M Didier COUERBE
Directeur général de SOCIETE L.R.M.D
M Didier COUERBE a 57 ans ( naissance en 1967), est Directeur général de la société SOCIETE L.R.M.D
M Didier COUERBE peut être contacté au siège de la société SOCIETE L.R.M.D par courrier à l'adresse SOCIETE L R M D 127 RUE DE ROME 75017 PARIS FRANCE
La société SOCIETE L.R.M.D est principalement dirigée par M Didier COUERBE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SOCIETE L.R.M.D est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/04/1977 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77570560102832.
- M David MURCIANO, Président (1974) depuis le 12 avril 2016
- MME Diane COLICHE, Directeur général (1977) depuis le 29 mars 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE L.R.M.D est de 49 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 50 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernardo SANCHEZ INCERA, Directeur général (1960) du 07 décembre 2004 au 06 septembre 2005
- M Claude SENDOWSKI, Directeur général (1953) du 16 décembre 2003 au 06 septembre 2005
- M Didier COUERBE, Directeur général (1967) du 12 septembre 2006 au 09 décembre 2008
- M Jean-Pierre GOUBY, Administrateur (1943) du 16 décembre 2003 au 06 septembre 2005
- M Philippe HOUZE, Président du conseil d`administration (1947) du 16 décembre 2003 au 06 septembre 2005
- M Robert BELLEUDY, Directeur général (1953) du 09 décembre 2008 au 29 mars 2017
- M Stephane MAQUAIRE, Président (1974) du 17 octobre 2009 au 12 avril 2016
- M Ugo SUPINO, Directeur général (1958) du 21 décembre 2004 au 06 septembre 2005
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 avril 2016
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 avril 2016
- MONOPRIX SA, Administrateur du 16 décembre 2003 au 21 décembre 2004
- MONOPRIX SA, Président du 06 septembre 2005 au 17 octobre 2009
127 RUE DE ROME
75017 PARIS 17
Téléphone : Société
SOCIETE L.R.M.D
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE L.R.M.D | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE L.R.M.D | |
Identifiant de l'entreprise | 775705601 | |
Numéro interne du siège | 02832 | |
Adresse | 14 RUE MARC BLOCH 92110 CLICHY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 19 mars 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 09 septembre 1935 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 44 245 000,00 | |
Résultat net | 210 257 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale | 6820B | |
Première activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 631 300 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 012 000 |
Immobilisation corporelle | 76 345 000 |
Immobilisation financière | 550 943 000 |
Actif circulant net | 223 113 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 223 113 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 854 414 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 800 047 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 52 967 000 |
Total Passif | 854 414 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 44 245 000 |
Produit d'exploitation | 44 972 000 |
Charge d'exploitation | 9 584 000 |
Résultat d'exploitation | 35 388 000 |
Produit financier net | 128 839 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 128 839 000 |
Résultat courrant | 164 591 000 |
Produit exceptionnel | 93 590 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 93 590 000 |
Résultat net | 210 257 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77570560102832 | SOCIETE L R M D 14 A 16 14 RUE MARC BLOCH 92110 CLICHY FRANCE |
77570560100513 | SOCIETE L R M D 26 BOULEVARD DE LA ROCHELLE 55000 BAR LE DUC FRANCE |
77570560101792 | SOCIETE L R M D 5 RUE NOUVELLE 92000 NANTERRE FRANCE |
77570560100174 | SOCIETE L R M D 127 RUE DE ROME 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 04 Avril 2007. Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre en fonction le 05 Mai 2004. Président : MONOPRIX SA représenté par HOUZE Philippe en fonction le 18 Août 2005. Directeur général : BELLEUDY Robert en fonction le 19 Novembre 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 04 Avril 2007 Commissaire aux comptes suppléant : COLL Pierre en fonction le 05 Mai 2004 Directeur général : BELLEUDY Robert en fonction le 19 Novembre 2008 Président : MAQUAIRE Stephane Samuel en fonction le 14 Octobre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 04 Avril 2007 Directeur général : BELLEUDY Robert en fonction le 19 Novembre 2008 Président : MAQUAIRE Stephane Samuel en fonction le 14 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 24 Septembre 2014
Directeur général : BELLEUDY Robert en fonction le 19 Novembre 2008 Président : MAQUAIRE Stephane Samuel en fonction le 14 Octobre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 24 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 24 Septembre 2014
Directeur général : BELLEUDY Robert en fonction le 19 Novembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 24 Septembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 24 Septembre 2014 Président : MURCIANO David en fonction le 08 Avril 2016
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance LMRD - Direction Juridique 14-16 rue Marc Bloch 92110 CLICHY
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 24 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 24 Septembre 2014 ; Président : MURCIANO David en fonction le 08 Avril 2016 ; Directeur général : COLICHE Diane en fonction le 27 Mars 2017
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 24 Septembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 24 Septembre 2014 ; Directeur général : COLICHE Diane en fonction le 27 Mars 2017 ; Président : PONCET Franck en fonction le 22 Novembre 2017
Président : PICHOT Damien ; Directeur général : COLICHE Diane ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Président : HAZELART Sandraà; Directeur général : COLICHE Dianeà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Président : SENECLAUZE Guillaume, Gérard, Marieà; Directeur général : LAFAIX Clément, Pascal, Pierreà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Président : SENECLAUZE Guillaume, Gérard, Marieà; Directeur général : LAFAIX Clément, Pascal, Pierreà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président : SENECLAUZE Guillaume, Gérard, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Pour la validité, à l\'adresse du fonds 142-144 Avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON et pour la correspondance : à Distribution Casino France, à l\'attention de la direction juridique, 1 cours Antoine Guichard 42000 Saint Etienne.
Pour la validité, à l\'adresse du fonds 142-144 Avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON et pour la correspondance : à Distribution Casino France, à l\'attention de la direction juridique, 1 cours Antoine Guichard 42000 Saint Etienne.
Président : HAWAWINI Alfred, Samuel ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A