQ EN BAROEUL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 décembre 1994 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013) | 5 579 000,00 | |
Résultat net | -68 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4772A : Commerce de détail de la chaussure | |
Activité principale de l'entreprise | 4772A : Commerce de détail de la chaussure | |
Activité principale | 4772A | |
Première activité | 4772A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de la chaussure | |
Synonyme | chausseur, vendeur de chaussures, marchand de chaussures, magasin de chaussures, boutique de chaussures | |
Principal | magasin de chaussures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 703 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 306 000 |
Immobilisation corporelle | 304 000 |
Immobilisation financière | 93 000 |
Actif circulant net | 2 549 000 |
Stock | 2 029 000 |
Avance | 0 |
Créance | 288 000 |
Placement | 232 000 |
Total Actif | 4 252 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 155 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 94 000 |
Dette | 2 002 000 |
Total Passif | 4 252 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 579 000 |
Produit d'exploitation | 5 937 000 |
Charge d'exploitation | 5 971 000 |
Résultat d'exploitation | -34 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 25 000 |
Résultat financier | -23 000 |
Résultat courrant | -57 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | -11 000 |
Résultat net | -68 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- 00733 Détaillants en chaussure
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 01580 Industrie de la chaussure
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
Président de la société : HOLDING PAPILLON, représenté par M PAPILLON Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ROUCOU Olivier Commissaire aux comptes suppléant : DAIRE Jean-Pierre
Scp Eric Allard, Patrice Allard, Thierry Allard -60, place Carnot - BP 60031 - 59501 Douai
SCP Prouvost et Associés 56 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix pour la validité.
SCP Prouvost et Associés 56 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix pour la validité.
SCP Prouvost et Associés 56 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix pour la validité.
Scp Eric Allard, Patrice Allard, Thierry Allard 60, place Carnot BP 60031 59501 Douai SIE de Roubaix Nord - Bordereau n° 2016/276 Case n° 6 le 24/03/2016
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 mars 2017, désignant : administrateur ELRL AJJIS prise en la personne de Maître LABIS Vincent 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement modifiant la date de cessation des paiements au 01/02/2017.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur : Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, met fin a la mission de l'administrateur : Société AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la personne de Me Vincent LABIS sauf en ce qui concerne la signature des actes de cession et de licenciement.
pas d'oppositions
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.