MME Andree TARRERIAS
Président du conseil de surveillance de ETS TARRERIAS BONJEAN SAS
MME Andree TARRERIAS a 87 ans ( naissance en 1935), elle est Président du conseil de surveillance de la société ETS TARRERIAS BONJEAN SAS
MME Andree TARRERIAS peut être contacté au siège de la société ETS TARRERIAS BONJEAN SAS par courrier à l'adresse ETS TARRERIAS BONJEAN SAS LIEU DIT LE MOULIN NEUF 63250 CELLES SUR DUROLLE FRANCE
La société ETS TARRERIAS BONJEAN SAS est principalement dirigée par MME Andree TARRERIAS qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de coutellerie ,métallurgie, coutellerie, fabricant de couteaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2571Z (Fabrication de coutellerie), les activités sont :
- Fabrication de coutellerie
- la fabrication de coutellerie de table, de coutellerie professionnelle et de lames pour couteaux
- la fabrication de couverts de table, y compris dorés ou argentés
- la fabrication d'instruments tranchants divers :
- couperets, hachoirs
- rasoirs et lames pour rasoirs
- ciseaux, tondeuses à cheveux et poils, outils de manucure et de pédicure
- la fabrication d'armes blanches
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de lames tranchantes pour machines (cf25.73Z)
- la fabrication de lames, peignes et têtes de rasoirs électriques (cf27.51Z)
- la fabrication de couteaux et couverts en métaux précieux (cf32.12Z)
- la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (cf32.50A).
La société ETS TARRERIAS BONJEAN SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/05/1962 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77563295300011.
- M Francis LEFEBVRE, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 12 avril 2016
Anciens dirigeants :
- M Eric TARRERIAS, Directeur général (1966) du 19 janvier 2005 au 16 octobre 2014
- M Eric TARRERIAS, Directeur général (1966) du 14 mai 2011 au 23 août 2014
- MME Andree TARRERIAS, Président du conseil de surveillance (1935) du 19 janvier 2005 au 29 novembre 2005
- MME Carole GUILLAUMONT, Président (1971) du 19 janvier 2005 au 16 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
- ESCAFI, Président depuis le 16 octobre 2014
- SARL AUDITEURS MICHEL ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 avril 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETS TARRERIAS BONJEAN SAS | |
Entrepreneurs individuels | ETS TARRERIAS BONJEAN SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 775632953 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | LE MOULIN NEUF 63250 CELLES SUR DUROLLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1962 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1962 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 3 021 000,00 | |
Résultat net | 533 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2571Z : Fabrication de coutellerie | |
Activité principale de l'entreprise | 2571Z : Fabrication de coutellerie | |
Activité principale | 2571Z | |
Première activité | 2571Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication de coutellerie | |
Synonyme | métallurgie, coutellerie, fabricant de couteaux | |
Principal | coutellerie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 54 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 45 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 9 003 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 869 000 |
Placement | 6 134 000 |
Total Actif | 9 056 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 900 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 117 000 |
Dette | 1 038 000 |
Total Passif | 9 056 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 021 000 |
Produit d'exploitation | 3 047 000 |
Charge d'exploitation | 2 660 000 |
Résultat d'exploitation | 387 000 |
Produit financier net | 198 000 |
Charge financière | 22 000 |
Résultat financier | 176 000 |
Résultat courrant | 563 000 |
Produit exceptionnel | 42 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 42 000 |
Résultat net | 533 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77563295300011 | ETS TARRERIAS BONJEAN SAS LIEU DIT LE MOULIN NEUF 63250 CELLES SUR DUROLLE FRANCE |
77563295300045 | ETS TARRERIAS BONJEAN SAS ZONE INDUSTRIELLE CHEZ LA COTE 63650 LA MONNERIE LE MONTEL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 02700 Métallurgie Oise
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 01007 Métallurgie Puy De Dôme Thiers
- 00822 Métallurgie Savoie
- 00804 VRP
Président : GUILLAUMONT Carole né(e) TARRERIAS Directeur général : TARRERIAS Eric Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDITEURS MICHEL ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LEFEBVRE Francis
Président : ESCAFI (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : SARL AUDITEURS MICHEL ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LEFEBVRE Francis
Président : ESCAFI ; Commissaire aux comptes titulaire : TERRAS Christophe Georges ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S.A